变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-09-12 | 2017-11-15 | 2018-09-12 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼1307C | 深圳市福田区福田街道福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼1308室 | 2018-09-12 |
期限 | 永续经营 | 自2010-11-09至2020-11-09 | 2017-11-17 |
期限变更 | 2010-11-09,, | 2010-11-09,2020-11-09,10 | 2017-11-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-15 | 2017-08-18 | 2017-11-17 |
期限变更 | 永续经营 | 从2010-11-09至2020-11-09 | 2017-11-17 |
成员 | 罗宇旋
495(万元)99%
邓斯诗
5(万元)1% | 刘英杰
5(万元)1%
罗宇旋
495(万元)99% | 2017-08-30 |
成员 | 邓斯诗(监事) | 刘英杰(监事) | 2017-08-30 |
投资人 | 罗宇旋 495(万元)99% 邓斯诗 5(万元)1% | 刘英杰 5(万元)1% 罗宇旋 495(万元)99% | 2017-08-30 |
投资人变更 | 股东名称:罗宇旋、出资额:495、出资比例:99;
股东名称:邓斯诗、出资额:5、出资比例:1; [新增] | 股东名称:刘英杰、出资额:5、出资比例:1; [退出]
股东名称:罗宇旋、出资额:495、出资比例:99; | 2017-08-30 |
高级管理人员备案 | 监事:邓斯诗 [新增] | 监事:刘英杰 [退出] | 2017-08-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-18 | 2017-07-24 | 2017-08-30 |
投资人变更 | 名称:罗宇旋,出资额:495,出资比例:99
名称:邓斯诗,出资额:5,出资比例:1 [新增] | 名称:刘英杰,出资额:5,出资比例:1 [退出]
名称:罗宇旋,出资额:495,出资比例:99 | 2017-08-30 |
监事信息 | 邓斯诗(监事) [新增] | 刘英杰(监事) [退出] | 2017-08-30 |
成员 | 刘英杰
5(万元)1%
罗宇旋
495(万元)99% | 戴科
5(万元)1%
罗宇旋
495(万元)99% | 2017-08-16 |
成员 | 刘英杰(监事) | 戴科(监事) | 2017-08-16 |
投资人 | 刘英杰 5(万元)1% 罗宇旋 495(万元)99% | 罗宇旋 495(万元)99% 戴科 5(万元)1% | 2017-08-16 |
高级管理人员备案 | 监事:刘英杰 [新增] | 监事:戴科 [退出] | 2017-08-16 |
投资人变更 | 股东名称:刘英杰、出资额:5、出资比例:1; [新增]
股东名称:罗宇旋、出资额:495、出资比例:99; | 股东名称:罗宇旋、出资额:495、出资比例:99;
股东名称:戴科、出资额:5、出资比例:1; [退出] | 2017-08-16 |
投资人变更 | 名称:刘英杰,出资额:5,出资比例:1 [新增]
名称:罗宇旋,出资额:495,出资比例:99 | 名称:罗宇旋,出资额:495,出资比例:99
名称:戴科,出资额:5,出资比例:1 [退出] | 2017-08-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-24 | 2017-03-08 | 2017-08-16 |
监事信息 | 刘英杰(监事) [新增] | 戴科(监事) [退出] | 2017-08-16 |
成员 | 罗宇旋 | 戴科 | 2017-03-23 |
成员 | 罗宇旋
495(万元)99%
戴科
5(万元)1% | 肖静
5(万元)1%
戴科
495(万元)99% | 2017-03-23 |
成员 | 罗宇旋(执行董事),戴科(监事),罗宇旋(总经理) | 戴科(总经理),戴科(执行董事),肖静(监事) | 2017-03-23 |
投资人 | 戴科 5(万元)1% 罗宇旋 495(万元)99% | 肖静 5(万元)1% 戴科 495(万元)99% | 2017-03-23 |
负责人 | 罗宇旋 | 戴科 | 2017-03-23 |
投资人变更 | 股东名称:戴科、出资额:5( - 98.9899% )、出资比例:1;
股东名称:罗宇旋、出资额:495、出资比例:99; [新增] | 股东名称:肖静、出资额:5、出资比例:1; [退出]
股东名称:戴科、出资额:495、出资比例:99; | 2017-03-23 |
高级管理人员备案 | 执行董事:罗宇旋 [新增]
总经理:罗宇旋 [新增]
监事:戴科 [新增] | 总经理:戴科 [退出]
执行董事:戴科 [退出]
监事:肖静 [退出] | 2017-03-23 |
负责人变更 | 董事长:罗宇旋;
监事:戴科;
总经理:罗宇旋;
股东:;
股东:;
法定代表人:罗宇旋; | 总经理:戴科;
董事长:戴科;
法定代表人:戴科;
股东:戴科;
股东:肖静;
监事:肖静; | 2017-03-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-08 | 1900-01-01 | 2017-03-23 |
董事长或执行董事成员 | 罗宇旋(执行董事) [新增] | 戴科(执行董事) [退出] | 2017-03-23 |
监事信息 | 戴科(监事) [新增] | 肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
总经理 | 罗宇旋(总经理) [新增] | 戴科(总经理) [退出] | 2017-03-23 |
投资人变更 | 名称:戴科,出资额:5( - 98.9899% ),出资比例:1
名称:罗宇旋,出资额:495,出资比例:99 [新增] | 名称:肖静,出资额:5,出资比例:1 [退出]
名称:戴科,出资额:495,出资比例:99 | 2017-03-23 |
高管人员 | 刘小明(总经理) [新增]
李亮美(监事) [新增]
刘小明(执行(常务)董事) [新增] | 戴科(执行(常务)董事) [退出]
戴科(总经理) [退出]
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
监事成员 | 刘小明(总经理) [新增]
李亮美(监事) [新增]
刘小明(执行(常务)董事) [新增] | 戴科(执行(常务)董事) [退出]
戴科(总经理) [退出]
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
董事成员 | 刘小明(总经理) [新增]
李亮美(监事) [新增]
刘小明(执行(常务)董事) [新增] | 戴科(执行(常务)董事) [退出]
戴科(总经理) [退出]
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
股东 | 邓斯诗 5(万元) 1% [新增]
罗宇旋 495(万元) 99% [新增] | 戴科 495(万元) 99% [退出]
肖静 5(万元) 1% [退出] | 2017-03-23 |
高管人员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) [新增]
戴科(监事)
罗宇旋(总经理) [新增] | 戴科(执行(常务)董事)
戴科(总经理)
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
监事成员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) [新增]
戴科(监事)
罗宇旋(总经理) [新增] | 戴科(执行(常务)董事)
戴科(总经理)
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
董事成员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) [新增]
戴科(监事)
罗宇旋(总经理) [新增] | 戴科(执行(常务)董事)
戴科(总经理)
肖静(监事) [退出] | 2017-03-23 |
股东 | 罗宇旋 495(万元) 99% [新增]
戴科 5( - 98.9899% )(万元) 1% | 戴科 495(万元) 99%
肖静 5(万元) 1% [退出] | 2017-03-23 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-23 |
法定代表人(负责人) | 罗宇旋 | 戴科 | 2017-03-23 |
股东(投资人) | 罗宇旋 495(万元) 99% 戴科 5(万元) 1% | 戴科 495(万元) 99% 肖静 5(万元) 1% | 2017-03-23 |
董事成员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) 戴科(监事) 罗宇旋(总经理) | 戴科(执行(常务)董事) 戴科(总经理) 肖静(监事) | 2017-03-23 |
监事成员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) 戴科(监事) 罗宇旋(总经理) | 戴科(执行(常务)董事) 戴科(总经理) 肖静(监事) | 2017-03-23 |
高管人员 | 罗宇旋(执行(常务)董事) 戴科(监事) 罗宇旋(总经理) | 戴科(执行(常务)董事) 戴科(总经理) 肖静(监事) | 2017-03-23 |
法定代表人(负责人) | 戴科 | 罗文 | 2016-10-11 |
董事成员 | 戴科(执行(常务)董事) 戴科(总经理) 肖静(监事) | 肖静(监事) 罗文(执行(常务)董事) 罗文(总经理) | 2016-10-11 |
注册资本 | 人民币500 万元 | 人民币10 万元 | 2016-10-11 |
高管人员 | 戴科(执行(常务)董事) 戴科(总经理) 肖静(监事) | 肖静(监事) 罗文(执行(常务)董事) 罗文(总经理) | 2016-10-11 |
股东(投资人) | 戴科 495(万元) 99% 肖静 5(万元) 1% | 罗文 9.9000(万元) 99% 肖静 0.1000(万元) 1% | 2016-10-11 |
成员 | 戴科
495(万元)99%
肖静
5(万元)1% | 肖静
0.1(万元)1%
罗文
9.9(万元)99% | 2016-10-11 |
成员 | 戴科 | 罗文 | 2016-10-11 |
注册资本 | 500( + 4900% ) | 10 | 2016-10-11 |
成员 | 戴科(执行董事),戴科(总经理),肖静(监事) | 肖静(监事),罗文(总经理),罗文(执行董事) | 2016-10-11 |
投资人 | 戴科 495(万元)99% 肖静 5(万元)1% | 肖静 0.1(万元)1% 罗文 9.9(万元)99% | 2016-10-11 |
负责人 | 戴科 | 罗文 | 2016-10-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:戴科 [新增]
总经理:戴科 [新增]
监事:肖静 | 总经理:罗文 [退出]
监事:肖静
执行董事:罗文 [退出] | 2016-10-11 |
投资人变更 | 股东名称:肖静、出资额:5( - 99.995% )、出资比例:1;
股东名称:戴科、出资额:495、出资比例:99; [新增] | 股东名称:肖静、出资额:.100000、出资比例:1;
股东名称:罗文、出资额:9.900000、出资比例:99; [退出] | 2016-10-11 |
负责人变更 | 股东:戴科;
总经理:戴科;
董事长:戴科;
法定代表人:戴科;
股东:肖静;
监事:肖静; | 股东:肖静;
股东:罗文;
法定代表人:罗文;
监事:肖静;
总经理:罗文;
董事长:罗文; | 2016-10-11 |
注册资本变更 | 500( + 4900% ) | 10 | 2016-10-11 |
高管人员 | 戴科(总经理) [新增] | 罗文(总经理) [退出] | 2016-10-11 |
投资人变更 | 名称:肖静,出资额:5( + 400% ),出资比例:1
名称:戴科,出资额:495,出资比例:99 [新增] | 名称:罗文,出资额:9.9,出资比例:99 [退出]
名称:肖静,出资额:.1,出资比例:1 | 2016-10-11 |
董事长或执行董事成员 | 戴科(执行董事) [新增] | 罗文(执行董事) [退出] | 2016-10-11 |
高管人员 | 戴科(执行(常务)董事) [新增]
戴科(总经理) [新增]
肖静(监事) | 肖静(监事)
罗文(总经理) [退出]
罗文(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-11 |
董事成员 | 戴科(执行(常务)董事) [新增]
戴科(总经理) [新增]
肖静(监事) | 肖静(监事)
罗文(总经理) [退出]
罗文(执行(常务)董事) [退出] | 2016-10-11 |
股东 | 戴科 495(万元) 99% [新增]
肖静 5( + 4900% )(万元) 1% | 罗文 9.9000(万元) 99% [退出]
肖静 0.1000(万元) 1% | 2016-10-11 |
注册资本 | 人民币500 万元( + 4900% ) | 人民币10 万元 | 2016-10-11 |
成员 | 罗文 | 林运生 | 2016-08-09 |
成员 | 罗文
9.9(万元)99%
肖静
0.1(万元)1% | 韩芙蓉
0.1(万元)1%
林运生
9.9(万元)99% | 2016-08-09 |
成员 | 肖静(监事),罗文(总经理),罗文(执行董事) | 韩芙蓉(监事),林运生(总经理),林运生(执行董事) | 2016-08-09 |
投资人 | 肖静 0.1(万元)1% 罗文 9.9(万元)99% | 韩芙蓉 0.1(万元)1% 林运生 9.9(万元)99% | 2016-08-09 |
负责人 | 罗文 | 林运生 | 2016-08-09 |
负责人变更 | 股东:肖静;
股东:罗文;
法定代表人:罗文;
监事:肖静;
总经理:罗文;
董事长:罗文; | 总经理:林运生;
股东:韩芙蓉;
法定代表人:林运生;
股东:林运生;
监事:韩芙蓉;
董事长:林运生; | 2016-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:肖静、出资额:.100000、出资比例:1; [新增]
股东名称:罗文、出资额:9.900000、出资比例:99; [新增] | 股东名称:韩芙蓉、出资额:.100000、出资比例:1; [退出]
股东名称:林运生、出资额:9.900000、出资比例:99; [退出] | 2016-08-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:罗文 [新增]
总经理:罗文 [新增]
监事:肖静 [新增] | 执行董事:林运生 [退出]
总经理:林运生 [退出]
监事:韩芙蓉 [退出] | 2016-08-09 |
监事信息 | 肖静(监事) [新增] | 韩芙蓉(监事) [退出] | 2016-08-09 |
投资人变更 | 名称:罗文,出资额:9.9,出资比例:99 [新增]
名称:肖静,出资额:.1,出资比例:1 [新增] | 名称:林运生,出资额:9.9,出资比例:99 [退出]
名称:韩芙蓉,出资额:.1,出资比例:1 [退出] | 2016-08-09 |
高管人员 | 罗文(总经理) [新增] | 林运生(总经理) [退出] | 2016-08-09 |
董事长或执行董事成员 | 罗文(执行董事) [新增] | 林运生(执行董事) [退出] | 2016-08-09 |
董事成员 | 肖静(监事) [新增]
罗文(总经理) [新增]
罗文(执行(常务)董事) [新增] | 林运生(执行(常务)董事) [退出]
林运生(总经理) [退出]
韩芙蓉(监事) [退出] | 2016-08-09 |
股东 | 罗文 9.9000(万元) 99% [新增]
肖静 0.1000(万元) 1% [新增] | 韩芙蓉 0.1000(万元) 1% [退出]
林运生 9.9000(万元) 99% [退出] | 2016-08-09 |
高管人员 | 肖静(监事) [新增]
罗文(总经理) [新增]
罗文(执行(常务)董事) [新增] | 林运生(执行(常务)董事) [退出]
林运生(总经理) [退出]
韩芙蓉(监事) [退出] | 2016-08-09 |
监事成员 | 肖静(监事) [新增]
罗文(总经理) [新增]
罗文(执行(常务)董事) [新增] | 林运生(执行(常务)董事) [退出]
林运生(总经理) [退出]
韩芙蓉(监事) [退出] | 2016-08-09 |
监事成员 | 肖静(监事) 罗文(执行(常务)董事) 罗文(总经理) | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 2016-08-09 |
高管人员 | 肖静(监事) 罗文(执行(常务)董事) 罗文(总经理) | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 2016-08-09 |
股东(投资人) | 罗文 9.9000(万元) 99% 肖静 0.1000(万元) 1% | 林运生 9.9000(万元) 99% 韩芙蓉 0.1000(万元) 1% | 2016-08-09 |
董事成员 | 肖静(监事) 罗文(执行(常务)董事) 罗文(总经理) | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 2016-08-09 |
法定代表人(负责人) | 罗文 | 林运生 | 2016-08-09 |
一照一码升级 | | | 2016-05-12 |
统一社会信用代码 | *****9X5 | - | 2016-05-12 |
其他事项备案 | *****9X5 | - | 2016-05-12 |
住所 | 深圳市福田区福田街道福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心4号楼1308室 | 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场2801室 | 2016-05-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-12 |
成员 | 林运生 | 刘小明 | 2014-03-31 |
成员 | 韩芙蓉
0.1(万元)1%
林运生
9.9(万元)99% | 李亮美
5(万元)50%
刘小明
5(万元)50% | 2014-03-31 |
成员 | 韩芙蓉(监事),林运生(总经理),林运生(执行董事) | 刘小明(总经理),刘小明(执行董事),李亮美(监事) | 2014-03-31 |
投资人 | 韩芙蓉 0.1(万元)1% 林运生 9.9(万元)99% | 李亮美 5(万元)50% 刘小明 5(万元)50% | 2014-03-31 |
负责人 | 林运生 | 刘小明 | 2014-03-31 |
负责人变更 | 总经理:林运生;
股东:韩芙蓉;
监事:韩芙蓉;
法定代表人:林运生;
股东:林运生;
董事长:林运生; | 股东:刘小明;
监事:李亮美;
法定代表人:刘小明;
董事长:刘小明;
股东:李亮美;
总经理:刘小明; | 2014-03-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:林运生 [新增]
执行董事:林运生 [新增]
监事:韩芙蓉 [新增] | 执行董事:刘小明 [退出]
总经理:刘小明 [退出]
监事:李亮美 [退出] | 2014-03-31 |
投资人变更 | 股东名称:韩芙蓉、出资额:.100000、出资比例:1; [新增]
股东名称:林运生、出资额:9.900000、出资比例:99; [新增] | 股东名称:李亮美、出资额:5、出资比例:50; [退出]
股东名称:刘小明、出资额:5、出资比例:50; [退出] | 2014-03-31 |
监事信息 | 韩芙蓉(监事) [新增] | 李亮美(监事) [退出] | 2014-03-31 |
高管人员 | 林运生(总经理) [新增] | 刘小明(总经理) [退出] | 2014-03-31 |
投资人变更 | 名称:林运生,出资额:9.9,出资比例:99 [新增]
名称:韩芙蓉,出资额:.1,出资比例:1 [新增] | 名称:刘小明,出资额:5,出资比例:50 [退出]
名称:李亮美,出资额:5,出资比例:50 [退出] | 2014-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 林运生(执行董事) [新增] | 刘小明(执行董事) [退出] | 2014-03-31 |
董事成员 | 林运生(执行(常务)董事) [新增]
林运生(总经理) [新增]
韩芙蓉(监事) [新增] | 刘小明(总经理) [退出]
李亮美(监事) [退出]
刘小明(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-31 |
股东 | 韩芙蓉 0.1000(万元) 1% [新增]
林运生 9.9000(万元) 99% [新增] | 李亮美 5(万元) 50% [退出]
刘小明 5(万元) 50% [退出] | 2014-03-31 |
监事成员 | 林运生(执行(常务)董事) [新增]
林运生(总经理) [新增]
韩芙蓉(监事) [新增] | 刘小明(总经理) [退出]
李亮美(监事) [退出]
刘小明(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-31 |
高管人员 | 林运生(执行(常务)董事) [新增]
林运生(总经理) [新增]
韩芙蓉(监事) [新增] | 刘小明(总经理) [退出]
李亮美(监事) [退出]
刘小明(执行(常务)董事) [退出] | 2014-03-31 |
住所 | 深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场2801室 | 深圳市南山区南山大道路南油第四工业区1栋6楼1619室 | 2014-03-31 |
高管人员 | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 刘小明(总经理) 李亮美(监事) 刘小明(执行(常务)董事) | 2014-03-31 |
监事成员 | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 刘小明(总经理) 李亮美(监事) 刘小明(执行(常务)董事) | 2014-03-31 |
股东(投资人) | 林运生 9.9000(万元) 99% 韩芙蓉 0.1000(万元) 1% | 李亮美 5(万元) 50% 刘小明 5(万元) 50% | 2014-03-31 |
董事成员 | 林运生(执行(常务)董事) 韩芙蓉(监事) 林运生(总经理) | 刘小明(总经理) 李亮美(监事) 刘小明(执行(常务)董事) | 2014-03-31 |
名称 | 深圳市百鸿川贸易有限公司 | 深圳市金山林贸易有限公司 | 2014-03-31 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);木材、家具的购销;国内贸易(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 电子产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与销售,其他国内贸易(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2014-03-31 |
法定代表人(负责人) | 林运生 | 刘小明 | 2014-03-31 |