益阳国方贸易有限公司,办公室地址位于洞庭湖区鱼米之乡益阳,益阳市高新区龙洲南路218号,我公司主要提供电线电缆、金属材料、建材、矿产品、农副产品的销售;林木种植、销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
益阳国方贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
湖南宝基地产集团有限公司 | 51.1% | 人民币1045.0万元 |
何正 | 24.94% | 人民币510.0万元 |
邓国祥 | 23.96% | 人民币490万元 |
益阳国方贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 何正; 邓国祥; 湖南宝基地产集团有限公司; [名称变更] | 何正; 邓国祥; 湖南禾田置业发展有限公司; | 2018-06-19 |
章程修正案备案 | ; 2018-06-15修正章程第六条 | 无 | 2018-06-19 |
股东变更 | 邓国祥 , 何正 , 湖南禾田置业发展有限公司 [新增] | 邓国祥 , 何正 | 2018-02-08 |
投资人变更 | 何正 出资 510万人民币; 邓国祥 出资 490万人民币; 湖南禾田置业发展有限公司 出资 1045万人民币; [新增] | 何正 出资 510万人民币; 邓国祥 出资 490万人民币; | 2018-02-08 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-02-08 |
注册资本变更 | 2045万人民币( + 104.5% ) | 1000万人民币 | 2018-02-08 |
联络员备案 | 彭玲 备案手机:***** | 邓海妹 备案手机:***** | 2017-05-11 |
股东变更 | 邓国祥 , 何正 [新增] | 邓国祥 , 易先勇 [退出] | 2015-09-25 |
财务负责人 | 张梦颖 | - | 2015-09-25 |
经营范围变更 | 电线电缆、金属材料、建材(不含硅酮胶)、矿产品、农副产品的销售;林木种植、销售。 | 电线电缆、金属材料、建材(不含硅酮胶)、矿产品、农副产品的销售;林木种植、销售。 | 2015-09-25 |
投资人变更 | 何正 出资 510万人民币; [新增] 邓国祥 出资 490万人民币; | 易先勇 出资 510万人民币; [退出] 邓国祥 出资 490万人民币; | 2015-09-25 |
法定代表人变更 | 何正 | 易先勇 | 2015-09-25 |
联络员备案 | 邓海妹 | 邓海妹 | 2015-09-25 |
投资人(股权)变更 | 何正 出资 510万人民币;邓国祥 出资 490万人民币; | 易先勇 出资 510万人民币;邓国祥 出资 490万人民币; | 2015-09-25 |
财务负责人 | 张梦颖 | 2015-09-25 | |
注册资本(金)变更 | 1000万元[人民币] | 105万元[人民币] | 2014-06-26 |
投资人(股权)变更 | 邓国祥出资 490万元 人民币 ;易先勇出资 510万元 人民币 | 邓国祥出资 51.45000万元 人民币;易先勇出资 53.55000万元 人民币 | 2014-06-26 |
投资人变更 | 邓国祥出资 490( + 852.38095% )万元 人民币 ; 易先勇出资 510( + 852.38095% )万元 人民币 | 邓国祥出资 51.45000万元 人民币; 易先勇出资 53.55000万元 人民币 | 2014-06-26 |
股东变更 | 邓国祥 易先勇 | 邓国祥 梁巨灵 [退出] 阎卫 [退出] 易先勇 | 2014-06-10 |
投资人变更 | 邓国祥出资 51.45000( + 96% )万元 人民币 ; 易先勇出资 53.55000( + 104% )万元 人民币 | 邓国祥出资 26.25000万元 人民币; 梁巨灵出资 26.25000万元 人民币; [退出] 阎卫出资 26.25000万元 人民币; [退出] 易先勇出资 26.25000万元 人民币 | 2014-06-10 |
法定代表人变更 | 易先勇 | 梁巨灵 | 2014-06-10 |
经营范围 | 电线电缆、金属材料、建材(不含硅酮胶)、矿产品、农副产品的销售;林木种植、销售。 | 钢材、电线电缆、金属材料、建材(不含硅酮胶)、矿产品(不含煤炭)、农副产品的批发兼零售。 | 2014-06-10 |
投资人(股权)变更 | 易先勇,邓国祥 | 梁巨灵,阎卫,易先勇,邓国祥 | 2014-06-10 |
投资人(股权)变更 | 邓国祥出资 51.45000万元 人民币 ;易先勇出资 53.55000万元 人民币 | 邓国祥出资 26.25000万元 人民币;梁巨灵出资 26.25000万元 人民币;阎卫出资 26.25000万元 人民币;易先勇出资 26.25000万元 人民币 | 2014-06-10 |
法定代表人变更 | 梁巨灵 | 邓国祥 | 2013-11-27 |
投资人变更 | 股东实际出资105 | 股东实际出资105 | 2013-08-08 |
益阳国方贸易有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
何正 | 执行董事兼总经理 |
邓国祥 | 监事 |
本页是 [益阳国方贸易有限公司] 在顺企网益阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。