大唐襄阳水电有限公司,办公室地址位于华夏第一城池、兵家必争之地称号的襄樊,襄阳市高新区长虹北路29号,我公司主要提供水电开发及相关技术咨询服务。
联系方式
- 公司地址:
- 襄阳市高新区长虹北路29号 -
- 固定电话:
- 0710-3825419 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘小村
- 电子邮件:
- dtxfsd@vip.163.com
- 邮政编码:
- 441000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
大唐襄阳水电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汉江国有资本投资集团有限公司 | 98.24% | 人民币109400.0万元 |
湖北汉江现代水利有限责任公司 | 0.9% | 人民币1000.0万元 |
湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司 | 0.86% | 人民币960.0万元 |
大唐襄阳水电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
名称变更 | 湖北汉江新集水电有限公司 | 大唐襄阳水电有限公司 | 2022-10-24 |
章程备案 | - | - | 2022-10-24 |
高级管理人员备案 | 李一(董事)、李成宝(董事)、张月珍(监事)、马世新(董事)、李音(董事)、谭利群(监事)、姜瑶(监事会主席)、石韬(监事)、宫经元(董事长兼总经理)、李苏龙(监事) | 李一(董事)、江浩然(董事)、张月珍(监事)、马世新(董事)、宫经元(董事长)、李音(董事)、谭利群(监事)、姜瑶(监事会主席)、石韬(监事)、陈昌武(总经理)、李苏龙(监事) | 2022-01-19 |
高级管理人员备案 | 李一(董事) 李成宝(董事) [新增] 张月珍(监事) 马世新(董事) 李音(董事) 谭利群(监事) 姜瑶(监事会主席) 石韬(监事) 宫经元(董事长兼总经理) [新增] 李苏龙(监事) | 李一(董事) 江浩然(董事) [退出] 张月珍(监事) 马世新(董事) 宫经元(董事长) [退出] 李音(董事) 谭利群(监事) 姜瑶(监事会主席) 石韬(监事) 陈昌武(总经理) [退出] 李苏龙(监事) | 2022-01-19 |
章程备案 | - | - | 2022-01-19 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:0.898%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:0.8621%;汉江国有资本投资集团有限公司:98.2399%; | 汉江国有资本投资集团有限公司:97.4872%;湖北汉江现代水利有限责任公司:1.2821%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:1.2308%; | 2021-06-04 |
注册资本变更 | 111360 | 78000 | 2021-06-04 |
高级管理人员备案 | 李一(董事)、江浩然(董事)、张月珍(监事)、马世新(董事)、宫经元(董事长)、李音(董事)、谭利群(监事)、姜瑶(监事会主席)、石韬(监事)、陈昌武(总经理)、李苏龙(监事) | 李一(董事)、江浩然(董事)、张月珍(监事)、马世新(董事)、宫经元(董事长)、李音(董事)、雷华(监事)、姜瑶(监事会主席)、李苏龙(监事)、石韬(监事)、陈昌武(总经理) | 2021-06-04 |
注册资本变更 | 111360( + 42.76923% ) | 78000 | 2021-06-04 |
章程备案 | - | - | 2021-06-04 |
高级管理人员备案 | 李一(董事) 江浩然(董事) 张月珍(监事) 马世新(董事) 宫经元(董事长) 李音(董事) 谭利群(监事) [新增] 姜瑶(监事会主席) 石韬(监事) 陈昌武(总经理) 李苏龙(监事) | 李一(董事) 江浩然(董事) 张月珍(监事) 马世新(董事) 宫经元(董事长) 李音(董事) 雷华(监事) [退出] 姜瑶(监事会主席) 李苏龙(监事) 石韬(监事) 陈昌武(总经理) | 2021-06-04 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:0.898%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:0.8621%; 汉江国有资本投资集团有限公司:98.2399%; | 汉江国有资本投资集团有限公司:97.4872%; 湖北汉江现代水利有限责任公司:1.2821%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:1.2308%; | 2021-06-04 |
高级管理人员备案 | 李一(董事)、江浩然(董事)、张月珍(监事)、马世新(董事)、宫经元(董事长)、李音(董事)、雷华(监事)、姜瑶(监事会主席)、李苏龙(监事)、石韬(监事)、陈昌武(总经理) | 李一(董事)、陈昌武(董事兼总经理)、方洲(监事)、吴超峰(董事)、宫经元(董事长)、罗明(董事)、黄琳(监事)、姜瑶(监事)、程晶晶(监事)、鲁建山(监事) | 2021-05-28 |
高级管理人员备案 | 李一(董事) 江浩然(董事) [新增] 张月珍(监事) [新增] 马世新(董事) [新增] 宫经元(董事长) 李音(董事) [新增] 雷华(监事) [新增] 姜瑶(监事会主席) [新增] 李苏龙(监事) [新增] 石韬(监事) [新增] 陈昌武(总经理) [新增] | 李一(董事) 陈昌武(董事兼总经理) [退出] 方洲(监事) [退出] 吴超峰(董事) [退出] 宫经元(董事长) 罗明(董事) [退出] 黄琳(监事) [退出] 姜瑶(监事) [退出] 程晶晶(监事) [退出] 鲁建山(监事) [退出] | 2021-05-28 |
期限变更 | 长期 | 2037-12-21 | 2019-01-25 |
经营范围变更 | 水利水电开发、销售;航运代理服务;砂石开采及销售;水电行业工程管理及技术咨询服务;酒店管理及相关信息咨询服务、会议服务;水产养殖及销售;旅游项目开发;清洁能源开发、利用;仓储服务(不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品);自售电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 水电开发及相关技术咨询服务。 | 2019-01-25 |
高级管理人员备案 | 李一、陈昌武、方洲、吴超峰、宫经元、罗明、黄琳、姜瑶、程晶晶、鲁建山 | 方洲、吴超峰、李戎、徐勇、郝智海、李治华、罗明、黄琳、曾明学、林军、张维平、姜瑶、程晶晶、鲁建山 | 2019-01-25 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%;汉江国有资本投资集团有限公司:*%; | 襄阳市建设投资经营有限公司:*%;湖北汉江现代水利有限责任公司:*%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 2019-01-25 |
其他事项备案 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:1.2821%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:1.2308%;汉江国有资本投资集团有限公司:97.4872%; | 襄阳市建设投资经营有限公司:97.4872%;湖北汉江现代水利有限责任公司:1.2821%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:1.2308%; | 2019-01-25 |
其他事项备案 | 粮食收购 | - | 2019-01-25 |
其他事项备案 | 襄阳市水利局,国家能源局华中监管局 | - | 2019-01-25 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; 汉江国有资本投资集团有限公司:*%; [名称变更] | 襄阳市建设投资经营有限公司:*%; 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 2019-01-25 |
负责人变更 | 宫经元 | 徐勇 | 2019-01-25 |
高级管理人员备案 | 李一 [新增] 陈昌武 [新增] 方洲 吴超峰 宫经元 [新增] 罗明 黄琳 姜瑶 程晶晶 鲁建山 | 方洲 吴超峰 李戎 [退出] 徐勇 [退出] 郝智海 [退出] 李治华 [退出] 罗明 黄琳 曾明学 [退出] 林军 [退出] 张维平 [退出] 姜瑶 程晶晶 鲁建山 | 2019-01-25 |
注册资本变更 | 78000 | 4000 | 2017-09-27 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%;襄阳市建设投资经营有限公司:*%; | 襄阳市建设投资经营有限公司:*%;湖北汉江现代水利有限责任公司:*%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 2017-09-27 |
投资人变更 | 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; 襄阳市建设投资经营有限公司:*%; | 襄阳市建设投资经营有限公司:*%; 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 2017-09-27 |
注册资本变更 | 78000( + 1850% ) | 4000 | 2017-09-27 |
投资人变更 | 襄阳市建设投资经营有限公司:51%;湖北汉江现代水利有限责任公司:25%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:24%; | 大唐河南发电有限公司:51%;湖北汉江现代水利有限责任公司:25%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:24%; | 2017-06-27 |
负责人变更 | 徐勇 | 刘小村 | 2017-06-27 |
联络员备案 | 尤伟 | *** | 2017-06-27 |
高级管理人员备案 | 吴超峰、李戎、曾明学、林军、张维平、姜瑶、程晶晶、鲁建山、徐勇、郝智海、李治华、罗明、黄琳、方洲 | 曾庆堂、刘小村、邓志峰、吴传斌、尚维琛、侯伟、熊康军、黄琳、李学明、刘万秒、王朝子 | 2017-06-27 |
联络员备案变更 | 尤伟 | *****5 | 2017-06-27 |
高级管理人员备案变更 | 吴超峰 [新增] 李戎 [新增] 曾明学 [新增] 林军 [新增] 张维平 [新增] 姜瑶 [新增] 程晶晶 [新增] 鲁建山 [新增] 徐勇 [新增] 郝智海 [新增] 李治华 [新增] 罗明 [新增] 黄琳 方洲 [新增] | 曾庆堂 [退出] 刘小村 [退出] 邓志峰 [退出] 吴传斌 [退出] 尚维琛 [退出] 侯伟 [退出] 熊康军 [退出] 黄琳 李学明 [退出] 刘万秒 [退出] 王朝子 [退出] | 2017-06-27 |
投资人变更变更 | 襄阳市建设投资经营有限公司:*%; [新增] 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 大唐河南发电有限公司:*%; [退出] 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; | 2017-06-27 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | - | 2017-06-27 |
投资人变更 | 大唐河南发电有限公司:51%;湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:24%;湖北汉江现代水利有限责任公司:25%; | 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:5%;大唐河南发电有限公司:70%;湖北汉江现代水利有限责任公司:25%; | 2015-05-08 |
投资人变更变更 | 大唐河南发电有限公司:*%; 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; | 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司:*%; 大唐河南发电有限公司:*%; 湖北汉江现代水利有限责任公司:*%; | 2015-05-08 |
高级管理人员备案 | 曾庆堂 [新增] 刘小村 [新增] 邓志峰 [新增] 吴传斌 尚维琛 侯伟 熊康军 [新增] 黄琳 [新增] 李学明 刘万秒 王朝子 | 吴传斌 尚维琛 侯伟 王瑶 [退出] 李学明 张仁武 [退出] 周文明 [退出] 刘万秒 石晓峰 [退出] 王朝子 苏民 [退出] | 2013-03-21 |
名称变更 | 大唐襄阳水电有限公司 | 大唐襄樊水电有限公司 | 2011-04-13 |
地址变更 | 住所:襄阳市高新区长虹北路29号 经营场所: | 住所:襄樊市长虹北路29号 经营场所:襄樊市长虹北路29号 | 2011-04-13 |
其他事项备案 | 刘万秒,王瑶,尚维琛, | 刘万秒,王瑶,尚维琛, | 2009-07-27 |
其他事项备案 | 王朝子,石晓峰,吴传斌,侯伟,周文明,张仁武, | 吴传斌,侯伟,潘定立,弓四平,周文明,李学明,张仁武, | 2009-07-27 |
其他事项备案 | 李学明, | - | 2009-07-27 |
高级管理人员备案 | 苏民 | - | 2009-07-27 |
其他事项备案 | 刘万秒,王瑶,尚维琛, | 刘万秒,尚维琛,王瑶, | 2009-01-13 |
其他事项备案 | 吴传斌,侯伟,潘定立,弓四平,周文明,李学明,张仁武, | 潘定立,周文明,弓四平,张仁武,李学明,侯伟,吴传斌, | 2009-01-13 |
大唐襄阳水电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
曾庆堂 | 董事 |
刘小村 | 董事长 |
邓志峰 | 董事 |
吴传斌 | 董事 |
尚维琛 | 监事 |
侯伟 | 董事 |
熊康军 | 董事 |
黄琳 | 监事 |
李学明 | 董事 |
刘万秒 | 董事 |
王朝子 | 监事 |
本页是 [大唐襄阳水电有限公司] 在顺企网襄阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。