变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 1冷昆岳经理;2高文勇监事;3王兴东执行董事; | 1高文勇执行董事;2王兴东监事;3高文勇经理; | 2019-05-06 |
负责人变更 | 王兴东 | 高文勇 | 2019-05-06 |
高级管理人员备案 | 冷昆岳经理 [新增]
高文勇监事
王兴东执行董事 | 高文勇执行董事
王兴东监事
高文勇经理 | 2019-05-06 |
注册资本变更 | 500 | 100 | 2018-07-26 |
投资人变更 | 1高文勇;2冷昆岳;3王兴东;4王杰; | 1李桂琴;2冷昆岳; | 2018-07-26 |
高级管理人员备案 | 1高文勇执行董事;2王兴东监事;3高文勇经理; | 1李桂琴监事;2冷昆岳总经理;3冷昆岳执行董事; | 2018-07-26 |
负责人变更 | 高文勇 | 冷昆岳 | 2018-07-26 |
经营范围变更 | 电气设备制造、机械加工、电气成套设备制造、低压电器制造 | 电气设备制造、机械加工*** | 2018-07-26 |
高级管理人员备案 | 高文勇执行董事 [新增]
王兴东监事 [新增]
高文勇经理 [新增] | 李桂琴监事 [退出]
冷昆岳总经理 [退出]
冷昆岳执行董事 [退出] | 2018-07-26 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2018-07-26 |
投资人变更 | 高文勇; [新增]
冷昆岳;
王兴东; [新增]
王杰; [新增] | 李桂琴; [退出]
冷昆岳; | 2018-07-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司 | 2018-07-26 |
期限变更 | - | 2015-12-11 | 2015-10-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | | 2015-12-11 | 2015-10-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-10-20 |
高级管理人员备案 | 1.李桂琴 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.冷昆岳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.冷昆岳 职务: 总经理 法定代表人标志: 否 | 1.冷昆岳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,2.冷昆岳 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.刘长恩 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2013-08-13 |
投资人信息变更 | 1.冷昆岳出资期次:1本期认缴出资额:50出资方式:货币出资时间至:2005-11-28,2.冷昆岳出资期次:2本期认缴出资额:20出资方式:货币出资时间至:2008-04-25,3.李桂琴出资期次:2本期认缴出资额:30出资方式:货币出资时间至:2008-04-25 | 空白 | 2013-08-13 |
投资人变更 | 冷昆岳出资期次:1本期认缴出资额:50出资方式:货币出资时间至:2005-11-28,
冷昆岳出资期次:2本期认缴出资额:20出资方式:货币出资时间至:2008-04-25,
李桂琴出资期次:2本期认缴出资额:30出资方式:货币出资时间至:2008-04-25 | 空白 [退出] | 2013-08-13 |
投资人变更 | 冷昆岳认缴出资额:70实缴出资额:70,
李桂琴认缴出资额:30实缴出资额:30 | 冷昆岳认缴出资额:70实缴出资额:70,
刘长恩认缴出资额:30实缴出资额:30 | 2013-08-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.冷昆岳 出资期次: 1 本期实缴出资额: 50 出资方式: 货币 出资日期: 2005-11-28,2.冷昆岳 出资期次: 2 本期实缴出资额: 20 出资方式: 货币 出资日期: 2008-04-25,3.李桂琴 出资期次: 2 本期实缴出资额: 30 出资方式: 货币 出资日期: 2008-04-25 | 空白 | 2013-08-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.冷昆岳 认缴出资额: 70 实缴出资额: 70,2.李桂琴 认缴出资额: 30 实缴出资额: 30 | 1.冷昆岳 认缴出资额: 70 实缴出资额: 70,2.刘长恩 认缴出资额: 30 实缴出资额: 30 | 2013-08-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.冷昆岳 出资期次: 1 本期认缴出资额: 50 出资方式: 货币 出资时间至: 2005-11-28,2.冷昆岳 出资期次: 2 本期认缴出资额: 20 出资方式: 货币 出资时间至: 2008-04-25,3.李桂琴 出资期次: 2 本期认缴出资额: 30 出资方式: 货币 出资时间至: 2008-04-25 | 空白 | 2013-08-13 |
投资人变更 | 冷昆岳出资期次:1本期实缴出资额:50出资方式:货币出资日期:2005-11-28,
冷昆岳出资期次:2本期实缴出资额:20出资方式:货币出资日期:2008-04-25,
李桂琴出资期次:2本期实缴出资额:30出资方式:货币出资日期:2008-04-25 | 空白 [退出] | 2013-08-13 |
高级管理人员备案 | 李桂琴职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
冷昆岳职务:执行董事法定代表人标志:是,
冷昆岳职务:总经理法定代表人标志:否 | 冷昆岳职务:执行董事法定代表人标志:是,
冷昆岳职务:总经理法定代表人标志:否,
刘长恩职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2013-08-13 |
高级管理人员备案 | 1.冷昆岳 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.冷昆岳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.刘长恩 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.冷昆明 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.冷昆岳 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.冷昆岳 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 2008-05-28 |
投资人信息变更 | 1.冷昆岳认缴出资额:70实缴出资额:70,2.刘长恩认缴出资额:30实缴出资额:30 | 1.冷昆明认缴出资额:4.500000实缴出资额:4.500000,2.冷昆岳认缴出资额:45.500000实缴出资额:45.500000 | 2008-05-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 50 | 2008-05-28 |
实收资本变更 | 100 | 50 | 2008-05-28 |
投资人变更 | 1.冷昆岳 认缴出资额: 70 实缴出资额: 70,2.刘长恩 认缴出资额: 30 实缴出资额: 30 | 1.冷昆明 认缴出资额: 4.500000 实缴出资额: 4.500000,2.冷昆岳 认缴出资额: 45.500000 实缴出资额: 45.500000 | 2008-05-28 |
高级管理人员备案 | 冷昆岳职务:总经理法定代表人标志:否,
冷昆岳职务:执行董事法定代表人标志:是,
刘长恩职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 冷昆明职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
冷昆岳职务:总经理法定代表人标志:否,
冷昆岳职务:执行董事法定代表人标志:是 | 2008-05-28 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2008-05-28 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2008-05-28 |
投资人变更 | 冷昆岳认缴出资额:70实缴出资额:70,
刘长恩认缴出资额:30实缴出资额:30 | 冷昆明认缴出资额:4.500000实缴出资额:4.500000,
冷昆岳认缴出资额:45.500000实缴出资额:45.500000 | 2008-05-28 |