变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 煤炭、机械设备销售,煤炭烘干,货物进出口、技术进出口,煤炭制品加工。 | 一般经营项目: 煤炭、机械设备销售,煤炭烘干,货物进出口、技术进出口。 | 2015-08-11 |
行业代码变更 | 行业代码:5161 | 行业代码:5181 | 2013-12-16 |
名称变更 | 温州江东能源发展有限公司 | 温州江东进出口有限公司 | 2013-12-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 煤炭、机械设备销售,煤炭烘干,货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目: 货物进出口、技术进出口,煤炭、机械设备销售,煤炭烘干。 | 2013-12-16 |
行业代码变更 | 行业代码:5161 | 行业代码:5181 | 2013-12-16 |
投资人备案 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: ***; 百分比: **%
企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: **; 百分比: **%
企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2013-12-13 |
注册资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-12-13 |
实收资本变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2013-12-13 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 50 | 2013-12-13 |
实收资本变更 | 1000 | 50 | 2013-12-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: 300; 百分比: 30%企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: 700; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: 15; 百分比: 30%
企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: 35; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2013-12-13 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 孙建瑜 认缴出资额:15 持股比例:30% 实缴出资额:15 出资时间:2010-07-02 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 孙建瑜 认缴出资额:15 持股比例:30% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2013-11-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙建瑜 | 王香翠 | 2013-11-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: 15; 百分比: 30%企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: 35; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 姓名: 李昌林; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 王香翠; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2013-11-13 |
| 姓名: 陈晓映; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙建瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-11-13 |
组织机构变更 | 姓名: 陈晓映; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙建瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2013-11-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈晓映; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 孙建瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2013-11-13 |
投资人备案 | 姓名: 孙建瑜; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
企业名称: 枣庄国鼎燃料贸易有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 姓名: 李昌林; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 王香翠; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2013-11-13 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 孙建瑜 认缴出资额:15 持股比例:30% 实缴出资额:15 出资时间:2010-07-02 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 孙建瑜 认缴出资额:15 持股比例:30% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2013-11-13 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货物进出口、技术进出口,煤炭、机械设备销售,煤炭烘干。 | 一般经营项目: 销售:皮革制品、建筑材料、日用品、机械设备、电子产品、化妆品、玩具、工艺饰品、五金交电、电气设备、汽车零配件、针纺织品、阀门、法兰、钢管、管件;货物进出口、技术进出口。 | 2013-11-13 |
住所变更 | 住所: 洞头县状元岙港区*#、*#泊位综合楼***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:沙城街道 | 住所: 温州市龙湾区沙城镇永强大道****号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:沙城街道 | 2013-09-18 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 洞头县状元岙港区8#、9#泊位综合楼512室; 邮政编码: 325025; 电话: ********;住所所在行政区划:沙城街道 | 住所: 温州市龙湾区沙城镇永强大道2116号; 邮政编码: 325025; 电话: ********;住所所在行政区划:沙城街道 | 2013-09-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王香翠 | 李爱媚 | 2012-03-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 李爱媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 项秀叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-03-21 |
投资人备案 | 姓名: 李昌林; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 王香翠; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 李爱媚; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 项秀叶; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2012-03-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李昌林; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王香翠; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 李爱媚; 出资额: 25; 百分比: 50%
姓名: 项秀叶; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2012-03-21 |
| 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李爱媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 项秀叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-03-21 |
组织机构变更 | 姓名: 李昌林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王香翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 李爱媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 项秀叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-03-21 |