变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输站经营;各类工程建设活动;道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;汽车租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;汽车零配件批发;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;土地使用权租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 货运:普通货物运输;服务:吊机租赁、货物搬运、装卸;站场:货运站(场)经营(货运代理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-09 |
注册资本变更 | *** | *** | 2019-04-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑利荣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邵利珍; 出资额: **万; 百分比: *% | 姓名: 郑利荣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 邵利珍; 出资额: **万; 百分比: **% | 2019-04-04 |
注册资本变更 | *** | ** | 2018-06-06 |
经营范围变更 | 货运:普通货物运输;服务:吊机租赁、货物搬运、装卸;站场:货运站(场)经营(货运代理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)。 | 2018-06-06 |
投资人备案 | 姓名: 邵利珍; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 郑利荣; 出资额: ***万; 百分比: **% | 姓名: 邵利珍; 出资额: **万; 百分比: **%
姓名: 郑利荣; 出资额: **万; 百分比: **% | 2018-06-06 |
住所变更 | 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇合力村*幢 | 绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥居委会 | 2018-01-18 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2018-01-18 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2018-01-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********798253 | 注册号:********97123
组织机构代码证:******** | 2016-06-22 |
住所变更 | 住所: 绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥居委会
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 绍兴县杨汛桥镇江桥居委会
邮政编码: ******
电话: ******** | 2016-06-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2016年6月7日止)。 | 2016-06-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)。 | 一般经营项目: | 2016-06-22 |
名称变更 | 绍兴惠达物流有限公司 | 绍兴县惠达物流有限公司 | 2016-06-22 |
营业期限变更 | 营业期限: 2012/5/14 至 9999/9/9 | 营业期限: 2012/5/14 至 2032/5/10 | 2016-06-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市柯桥区杨汛桥镇江桥居委会; 邮政编码: 312028; 电话: ********; | 住所: 绍兴县杨汛桥镇江桥居委会; 邮政编码: 312028; 电话: ********; | 2016-06-22 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2012/5/14 至 9999/9/9 | 营业期限: 2012/5/14 至 2032/5/10
| 2016-06-22 |
| 统一社会信用代码:9********798253 | 注册号:********97123
组织机构代码证:******** | 2016-06-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郑利荣 | 洪雪灿 | 2012-11-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邵利珍; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 郑利荣; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 邵利珍; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 洪雪灿; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2012-11-06 |
| 姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑利荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 洪雪灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-11-06 |
组织机构变更 | 姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑利荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 洪雪灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-11-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑利荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 洪雪灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-11-06 |
投资人变更 | 姓名: 邵利珍; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 郑利荣; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 邵利珍; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 洪雪灿; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2012-11-06 |
组织机构变更 | 姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑利荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 洪雪灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 邵利珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-11-06 |