变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-07-03 |
投资人备案 | 姓名: 姚志德; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 郑坚刚; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 姚志德; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 叶同海; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2015-07-03 |
法定代表人变更 | 郑坚刚 | 叶同海 | 2015-07-03 |
组织机构变更 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-07-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姚志德; 出资额: 100; 百分比: 10%姓名: 郑坚刚; 出资额: 900; 百分比: 90% | 姓名: 姚志德; 出资额: 100; 百分比: 10%
姓名: 叶同海; 出资额: 900; 百分比: 90%
| 2015-07-03 |
组织机构变更 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑坚刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-07-03 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 10 | 2015-04-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姚志德; 出资额: 100; 百分比: 10%姓名: 叶同海; 出资额: 900; 百分比: 90% | 姓名: 姚志德; 出资额: 1; 百分比: 10%
姓名: 叶同海; 出资额: 9; 百分比: 90%
| 2015-04-23 |
个体其他形式变更 | 管理片号: ; 乡镇街道: 岑港街道; 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会:020521 | 管理片号: 定海(城东)片区(檀香、檀树、桔北、桔园、港南、桔园菜场); 乡镇街道: 定海城东街道(城关); 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会:020710 | 2015-04-23 |
注册资本变更 | **** | ** | 2015-04-23 |
- | 管理片号: ;
乡镇街道: 岑港街道;
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会:020521 | 管理片号: 定海(城东)片区(檀香、檀树、桔北、桔园、港南、桔园菜场);
乡镇街道: 定海城东街道(城关);
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会:020710 | 2015-04-23 |
组成形式 | 管理片号: ; 乡镇街道: 岑港街道; 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会:020521 | 管理片号: 定海(城东)片区(檀香、檀树、桔北、桔园、港南、桔园菜场); 乡镇街道: 定海城东街道(城关); 执照属性: ; 组成形式: ; 居为委会:020710 | 2015-04-23 |
投资人备案 | 姓名: 姚志德; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 叶同海; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 姚志德; 出资额: *; 百分比: **%
姓名: 叶同海; 出资额: *; 百分比: **% | 2015-04-23 |
注册资本变更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2015-04-23 |
个体其他形式变更 | 管理片号: ;
乡镇街道: 岑港街道;
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会:020521 | 管理片号: 定海(城东)片区(檀香、檀树、桔北、桔园、港南、桔园菜场);
乡镇街道: 定海城东街道(城关);
执照属性: ;
组成形式: ;
居为委会:020710 | 2015-04-23 |
出资方式备案 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2014-04-30 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2015-04-16 |
投资人备案 | 姓名: 姚志德; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 叶同海; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈军富; 出资额: **; 百分比: ***% [退出] | 2015-04-16 |
法定代表人变更 | 叶同海 | 陈军富 | 2015-04-16 |
住所变更 | 住所: 舟山市定海区弘生世纪城南区**幢三单元***室A区
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:城东街道 | 住所: 舟山市定海区岑港街道司前街**号
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:岑港镇 | 2015-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈国波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-04-16 |
组织机构变更 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈国波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-04-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市定海区弘生世纪城南区10幢三单元105室A区; 邮政编码: 316000; 电话: ********;住所所在行政区划:城东街道 | 住所: 舟山市定海区岑港街道司前街81号; 邮政编码: 316000; 电话: ******;住所所在行政区划:岑港镇 | 2015-04-16 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2015-04-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 姚志德; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 叶同海; 出资额: 9; 百分比: 90% | 姓名: 陈军富; 出资额: 10; 百分比: 100%
| 2015-04-16 |
组织机构变更 | 姓名: 姚志德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶同海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈国波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈军富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-04-16 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2014-04-30 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2015-04-16 |