泰康人寿保险股份有限公司阳泉中心支公司,办公室地址位于素有“煤铁之乡”之誉的阳泉,山西省阳泉市经济技术开发区大连西路盛世华庭6层,我公司主要提供《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险。**
联系方式
- 公司地址:
- 山西省阳泉市经济技术开发区大连西路盛世华庭6层
- 固定电话:
- (0353) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 崔小平
- 邮政编码:
- 045000
- 地区编码:
- 140300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 泰康人寿保险股份有限公司阳泉中心支公司 |
简称: | 泰康人寿保险 |
父公司 | 泰康人寿保险股份有限公司 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。** |
营业执照号码: | 91140300662398070M |
发证机关: | 阳泉市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-02 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年06月02日 |
所属分类: | 人寿保险 » 郊区人寿保险 |
所属城市: | 阳泉企业网 » 郊区 » 郊区开发区 |
顺企编码: | 48641496 |
泰康人寿保险股份有限公司阳泉中心支公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 贺文丽 | 乔仲春 | 2021-12-27 |
负责人变更 | 乔仲春 | 汤丛平 | 2020-12-17 |
高级管理人员备案 | 乔仲春 [新增] | 汤丛平 [退出] | 2020-12-17 |
许可经营项目变更 | 经营保险业务许可证; | 保险业务许可证; | 2019-12-05 |
高级管理人员备案 | 汤丛平 [新增] | 陈永林 [退出] | 2019-12-05 |
地址变更 | 山西省阳泉市经济技术开发区新泉北路南侧意大利花园6#综合楼10层西侧和11层 | 山西省阳泉市经济技术开发区大连西路盛世华庭6层 | 2019-12-05 |
负责人变更 | 汤丛平 | 陈永林 | 2019-12-05 |
高级管理人员备案 | 陈永林 [新增] | 王欣喜 [退出] | 2019-04-24 |
负责人变更 | 陈永林 | 王欣喜 | 2019-04-24 |
负责人变更 | 王欣喜 | 崔小平 | 2018-01-19 |
高级管理人员备案 | 王欣喜 [新增] | 陈永林 [退出] | 2018-01-19 |
名称变更变更 | 泰康人寿保险有限责任公司山西阳泉中心支公司 | 泰康人寿保险股份有限公司阳泉中心支公司 | 2017-01-10 |
负责人变更变更 | 崔小平 | 陈永林 | 2016-06-02 |
经营范围变更变更 | 《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。** | 《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险。** | 2016-06-02 |
经营范围 | 《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险。** | 《经营保险业务许可证》核定范围内的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全保险、个人终身保险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。** | 2016-06-02 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 陈永林 | 崔小平 | 2016-06-02 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 2014-03-21 | ||
负责人变更变更 | 陈永林 | 吴敏 | 2014-03-21 |
本页是 [泰康人寿保险股份有限公司阳泉中心支公司] 在顺企网阳泉黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关人寿保险