变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2024-11-23 | 2019-02-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:忻秀慧;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:*****;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:忻秀慧;
现财务负责人固定电话:****-********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*****;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:蒋秋凤;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:忻秀慧;
原财务负责人固定电话:****-********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-02-25 |
法定代表人变更 | 杨佩华 | 叶伟敏 | 2019-02-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 余永娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周锡明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 杨佩华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]
姓名: 洪永忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 蔡阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 叶伟敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 李良维; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 蔡阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 金佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 龚国平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2019-02-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********3389XH | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2017-03-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 龚国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 奕锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2014-07-02 |
经营期限变更 | 营业期限: 1994-11-24 至 2024-11-23 | 营业期限: 1994-11-24 至 2014-11-23 | 2014-07-02 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 龚国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 奕锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2014-07-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 化妆品、洗涤用品、工艺饰品、化工原料及产品、家居用品、服装服饰、日用品、针纺织品的批发、零售;电子商务信息咨询。 | 一般经营项目: 化妆品、洗涤用品、金银珠宝、工艺饰品、化工原料及产品、家居用品、服装服饰、日用品、针纺织品的批发、零售;电子商务信息咨询。 | 2013-07-04 |
投资人备案 | 企业名称: 上海家化商销有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海家化销售有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海家化销售有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海家化商销有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2012-01-16 |
法定代表人变更 | 叶伟敏 | 宣平 | 2012-01-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 奕锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 闻央妙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 宣平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-01-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 化妆品、洗涤用品、金银珠宝、工艺饰品、化工原料及产品、家居用品、服装服饰、日用品、针纺织品的批发、零售;电子商务信息咨询。 | 一般经营项目: 日用百货、化妆品、化工原料及产品、纺织品、建筑材料、金属材料、摩托车及配件、颜料、染料、汽配、橡胶制品、塑料原料的批发、零售;化妆品包装。 | 2012-01-16 |
组织机构变更 | 姓名: 金佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 奕锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 李良维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 闻央妙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 宣平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 薛安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶伟敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2012-01-16 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********044 | 2011-05-25 |
投资人备案 | 企业名称: 上海家化销售有限公司; 法定代表人: 宣平; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海家化商销有限公司; 法定代表人: 叶伟敏; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海家化商销有限公司; 法定代表人: 叶伟敏; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海家化销售有限公司; 法定代表人: 宣平; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2006-10-26 |
经营范围变更 | 经营范围: 一般经营项目:日用百货、化妆品、化工原料及产品、纺织品、建筑材料、金属材料、摩托车及配件、颜料、染料、汽配、橡胶制品、塑料原料的批发、零售;化妆品包装。行业代码: 6369 | 经营范围: 日用百货、化妆品、化工原料及产品(除化学危险品)、纺织品、建筑材料、金属材料、摩托车及配件、颜料、染料、汽配、橡胶制品、塑料原料的批发、零售;化妆品包装。行业代码: 6369 | 2006-10-26 |
注册资本变更 | 450( + 800% ) | 50 | 2006-10-26 |
经营期限变更 | 经营起始日期: 1994-11-24 经营截止日期: 2014-11-23; 执照有效期限起始日期: 执照有效期限截止日期: ; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 经营起始日期: 1994-11-24 经营截止日期: 2004-11-23; 执照有效期限起始日期: 执照有效期限截止日期: ; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期: | 2004-11-12 |
经营范围变更 | 经营范围: 日用百货、化妆品、化工原料及产品(除化学危险品)、纺织品、建筑材料、金属材料、摩托车及配件、颜料、染料、汽配、橡胶制品、塑料原料的批发、零售;化妆品包装。行业代码: 6220 | 经营范围: 经营:日用百货、化妆品、化工原料及产品(除化学危险品)、纺织品、建筑材料、金属材料、摩托车及配件、颜料、染料、汽配、橡胶制品、塑料原料、矿泉水;化妆品包装。行业代码: 6220 | 2004-11-12 |
法定代表人变更 | 姓名: 叶伟敏;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 叶明星;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-06-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 薛安东;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 薛安东;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-06-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 宣平;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 宣平;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2004-06-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 闻央妙;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 闻央妙;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 2004-06-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 李良维;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 孙海瑜;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2004-06-09 |
投资人备案 | 企业名称: 上海家化销售有限公司; 法定代表人: ; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 上海家化销售有限公司; 法定代表人: ; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: | 2004-06-09 |
投资人备案 | 企业名称: 上海家化商销有限公司; 法定代表人: 叶明星; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 浙江芳华百化集团公司; 法定代表人: 叶明星; 出资额: **.*; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: [退出] | 2004-06-09 |
其他变更 | 变更:股权变更、法定代表人变更 | 无 | 2003-05-28 |
其他变更 | 变更:经营范围增加。(内资) | 无 | 2001-05-25 |
其他变更 | 变更:年检 | 无 | 2001-04-19 |