变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 候威 | 侯营 | 2019-05-13 |
投资人备案 | 姓名: 候威; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 温康; 出资额: **万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: **% [退出] | 2019-05-13 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:候威;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:杜立众;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:杜立众;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:杜立众;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 候威; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 候威; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
姓名: 温康; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 侯营; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 侯营; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 吴明臣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-05-13 |
投资人备案 | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 张国权; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: *% | 2019-05-08 |
投资人备案 | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 张国权; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: *% | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: **% | 2019-01-18 |
注册资本变更 | 300( - 75% ) | 1200 | 2018-11-30 |
住所变更 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道人民西路底 | 绍兴市上虞区道墟镇人民西路底 | 2018-11-30 |
注册资本变更 | *** | **** | 2018-11-30 |
投资人备案 | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 侯营; 出资额: **万; 百分比: **% | 姓名: 吴明臣; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 侯营; 出资额: ***万; 百分比: **% | 2018-11-30 |
多证合一备案 | 公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记 | - | 2018-11-30 |
名称变更 | 绍兴上虞远达物流有限公司 | 上虞远达物流有限公司 | 2016-08-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 侯营 | 吴明臣 | 2016-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-01-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********408455 | 注册号:********79897
组织机构代码证:******** | 2016-01-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-01-12 |
组织机构变更 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2016-01-12 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(凭有效许可证经营); | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(有效期至2018年11月12日) | 2016-01-12 |
| 统一社会信用代码:9********408455 | 注册号:********79897
组织机构代码证:******** | 2016-01-12 |
| 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2016-01-12 |
住所变更 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇人民西路底
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:道墟镇 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇杜浦村泾肖公路东侧
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:道墟镇 | 2014-12-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇人民西路底; 邮政编码: 312368; 电话: ********;住所所在行政区划:道墟镇 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇杜浦村泾肖公路东侧; 邮政编码: 312368; 电话: ********;住所所在行政区划:道墟镇 | 2014-12-08 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(有效期至2018年11月12日) | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(有效期至2014年11月5日) | 2014-12-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇杜浦村泾肖公路东侧; 邮政编码: 312368; 电话: ********;住所所在行政区划:道墟镇 | 住所: 上虞市道墟镇杜浦村泾肖公路东侧; 邮政编码: 312368; 电话: ********;住所所在行政区划:道墟镇 | 2014-08-26 |
注册资本(金)变更 | 1200 | 300 | 2014-08-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 侯营; 出资额: 396; 百分比: 33%姓名: 吴明臣; 出资额: 804; 百分比: 67% | 姓名: 侯营; 出资额: 99; 百分比: 33%
姓名: 吴明臣; 出资额: 201; 百分比: 67%
| 2014-08-26 |
注册资本变更 | **** | *** | 2014-08-26 |
投资人备案 | 姓名: 侯营; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 吴明臣; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 侯营; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 吴明臣; 出资额: ***; 百分比: **% | 2014-08-26 |
住所变更 | 住所: 绍兴市上虞区道墟镇杜浦村泾肖公路东侧
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:道墟镇 | 住所: 上虞市道墟镇杜浦村泾肖公路东侧
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:道墟镇 | 2014-08-26 |
注册资本变更 | 1200( + 300% ) | 300 | 2014-08-26 |
名称变更 | 上虞远达物流有限公司 | 上虞远达货运有限公司 | 2013-08-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)(有效期至2014年11月5日) | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理)(有效期至2014年11月5日) | 2013-08-07 |
实收资本变更 | 300 | 20 | 2013-07-31 |
注册资本(金)变更 | 300 | 20 | 2013-07-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 侯营; 出资额: 99; 百分比: 33%姓名: 吴明臣; 出资额: 201; 百分比: 67% | 姓名: 侯营; 出资额: 6.6; 百分比: 33%
姓名: 吴明臣; 出资额: 13.4; 百分比: 67%
| 2013-07-31 |
投资人备案 | 姓名: 侯营; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 吴明臣; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 侯营; 出资额: *.*; 百分比: **%
姓名: 吴明臣; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2013-07-31 |
实收资本变更 | 300( + 1400% ) | 20 | 2013-07-31 |
注册资本变更 | 300( + 1400% ) | 20 | 2013-07-31 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输:站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理)(有效期至2014年11月5日) | 许可经营项目: 站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理)(有效期至2014年11月5日) | 2013-07-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 倪丙千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2013-04-03 |
投资人备案 | 姓名: 侯营; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴明臣; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 倪丙千; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 阮阿校; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 董益平; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出] | 2013-04-03 |
组织机构变更 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 倪丙千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2013-04-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 侯营; 出资额: 6.6; 百分比: 33%姓名: 吴明臣; 出资额: 13.4; 百分比: 67% | 姓名: 倪丙千; 出资额: 6.6; 百分比: 33%
姓名: 阮阿校; 出资额: 6.6; 百分比: 33%
姓名: 董益平; 出资额: 6.8; 百分比: 34%
| 2013-04-03 |
| 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 倪丙千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2013-04-03 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴明臣 | 阮雪锋 | 2013-04-03 |
组织机构变更 | 姓名: 侯营; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴明臣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 倪丙千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 阮雪锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2013-04-03 |