三明市安顺通物流有限公司,办公室地址位于“八山一水一分田”之称的三明,福建省三明市三元区富兴堡长兴路23号(公路港)A幢22号,我公司主要提供普通货物运输;货物仓储、配送;批发、零售化妆品、建筑材料、五金交电、日用品。
联系方式
- 公司地址:
- 福建省三明市三元区富兴堡长兴路23号(公路港)A幢22号
- 经理:
- 黄玉丽
- 经理手机:
- 189****3396 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 365000
- 地区编码:
- 350403
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 189****3396 |
相关产品
工商信息和基本资料
三明市安顺通物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄政绍 | 51% | 人民币51.0万元 |
詹秋红 | 49% | 人民币49.0万元 |
三明市安顺通物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2021-08-16住所变更;章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-08-16 |
章程备案 | 2021-08-16住所:***;章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-08-16 |
住所变更 | 福建省三明市三元区工业中路92-4号 | 福建省三明市三元区富兴堡长兴路23号(公路港)A幢22号 | 2021-08-16 |
投资人变更 | 黄政绍 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 黄玉丽 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-03-23 |
经理备案 | 黄政绍 [新增] | 黄玉丽 [退出] | 2021-03-23 |
董事备案 | 黄政绍 [新增] | 黄玉丽 [退出] | 2021-03-23 |
监事备案 | 詹秋红 [新增] | 黄轮树 [退出] | 2021-03-23 |
章程修正案备案 | 2021-03-23股东、法定代表人变更;经理、监事、联络员、章程修正案备案 | 旧章程 | 2021-03-23 |
法定代表人变更 | 黄政绍 | 黄玉丽 | 2021-03-23 |
联络员备案 | 黄政绍 | 黄二凤 | 2021-03-23 |
投资人变更 | 黄政绍 证照号码:***; [新增] 詹秋红 证照号码:***; [新增] | 黄玉丽 证照号码:***; [退出] 黄轮树 证照号码:***; [退出] | 2021-03-23 |
经营范围变更 | 一般项目:家政服务;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;装卸搬运;园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;水环境污染防治服务;林业有害生物防治服务;白蚁防治服务;家用电器安装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婚姻介绍服务;婚庆礼仪服务;外卖递送服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建筑智能化工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 普通货物运输;货物仓储、配送;批发、零售化妆品、建筑材料、五金交电、日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-08-27 |
名称变更 | 三明市联丰保洁服务有限公司 | 三明市安顺通物流有限公司 | 2020-08-27 |
章程备案 | 2020-08-20公司名称、经营范围变更 | 旧章程 | 2020-08-27 |
增 补 换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-04-05 |
投资人变更 | 黄玉丽 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 黄政绍 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-03-05 |
投资人变更 | 黄玉丽 证照号码:***; [新增] 黄轮树 证照号码:***; | 黄政绍 证照号码:***; [退出] 黄轮树 证照号码:***; | 2015-03-05 |
章程修正案备案 | 2015-02-16股东 | 旧章程 | 2015-03-05 |
法定代表人变更 | 黄玉丽 | 黄政绍 | 2015-03-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 黄玉丽; [新增] 黄轮树; | 黄政绍; [退出] 黄轮树; | 2015-03-05 |
信息公示联络员备案 | 包玲萍 | 无 | 2015-03-05 |
投资人(股权)变更 | 黄玉丽 证照号码********* 证照号码:******; | 黄政绍 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-03-05 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 黄玉丽;黄轮树; | 黄政绍;黄轮树; | 2015-03-05 |
三明市安顺通物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄玉丽 | 执行董事兼总经理 |
黄轮树 | 监事 |
本页是 [三明市安顺通物流有限公司] 在顺企网三明黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。