变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:王俊忠;任职起始日期:2020-10-30;任职截止日期:空;; | 姓名:杨军;任职起始日期:2018-09-25;任职截止日期:2021-09-24;; | 2020-12-23 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:王俊忠;任聘单位:股东;任职截止日期:2023-10-29;任职起始日期:2020-10-30;; | 姓名:杨军;任聘单位:天津港对外经济合作有限公司;任职截止日期:2021-09-24;任职起始日期:2018-09-25;; | 2020-12-23 |
法定代表人 | 王俊忠; | 杨军; | 2020-12-23 |
负责人变更 | 姓名:王俊忠; [新增] | 姓名:杨军; [退出] | 2020-12-23 |
负责人变更 | 王俊忠; | 杨军; | 2020-12-23 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:宋育兵;任职起始日期:2020-06-05;任职截止日期:空;; | 姓名:佟本江;任职起始日期:2014-12-31;任职截止日期:2017-12-30;; | 2020-06-12 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:李玉良;任职起始日期:2018-12-24;任职截止日期:空;; | 姓名:刘辉;任职起始日期:2017-12-25;任职截止日期:2020-12-24;; | 2019-01-31 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:杨军;任职截止日期:2021-09-24;任职起始日期:2018-09-25;; | 姓名:汪宝;任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;; | 2018-10-19 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:杨军;任职起始日期:2018-09-25;任职截止日期:2021-09-24;; | 姓名:汪宝;任职起始日期:2017-12-25;任职截止日期:2020-12-24;; | 2018-10-19 |
法定代表人 | 杨军; | 汪宝; | 2018-10-19 |
负责人变更 | 姓名:杨军; [新增] | 姓名:汪宝; [退出] | 2018-10-19 |
负责人变更 | 杨军; | 汪宝; | 2018-10-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区
住所(经营场所):天津自贸试验区(天津港保税区)海滨五路31号421室
场所(经营场所)产权:其他
住所(经营场所)租赁期限起:空
住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局
住所(经营场所)租赁期限止:空
街道乡镇:保税区管委会 | 住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区
住所(经营场所):天津港保税区海滨五路31号421室
场所(经营场所)产权:租赁单位产权房
住所(经营场所)租赁期限起:2003-11-07
住所(经营场所)所在区域:保税
住所(经营场所)租赁期限止:2004-11-06
街道乡镇:空 | 2018-10-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 自贸试验区; | 滨海新区; | 2018-10-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨五路31号421室; | 天津港保税区海滨五路31号421室; | 2018-10-19 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港经济技术合作有限公司;姓名:刘辉;任职起始日期:2017-12-25;任职截止日期:2020-12-24;; | 委派方:天津渤海化工有限责任公司;姓名:孙彬;任职起始日期:2012-07-06;任职截止日期:2015-07-05;; | 2018-03-13 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:汪宝;任职截止日期:2020-12-24;任职起始日期:2017-12-25;; | 姓名:张福贵;任职截止日期:2017-06-04;任职起始日期:2014-06-05;; | 2018-03-13 |
法定代表人 | 汪宝; | 张福贵; | 2018-03-13 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 任职起始日期:2017-12-25;任职截止日期:2020-12-24;; | 任职起始日期:2017-09-14;任职截止日期:2020-09-13;; | 2018-03-13 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港经济技术合作有限公司;姓名:汪宝;任职起始日期:2017-12-25;任职截止日期:2020-12-24;; | 委派方:天津港对外经济合作有限公司;姓名:张福贵;任职起始日期:2014-06-05;任职截止日期:2017-06-04;; | 2018-03-13 |
负责人变更 | 姓名:汪宝; [新增] | 姓名:张福贵; [退出] | 2018-03-13 |
负责人变更 | 汪宝; | 张福贵; | 2018-03-13 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:刘晓梅;任职起始日期:2017-09-14;任职截止日期:2020-09-13;; | 姓名:吴亮;任职起始日期:2015-08-10;任职截止日期:2018-08-09;; | 2017-09-19 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:吴亮;任职起始日期:2015-08-10;任职截止日期:2018-08-09;; | 姓名:刘晓梅;任职起始日期:2014-12-31;任职截止日期:2017-12-30;; | 2015-08-25 |
档案号 | | 400013809 | 2015-02-16 |
属地监管工商所 | 空 | 保税区空港工商所 | 2015-02-16 |
登记机关 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局 | 2015-02-16 |
档案号 | 120000400013809 | 400013809 | 2015-02-16 |
管辖单位 | 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局 | 天津市滨海新区工商行政管理局保税分局 | 2015-02-16 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 刘晓梅 | 空 | 2015-01-27 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津长芦汉沽盐场有限责任公司;姓名:佟本江;任职起始日期:2014-12-31;任职截止日期:2017-12-30; | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:沈伯弘;任职起始日期:2010-10-15;任职截止日期:2013-10-14; | 2015-01-27 |
投资人变更 | 投资人名称(中文):天津长芦汉沽盐场有限责任公司;
投资方注册号或机构代码:; [新增] | 投资人名称(中文):天津渤海化工有限责任公司; | 2015-01-27 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:孙加君;国籍:中 国;任职起始日期:2014-09-28;证件名称:身份证;任职截止日期:2017-09-27; | 姓名:施建州;国籍:中国台湾;任职起始日期:2012-07-05;证件名称:护照;任职截止日期:2015-07-04; | 2014-10-11 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:荷兰 VOPAK NORTH CHINA B.V.;姓名:CHEN PENG;国籍:加拿大;任职起始日期:2014-09-28;证件名称:护照;任职截止日期:2017-09-27; | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:王伟;国籍:中 国;任职起始日期:2012-07-05;证件名称:身份证;任职截止日期:2015-07-04; | 2014-10-11 |
外商投资企业法定代表人信息 | 姓名:张福贵;任聘单位:天津港对外经济合作有限公司;任职截止日期:2017-06-04;任职起始日期:2014-06-05; | 姓名:李连弟;任聘单位:荷兰 VOPAK NORTH CHINA B.V.;任职截止日期:2015-07-05;任职起始日期:2012-07-06; | 2014-07-07 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:CHEN YAN; | 姓名:陈岩; | 2014-07-07 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港对外经济合作有限公司;姓名:张福贵;任职起始日期:2014-06-05;任职截止日期:2017-06-04; | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:李连弟;任职起始日期:2012-07-06;任职截止日期:2015-07-05; | 2014-07-07 |
法定代表人 | 张福贵 | 李连弟 | 2014-07-07 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 吴慧 | 空 | 2014-07-07 |
负责人变更 | 姓名:张福贵; [新增] | 姓名:李连弟; [退出] | 2014-07-07 |
负责人变更 | 张福贵 [新增] | 李连弟 [退出] | 2014-07-07 |
投资人变更 | 投资人名称(中文):天津港对外经济合作有限公司; | 投资人名称(中文):天津港对外经济合作公司; | 2014-07-07 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:孙彬;任职起始日期:2012-07-06; | 姓名:孙埠;任职起始日期:2012-07-05; | 2012-07-06 |
法定代表人 | 李连弟 | 杨宗玖 | 2012-07-06 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 姓名:李连弟;任职起始日期:2012-07-06; | 姓名:杨宗玖;任职起始日期:2010-10-15; | 2012-07-06 |
外商投资企业法定代表人信息 | 任职截止日期:2015-07-05;任职起始日期:2012-07-06;姓名:李连弟; | 任职截止日期:2013-10-14;任职起始日期:2010-10-15;姓名:杨宗玖; | 2012-07-06 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:荷兰 VOPAK NORTH CHINA B.V.;姓名:陈岩;国籍:美国;任职起始日期:2012-07-05;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:Jan Bert Schutrops;国籍:荷兰;任职起始日期:2003-11-24;任职截止日期:2006-11-23; | 2012-07-05 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:王伟;国籍:中 国;任职起始日期:2012-07-05;证件名称:身份证;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:Tan cheng Guan;国籍:新加坡;任职起始日期:2003-11-24;证件名称:护照;任职截止日期:2006-11-23; | 2012-07-05 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津渤海化工有限责任公司;姓名:孙埠;国籍:中 国;任职起始日期:2012-07-05;证件名称:身份证;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:Wimal Samlai;国籍:荷兰;任职起始日期:2003-11-24;证件名称:护照;任职截止日期:2006-11-23; | 2012-07-05 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津渤海化工有限责任公司;姓名:施建州;国籍:中国台湾;任职起始日期:2012-07-05;证件名称:护照;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:郝运辉;国籍:中 国;任职起始日期:2003-11-24;证件名称:身份证;任职截止日期:2006-11-23; | 2012-07-05 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:沈伯弘;任职起始日期:2010-10-15;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:夏青林;任职起始日期:2003-11-24;任职截止日期:2006-11-23; | 2010-10-15 |
外商投资企业董事、监事、经理人员信息 | 委派方:天津港对外经济合作公司;姓名:杨宗玖;任职起始日期:2010-10-15;任职截止日期:空; | 委派方:空;姓名:许景宏;任职起始日期:2006-12-29;任职截止日期:2009-12-28; | 2010-10-15 |
外商投资企业法定代表人信息 | 任职截止日期:2013-10-14;任职起始日期:2010-10-15;姓名:杨宗玖; | 任职截止日期:2009-12-28;任职起始日期:2006-12-29;姓名:许景宏; | 2010-10-15 |
法定代表人 | 杨宗玖 | 许景宏 | 2010-10-15 |