变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2029-07-26 | 2019-12-19 |
投资人备案 | 姓名: 贾朝均; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 贾朝均; 出资额: **万; 百分比: ***%; | 2019-12-19 |
注册资本变更 | *** | ** | 2019-12-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周付聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 贾朝均; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] | 姓名: 俞招英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 贾朝宣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] | 2019-12-16 |
投资人备案 | 姓名: 贾朝均; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 贾朝宣; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出] | 2019-12-16 |
法定代表人变更 | 贾朝均 | 贾朝宣 | 2019-12-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:贾朝均;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:贾朝均;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:贾朝宣;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:贾朝宣;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-12-16 |
经营范围变更 | 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)。物流信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)。 | 2018-04-20 |
住所变更 | 浙江省绍兴市柯桥区钱清镇山阴路以北、锦绣路以东 | 绍兴市柯桥区钱清镇山阴路以北、锦绣路以东 | 2018-04-20 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-31 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:贾朝宣;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:********* ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:贾朝宣;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:*********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:贾朝均;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:********* ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:贾朝均;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:******** | 2017-07-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 俞招英; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 贾朝宣; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 俞招英; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 贾朝均; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-07-31 |
投资人备案 | 姓名: 贾朝宣; 出资额: **万; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 贾朝均; 出资额: **万; 百分比: ***% [退出] | 2017-07-31 |
法定代表人变更 | 贾朝宣 | 贾朝均 | 2017-07-31 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********86329K | 注册号:********87659
组织机构代码证:******** | 2016-05-16 |
住所变更 | 住所: 绍兴市柯桥区钱清镇山阴路以北、锦绣路以东
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:钱清镇 | 住所: 绍兴县钱清镇山阴路以北、锦绣路以东
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:钱清镇 | 2016-05-16 |
名称变更 | 绍兴柯桥阿钧物流有限公司 | 绍兴县阿钧物流有限公司 | 2016-05-16 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)。 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2016年2月24日止)。 | 2016-05-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市柯桥区钱清镇山阴路以北、锦绣路以东; 邮政编码: 312025; 电话: ********;住所所在行政区划:钱清镇 | 住所: 绍兴县钱清镇山阴路以北、锦绣路以东; 邮政编码: 312025; 电话: ********;住所所在行政区划:钱清镇 | 2016-05-16 |
| 统一社会信用代码:9********86329K | 注册号:********87659
组织机构代码证:******** | 2016-05-16 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输;站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2016年2月24日止)。 | 许可经营项目: 站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2013年7月20日止)。 | 2013-05-27 |
名称变更 | 绍兴县阿钧物流有限公司 | 绍兴县森鑫物流有限公司 | 2011-10-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 贾朝均 | 袁森 | 2011-09-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 贾朝均; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 曹茶芬; 出资额: 25; 百分比: 50%
姓名: 袁森; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2011-09-13 |
| 姓名: 贾朝均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞招英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹茶芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 袁森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-09-13 |
组织机构变更 | 姓名: 贾朝均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞招英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 曹茶芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 袁森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-09-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 贾朝均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 俞招英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 曹茶芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 袁森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-09-13 |
投资人备案 | 姓名: 贾朝均; 出资额: **; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 曹茶芬; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 袁森; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2011-09-13 |
组织机构变更 | 姓名: 贾朝均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 俞招英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 曹茶芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 袁森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-09-13 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2011-09-13 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2013年7月20日止)。 | 许可经营项目: | 2011-09-13 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 站场:货运站(场)经营(货运代理)(道路运输经营许可证有效期至2013年7月20日止)。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营) | 2011-09-13 |