变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-03-17 |
住所变更 | 浙江省宁波市鄞州区中兴路***号**幢*-* | 浙江省宁波市鄞州区中兴路***号(*-**) | 2020-03-17 |
法定代表人变更 | 李水源 | 焦俊华 | 2020-03-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李水源; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 李水源; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 焦俊华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 李水源; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 焦俊华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 焦俊华; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2020-03-17 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2020-02-08 | 2020-03-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********46278G | 注册号:********62436组织机构代码证:无 | 2017-10-16 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:李水源;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:虞意芬;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:焦俊华;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:******** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:虞意芬;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-10-16 |
住所变更 | 浙江省宁波市鄞州区中兴路***号(*-**) | 江东区中兴路***号(*-**) | 2017-10-16 |
住所变更 | 住所: 江东区中兴路***号(*-**)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区中兴路***号(**-*)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 2014-11-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 江东区中兴路717号(7-10); 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区中兴路717号(11-1); 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 2014-11-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 江东区中兴路717号(11-1); 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区中兴路717号(6-8); 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 2013-11-27 |
住所变更 | 住所: 江东区中兴路***号(**-*)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区中兴路***号(*-*)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 2013-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 李水源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2013-05-27 |
投资人备案 | 姓名: 焦俊华; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 李水源; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 潘芳; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 朱兰英; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2013-05-27 |
组织机构变更 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 李水源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2013-05-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 焦俊华; 出资额: 100; 百分比: 20%
姓名: 李水源; 出资额: 400; 百分比: 80%
| 姓名: 潘芳; 出资额: 50; 百分比: 10%
姓名: 朱兰英; 出资额: 450; 百分比: 90%
| 2013-05-27 |
| 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 李水源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-05-27 |
组织机构变更 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 李水源; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-05-27 |
| 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2011-12-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 江东区中兴路717号(6-8); 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区兴宁路228号1幢2-17; 邮政编码: 315040; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 2011-12-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 焦俊华 | 朱兰英 | 2011-12-13 |
组织机构变更 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2011-12-13 |
住所变更 | 住所: 江东区中兴路***号(*-*)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 江东区兴宁路***号*幢*-**
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 2011-12-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2011-12-13 |
组织机构变更 | 姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 焦俊华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 潘芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 朱兰英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2011-12-13 |
住所变更 | 住所: 江东区兴宁路***号*幢*-**
邮政编码:
电话: ********
住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 上虞市曹娥街道银河新村**幢***-***号
邮政编码:
电话: ********
住所所在行政区划:宁波市江东区 | 2011-01-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 海上、航空、陆路国际货运代理。 | 一般经营项目: 海路、航空、陆路国际货运代理;进出口业务(国家法律法规禁止项目除外,限制项目凭许可经营) | 2011-01-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 江东区兴宁路228号1幢2-17; 邮政编码: ; 电话: ********;住所所在行政区划:东柳街道 | 住所: 上虞市曹娥街道银河新村19幢168-172号; 邮政编码: ; 电话: ********;住所所在行政区划:宁波市江东区 | 2011-01-28 |