变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 马进海; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张旭帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 安亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 张旭帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2021-09-07 |
负责人变更 | 马进海 | 安亮亮 | 2021-09-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 安亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 张旭帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 郭小龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 刘进宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2020-12-29 |
投资人变更 | 姓名: 张旭帆; 出资额: 16; 百分比: 20 [新增]
姓名: 安亮亮; 出资额: 64; 百分比: 80 [新增] | 姓名: 郭小龙; 出资额: 10; 百分比: 12.5 [退出]
姓名: 刘进宝; 出资额: 70; 百分比: 87.5 [退出] | 2020-12-29 |
出资比例变更 | 姓名: 安亮亮; 出资额: 64; 百分比: 80
姓名: 张旭帆; 出资额: 16; 百分比: 20 | 姓名: 刘进宝; 出资额: 70; 百分比: 87.5
姓名: 郭小龙; 出资额: 10; 百分比: 12.5 | 2020-12-29 |
负责人变更 | 安亮亮 | 郭小龙 | 2020-12-29 |
章程备案 | - | - | 2020-12-29 |
负责人变更 | 郭小龙 | 吴少娟 | 2020-08-28 |
投资人变更 | 姓名: 郭小龙; 出资额: 10; 百分比: 12.5 [新增]
姓名: 刘进宝; 出资额: 70; 百分比: 87.5 [新增] | 姓名: 刘全意; 出资额: 20; 百分比: 25 [退出]
姓名: 王恒; 出资额: 60; 百分比: 75 [退出] | 2020-08-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭小龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 刘进宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 吴少娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2020-08-28 |
法定代表人变更 | 郭小龙 | 吴少娟 | 2020-08-28 |
负责人变更 | 吴少娟 | 刘全意 | 2018-12-27 |
投资者变更 | 吴少娟 [新增] | 刘全意 [退出] | 2018-12-27 |
法定代表人变更 | 吴少娟 | 刘全意 | 2018-12-27 |
主要人员备案 | 姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 吴少娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 刘全意; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-12-27 |
负责人变更 | 刘全意 | 周庆东 | 2017-09-01 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:刘全意,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:王蕾,
现财务负责人固定电话:***-********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:党晓军,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:王蕾,
原财务负责人固定电话:***-********,
原财务负责人移动电话:***********,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺,
原生产经营地所在行政区划: | 2017-09-01 |
投资者变更 | 刘全意 [新增] | 周庆东 [退出] | 2017-09-01 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:刘全意,
现联络人员固定电话:,
现联络人员移动电话:***********,
现财务负责人姓名:王蕾,
现财务负责人固定电话:***-********,
现财务负责人移动电话:***********,
现办税人姓名:,
现办税人固定电话:,
现办税人移动电话:,
现生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺,
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:党晓军,
原联络人员固定电话:,
原联络人员移动电话:***********,
原财务负责人姓名:王蕾,
原财务负责人固定电话:***-********,
原财务负责人移动电话:***********,
原办税人姓名:,
原办税人固定电话:,
原办税人移动电话:,
原生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺,
原生产经营地所在行政区划: | 2017-09-01 |
主要人员备案 | 姓名: 刘全意; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 周庆东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-09-01 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:刘全意;
电话:******电话:******现财务负责人姓名:王蕾;
电话:******电话:******现办税人姓名:;
电话:******电话:******现生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺;
现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:党晓军;
电话:******电话:******原财务负责人姓名:王蕾;
电话:******电话:******原办税人姓名:;
电话:******电话:******原生产经营地:陕西省西安市新城区长缨东路***号唐韵三坊*号楼二层*-*****号商铺;
原生产经营地所在行政区划: | 2017-09-01 |
投资人变更 | 姓名: 刘全意; 出资额: 20; 百分比: 25 [新增]
姓名: 王恒; 出资额: 60; 百分比: 75 | 姓名: 周庆东; 出资额: 20; 百分比: 25 [退出]
姓名: 王恒; 出资额: 60; 百分比: 75 | 2017-09-01 |
董事备案 | 姓名: 刘全意;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 王恒;证件号码*********; 职位: 监事 | 姓名: 王恒;证件号码*********; 职位: 监事
姓名: 周庆东;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-09-01 |
法定代表人变更 | 刘全意 | 周庆东 | 2017-09-01 |
负责人变更 | 周庆东 | 党晓军 | 2017-06-21 |
投资者变更 | 周庆东 [新增] | 党晓军 [退出] | 2017-06-21 |
主要人员备案 | 姓名: 王恒; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周庆东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 代学全; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 党晓军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-06-21 |
投资人变更 | 姓名: 周庆东; 出资额: 20; 百分比: 25 [新增]
姓名: 王恒; 出资额: 60; 百分比: 75 [新增] | 姓名: 党晓军; 出资额: 20; 百分比: 25 [退出]
姓名: 王蕾; 出资额: 20; 百分比: 25 [退出]
姓名: 代学全; 出资额: 40; 百分比: 50 [退出] | 2017-06-21 |
董事备案 | 姓名: 王恒;证件号码*********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 周庆东;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 代学全;证件号码*********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 党晓军;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-06-21 |
法定代表人变更 | 周庆东 | 党晓军 | 2017-06-21 |