变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
| 刘全杰 | | 2014-03-17 |
清算组成员备案 | 罗向航、刘全杰、任勇、庄维娜、金丽花 | | 2014-03-17 |
| *****0 | | 2014-03-17 |
联络员备案 | 济南市历城区山大路126号科苑大厦13楼 | | 2014-03-17 |
章程备案 | 股东变更 | | 2013-04-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资)1152 | 其他有限责任公司1190 | 2013-04-02 |
投资人(股权)变更 | 四川怡合投资有限公司认缴1000实缴1000|单位:万元 | 上海妙丰投资有限公司认缴100实缴100|四川怡合投资有限公司认缴900实缴900|单位:万元 | 2013-04-02 |
投资人(股权)变更 | 上海妙丰投资有限公司认缴100实缴100|四川怡合投资有限公司认缴900实缴900|单位:万元 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴100实缴100|四川怡合投资有限公司认缴900实缴900|单位:万元 | 2012-11-09 |
投资人(股权)变更 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴100实缴100|四川怡合投资有限公司认缴900实缴900|单位:万元 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴279.67实缴279.67|四川怡合投资有限公司认缴720.33实缴720.33|单位:万元 | 2012-02-08 |
投资人(股权)变更 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴279.67实缴279.67|四川怡合投资有限公司认缴720.33实缴720.33|单位:万元 | 上海妙丰投资有限公司认缴50实缴50|石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴50实缴50|泛华联兴保险销售股份公司认缴900实缴900|单位:万元 | 2011-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘力冲,证件号码:*****,职位:董事兼总经理|刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事| | 刘力冲,证件号码:*****,职位:总经理|刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事| | 2011-11-01 |
投资人(股权)变更 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴50实缴50|泛华联兴保险销售股份公司认缴900实缴900|上海妙丰投资有限公司认缴50实缴50|单位:万元 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴279.67实缴279.67|泛华联兴保险销售股份公司认缴720.33实缴720.33|单位:万元 | 2011-09-01 |
投资人(股权)变更 | 石家庄瀚思格雅企业管理咨询有限公司认缴279.67实缴279.67|泛华联兴保险销售股份公司认缴720.33实缴720.33|单位:万元 | 贾俊华认缴51实缴51|刘全杰认缴228.67实缴228.67|四川怡合投资有限公司认缴720.33实缴720.33|单位:万元 | 2011-06-09 |
董事备案 | 刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事|刘力冲,证件号码:*****,职位:总经理| | 刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长兼总经理|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事| | 2011-03-21 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 300 | 2011-03-21 |
投资人(股权)变更 | 四川怡合投资有限公司认缴720.33实缴720.33|刘全杰认缴228.67实缴228.67|贾俊华认缴51实缴51|单位:万元 | 贾俊华认缴51实缴51|刘全杰认缴60实缴60|四川怡合投资有限公司认缴189实缴189|单位:万元 | 2011-03-21 |
| 1000 | 300 | 2011-03-21 |
投资人(股权)变更 | 四川怡合投资有限公司认缴189实缴189|刘全杰认缴60实缴60|贾俊华认缴51实缴51|单位:万元 | 天津景旭投资咨询服务有限公司认缴30实缴30|刘全杰认缴30实缴30|贾俊华认缴51实缴51|四川怡合投资有限公司认缴189实缴189|单位:万元 | 2010-07-16 |
经营范围 | 许可经营项目:代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘查和理赔、中国保监会规定的其他业务(有效期至2013年7月10日)。一般经营项目:无。(未取得专项许可的项目除外) | 代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘查和理赔、中国保监会规定的其他业务(有效期至2010年7月10日)。(未取得专项许可的项目除外) | 2010-07-16 |
监事备案 | 刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长兼总经理|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事| | 刘全杰,证件号码:*****,职位:|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|马滢,证件号码:*****,职位:监事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|王苗苗,证件号码:*****,职位:监事|何培荣,证件号码:*****3(D),职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事| | 2010-07-16 |
一般经营项目变更 | 无。(未取得专项许可的项目除外) | 无。 | 2010-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘全杰,证件号码:*****,职位:董事长兼总经理|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事|董宁,证件号码:*****,职位:监事| | 刘全杰,证件号码:*****,职位:|葛蓬,证件号码:*****,职位:董事|马滢,证件号码:*****,职位:监事|赖秋萍,证件号码:*****,职位:董事|胡义南,证件号码:*****,职位:董事|王苗苗,证件号码:*****,职位:监事|何培荣,证件号码:*****3(D),职位:董事|李成斌,证件号码:*****,职位:董事| | 2010-07-16 |
经营范围变更 | 代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘查和理赔、中国保监会规定的其他业务(有效期至2013年7月10日)。 | 无。 | 2010-07-16 |
投资人(股权)变更 | 四川怡合投资有限公司认缴189实缴189|天津景旭投资咨询服务有限公司认缴30实缴30|刘全杰认缴30实缴30|贾俊华认缴51实缴51|单位:万元 | 李成斌认缴30实缴30|刘全杰认缴30实缴30|贾俊华认缴51实缴51|四川怡合投资有限公司认缴189实缴189|单位:万元 | 2009-08-11 |
经营范围 | 【变更后内容】经营范围:代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘查和理赔、中国保监会规定的其他业务(有效期至2010年7月10日)。(未取得专项许可的项目除外) | 【变更前内容】经营范围:代理销售保险产品、代理收取保险费、代理相关业务的损失勘查和理赔、中国保监会规定的其他业务(有效期至2008年7月10日)。(未取得专项许可的项目除外)
| 2008-07-24 |
| ***** | ***** | 2008-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 【变更后内容】:
董事会、经理成员:
董事长: 刘全杰
监事: 马滢 王苗苗
董事: 李成斌 赖秋萍何培荣葛蓬胡义南
| 【变更前内容】:
董事会、经理成员:
董事长: 何培荣
监事: 马滢 王苗苗
董事: 赖秋萍 葛蓬 胡义南
董事兼经理: 吴岳烺
| 2007-01-08 |
投资人(股权)变更 | 【变更后内容】法定代表人(负责人、董事长、首席代表):刘全杰
证件号码:***** | 【变更前内容】法定代表人(负责人、董事长、首席代表):吴岳烺
证件号码:*****2
| 2007-01-08 |
投资人(股权)变更 | 【变更后内容】股东名录:
法人股东:四川怡合投资有限公司 货币 189万元 63% 【A】
自然人股东:李成斌 货币 30万元 10% 【E】刘全杰 货币 30万元 10% 【E】贾俊华 货币 51万元 17% 【E】 | 【变更前内容】股东名录:
法人股东:四川怡合投资有限公司 货币 189 【A】
自然人股东:薛兵 货币 30 【E】贾俊华 货币 81 【E】
| 2007-01-08 |