变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 1唐万银执行董事兼总经理;2张景瑛监事; | 1徐淑清执行董事兼总经理;2宋凯监事; | 2019-11-26 |
投资人变更 | 1辽宁省万银建设集团有限公司; | 1大连鑫鑫居客房地产代理有限公司;2中民智慧(大连)社区服务有限公司;3徐淑清; | 2019-11-26 |
负责人变更 | 唐万银 | 徐淑清 | 2019-11-26 |
投资人变更 | 辽宁省万银建设集团有限公司; [新增] | 大连鑫鑫居客房地产代理有限公司; [退出]
中民智慧(大连)社区服务有限公司; [退出]
徐淑清; [退出] | 2019-11-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-11-26 |
高级管理人员备案 | 唐万银执行董事兼总经理 [新增]
张景瑛监事 [新增] | 徐淑清执行董事兼总经理 [退出]
宋凯监事 [退出] | 2019-11-26 |
投资人变更 | 1大连鑫鑫居客房地产代理有限公司;2中民智慧(大连)社区服务有限公司;3徐淑清; | 1大连五洋兄弟商务服务有限公司;2徐淑清;3中民智慧(大连)社区服务有限公司; | 2018-07-20 |
高级管理人员备案 | 1徐淑清执行董事兼总经理;2宋凯监事; | 1徐淑清执行董事兼总经理;2陈忠会监事; | 2018-07-20 |
投资人变更 | 大连鑫鑫居客房地产代理有限公司; [新增]
中民智慧(大连)社区服务有限公司;
徐淑清; | 大连五洋兄弟商务服务有限公司; [退出]
徐淑清;
中民智慧(大连)社区服务有限公司; | 2018-07-20 |
高级管理人员备案 | 徐淑清执行董事兼总经理
宋凯监事 [新增] | 徐淑清执行董事兼总经理
陈忠会监事 [退出] | 2018-07-20 |
高级管理人员备案 | 1徐淑清执行董事兼总经理;2陈忠会监事; | 1宋凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 2018-07-02 |
负责人变更 | 徐淑清 | 宋凯 | 2018-07-02 |
投资人变更 | 1大连五洋兄弟商务服务有限公司;2徐淑清;3中民智慧(大连)社区服务有限公司; | 1筑成控股集团有限公司; | 2018-07-02 |
高级管理人员备案 | 徐淑清执行董事兼总经理 [新增]
陈忠会监事 [新增] | 宋凯执行董事 [退出]
刘丕良监事 [退出]
赵科研总经理 [退出] | 2018-07-02 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-07-02 |
投资人变更 | 大连五洋兄弟商务服务有限公司; [新增]
徐淑清; [新增]
中民智慧(大连)社区服务有限公司; [新增] | 筑成控股集团有限公司; [退出] | 2018-07-02 |
投资人变更 | 1大连五洋兄弟商务服务有限公司;2徐淑清;3中民智慧(大连)社区服务有限公司; | 1筑成控股集团有限公司; | 2018-07-01 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-07-01 |
高级管理人员备案 | 1徐淑清执行董事兼总经理;2陈忠会监事; | 1宋凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 2018-07-01 |
高级管理人员备案 | 1宋凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 1孟繁凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 2017-07-11 |
负责人变更 | 宋凯 | 孟繁凯 | 2017-07-11 |
高级管理人员备案 | 宋凯执行董事 [新增]
刘丕良监事
赵科研总经理 | 孟繁凯执行董事 [退出]
刘丕良监事
赵科研总经理 | 2017-07-11 |
负责人变更 | 宋凯 | 孟繁凯 | 2017-07-10 |
高级管理人员备案 | 1宋凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 1孟繁凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 2017-07-10 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1190 | 2017-01-20 |
名称变更 | 大连筑成建筑设计工程有限公司 | 大连筑成建筑设计装饰工程有限公司 | 2017-01-20 |
投资人变更 | 1筑成控股集团有限公司; | 1大连筑成房地产开发有限公司;2筑成控股集团有限公司; | 2017-01-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-01-20 |
投资人变更 | 筑成控股集团有限公司; | 大连筑成房地产开发有限公司; [退出]
筑成控股集团有限公司; | 2017-01-20 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-01-19 |
名称变更 | 大连筑成建筑设计工程有限公司 | 大连筑成建筑设计装饰工程有限公司 | 2017-01-19 |
投资人变更 | 1筑成控股集团有限公司; | 1大连筑成房地产开发有限公司;2筑成控股集团有限公司; | 2017-01-19 |
高级管理人员备案 | 1孟繁凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 1刘丕良监事;2李景发总经理;3孟繁凯执行董事; | 2016-04-26 |
高级管理人员备案 | 孟繁凯执行董事
刘丕良监事
赵科研总经理 [新增] | 刘丕良监事
李景发总经理 [退出]
孟繁凯执行董事 | 2016-04-26 |
高级管理人员备案 | 1孟繁凯执行董事;2刘丕良监事;3赵科研总经理; | 1刘丕良监事;2李景发总经理;3孟繁凯执行董事; | 2016-04-25 |
投资人信息变更 | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.筑成控股集团有限公司 | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.大连筑成建设集团有限公司 | 2015-07-24 |
期限变更 | 1985-08-22 | 1985-08-22/2015-08-21 | 2015-07-24 |
投资人变更 | 大连筑成房地产开发有限公司,
筑成控股集团有限公司 | 大连筑成房地产开发有限公司,
大连筑成建设集团有限公司 | 2015-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.筑成控股集团有限公司 | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.大连筑成建设集团有限公司 | 2015-07-24 |
投资人变更 | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.筑成控股集团有限公司 | 1.大连筑成房地产开发有限公司,2.大连筑成建设集团有限公司 | 2015-07-23 |
期限变更 | 1985-08-22 | 1985-08-22/2015-08-21 | 2015-07-23 |
经营范围变更 | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修,建筑幕墙工程专业施工,金属门窗工程专业施工(涉及行政许可证的须凭许可证经营)*** | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修,建筑幕墙工程专业施工,金属门窗工程专业施工,幕墙及门窗制造(涉及行政许可证的须凭许可证经营)*** | 2010-07-09 |
投资人变更 | 1.大连筑成建设集团有限公司 认缴出资额: 1650 实缴出资额: 1650,2.大连筑成房地产开发有限公司 认缴出资额: 550 实缴出资额: 550 | 1.香港桓昌建筑设计装饰工程公司 认缴出资额: 550 实缴出资额: 550,2.大连筑成建设集团有限公司 认缴出资额: 1650 实缴出资额: 1650 | 2010-07-09 |
投资人信息变更 | 1.大连筑成建设集团有限公司认缴出资额:1650实缴出资额:1650,2.大连筑成房地产开发有限公司认缴出资额:550实缴出资额:550 | 1.香港桓昌建筑设计装饰工程公司认缴出资额:550实缴出资额:550,2.大连筑成建设集团有限公司认缴出资额:1650实缴出资额:1650 | 2010-07-09 |
高级管理人员备案 | 刘丕良职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
李景发职务:总经理法定代表人标志:否, [新增]
孟繁凯职务:执行董事法定代表人标志:是 | 何德斌职务:董事法定代表人标志:否, [退出]
王建胜职务:董事法定代表人标志:否, [退出]
陈津职务:董事法定代表人标志:否, [退出]
陈贡光职务:董事法定代表人标志:否, [退出]
孟繁凯职务:董事长法定代表人标志:是 | 2010-07-09 |
地址变更 | 大连市甘井子区南松路1号 | 空白 | 2010-07-09 |
投资人变更 | 大连筑成建设集团有限公司认缴出资额:1650实缴出资额:1650,
大连筑成房地产开发有限公司认缴出资额:550实缴出资额:550 | 香港桓昌建筑设计装饰工程公司认缴出资额:550实缴出资额:550,
大连筑成建设集团有限公司认缴出资额:1650实缴出资额:1650 | 2010-07-09 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2010-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.刘丕良 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.李景发 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.孟繁凯 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是 | 1.何德斌 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.王建胜 职务: 董事 法定代表人标志: 否,3.陈津 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.陈贡光 职务: 董事 法定代表人标志: 否,5.孟繁凯 职务: 董事长 法定代表人标志: 是 | 2010-07-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修,建筑幕墙工程专业施工,金属门窗工程专业施工,幕墙及门窗制造(涉及行政许可证的须凭许可证经营)*** | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修,建筑幕墙工程专业施工,金属门窗工程专业施工(涉及行政许可证的须凭许可证经营)*** | 2005-07-01 |
地址变更 | 大连市甘井子区南松路1号 | 大连经济技术开发区哈尔滨路32号 | 2005-04-01 |
经营范围变更 | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修,建筑幕墙工程专业施工,金属门窗工程专业施工(涉及行政许可证的须凭许可证经营)*** | 建筑工程设计,建筑工程装饰装修。 | 2004-08-20 |
期限变更 | 1985/08/22/2015/08/21 | 1985/08/22/2005/08/21 | 2004-08-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1985/08/22 / 2015/08/21 | 1985/08/22 / 2005/08/21 | 2004-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:孟繁凯;性别:男;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
2:姓名:何德斌;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:******。
3:姓名:王建胜;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码:。
4:姓名:陈贡光;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码:。
5:姓名:陈津;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码:。
| 1:姓名:何德斌;性别:;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码:******。
2:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:。
3:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
4:姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
5:姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
| 2004-03-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:孟繁凯;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:委派;联系电话:******;住所:大连市香华街2-5-3号;任命(聘用)单位:大连筑成建设集团有限公司; | 何德斌 | 2004-03-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:孟繁凯;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:委派;联系电话:******;住所:大连市香华街2-5-3号;任命(聘用)单位:大连筑成建设集团有限公司; | 姓名:何德斌;性别:;证件名称:;证件号码:******;产生方式:委派;联系电话:******;住所:光明街6-9号;任命(聘用)单位:; | 2004-03-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:2102002122862;投资方名称:大连筑成建设集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:有限责任公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:199.2900。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:66.4300。
| 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。
| 2004-03-12 |
投资人变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:*****62;投资方名称:大连筑成建设集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:有限责任公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:199.2900。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:66.4300。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。 | 2004-03-12 |
名称变更 | 大连筑成建筑设计装饰工程有限公司 | 大连雅美建筑设计装饰工程有限公司 | 2004-03-12 |
投资人信息变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:*****62;投资方名称:大连筑成建设集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:有限责任公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:199.2900。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:66.4300。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。 | 2004-03-12 |
投资人变更 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:*****62;投资方名称:大连筑成建设集团有限公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:有限责任公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:199.2900
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:66.4300 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0 | 2004-03-12 |
负责人变更 | 姓名:孟繁凯;
性别:男;
证件名称:身份证;
证件号码:*****4;
产生方式:委派;
联系电话:4681259;
住所:大连市香华街*-*-3号;
任命(聘用)单位:大连筑成建设集团有限公司; | 姓名:何德斌;
性别:;
证件名称:;
证件号码:*****;
产生方式:委派;
联系电话:*****;
住所:光明街6-9号;
任命(聘用)单位:; | 2004-03-12 |
负责人变更 | 姓名:孟繁凯;
性别:男;
证件名称:身份证;
证件号码:*****4;
产生方式:委派;
联系电话:4681259;
住所:大连市香华街*-*-*号;
任命(聘用)单位:大连筑成建设集团有限公司; | 何德斌 | 2004-03-12 |
高级管理人员备案 | 姓名:孟繁凯;性别:男;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****4
姓名:何德斌;性别:男;国籍:中国;职务:董事;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*****
姓名:王建胜;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码: [新增]
姓名:陈贡光;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码: [新增]
姓名:陈津;性别:;国籍:;职务:董事;身份证件名称:;身份证件号码: [新增] | 姓名:何德斌;性别:;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码:*****
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码: [退出]
姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码: [退出] | 2004-03-12 |
投资人信息变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连工程承包开发公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。 | 2002-04-24 |
投资人变更 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。 | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连工程承包开发公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。 2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。 | 2002-04-24 |
负责人变更 | 姓名:何德斌;
性别:;
证件名称:;
证件号码:*****;
产生方式:1;
联系电话:*****;
住所:光明街6-9号;
任命(聘用)单位:; | 姓名:陈贡光;
性别:;
证件名称:;
证件号码:;
产生方式:;
联系电话:;
住所:;
任命(聘用)单位:; | 2002-04-24 |
注册资本变更 | 2200( + 3566.66667% ) | 60 | 2002-04-24 |
实收资本变更 | 2200( + 3566.66667% ) | 60 | 2002-04-24 |
投资总额变更 | 265.72( + 884.14815% ) | 27 | 2002-04-24 |
投资总额变更 | 2200 | 0 | 2002-04-24 |
注册资本变更 | 15.90( - 0.625% ) | 16 | 2002-04-24 |
投资人变更 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0 | 中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连工程承包开发公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0
中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0 | 2002-04-24 |
高级管理人员备案 | 姓名:何德斌;性别:;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码:***** [新增]
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码: | 姓名:陈贡光;性别:;国籍:;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码: [退出]
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:
姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码: | 2002-04-24 |
实收资本变更 | 15.90( - 0.625% ) | 16 | 2002-04-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何德斌 | 陈贡光 | 2002-04-24 |
实收资本变更 | 15.90 | 16 | 2002-04-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1:姓名:何德斌;性别:;国籍:中国;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码:******。
2:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:。
3:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
4:姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
5:姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
| 1:姓名:陈贡光;性别:;国籍:;职务:董事长;身份证件名称:;身份证件号码:。
2:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:副董事长;身份证件名称:;身份证件号码:。
3:姓名:孟繁凯;性别:;国籍:中国;职务:总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
4:姓名:叶枝林;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
5:姓名:袁广发;性别:;国籍:中国;职务:副总经理;身份证件名称:;身份证件号码:。
| 2002-04-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连宝地盛房地产开发有限公司;投资外方国别:中国;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:1650;认缴总额折美元数:0。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:550;认缴总额折美元数:0。
| 1:中方外方标志:中方;投资方注册号:;投资方名称:大连工程承包开发公司;投资外方国别:;投资中方经济性质:公司;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。
2:中方外方标志:外方;投资方注册号:;投资方名称:香港恒昌建筑设计装饰工程公司;投资外方国别:香港;投资中方经济性质:;外方是否华侨:;认缴总额:0;认缴总额折美元数:0。
| 2002-04-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15.90 | 16 | 2002-04-24 |
投资总额变更 | 265.72 | 27 | 2002-04-24 |
实收资本变更 | 2200 | 60 | 2002-04-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2200 | 60 | 2002-04-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:何德斌;性别:;证件名称:;证件号码:******;产生方式:1;联系电话:******;住所:光明街6-9号;任命(聘用)单位:; | 姓名:陈贡光;性别:;证件名称:;证件号码:;产生方式:;联系电话:;住所:;任命(聘用)单位:; | 2002-04-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空白 | 空白 | 1998-12-29 |
注册资本变更 | 60 | 0 | 1998-12-29 |
高级管理人员备案 | 空白 | 空白 | 1998-12-29 |