湖州中技桩业有限公司,办公室地址位于南太湖明珠、鱼米之乡湖州,湖州市吴兴区东林镇工业功能区,我公司主要提供建筑材料销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
湖州中技桩业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
浙江中技桩业有限公司 | 100% | 人民币3500万元 |
湖州中技桩业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄中华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增] 姓名:钟建平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄一楠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] 姓名:钟建平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-10-21 |
法定代表人变更 | 黄中华 | 黄一楠 | 2022-10-21 |
章程备案 | - | - | 2022-10-21 |
章程修正案备案 | - | - | 2018-01-19 |
名称变更 | 湖州忠泰建筑材料有限公司 | 湖州中技桩业有限公司 | 2018-01-19 |
名称变更 | 湖州忠泰建筑材料有限公司 | 湖州中技桩业有限公司 | 2018-01-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄一楠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-12-28 |
法定代表人变更 | 黄一楠 | 张燕 | 2017-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 黄一楠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2017-12-27 |
法定代表人变更 | 黄一楠 | 张燕 | 2017-12-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 顾铁军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-05-25 |
法定代表人变更 | 张燕 | 顾铁军 | 2017-05-25 |
法定代表人变更 | 张燕 | 顾铁军 | 2017-05-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 郭钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 顾铁军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2017-05-24 |
组织机构变更 | 姓名: 顾铁军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2015-12-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 顾铁军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2015-12-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****6XJ | 注册号:***** 组织机构代码证:58629026X | 2015-12-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 顾铁军 | 潘德军 | 2015-12-17 |
姓名: 顾铁军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2015-12-17 | |
统一社会信用代码:9********9026XJ | 注册号:******** 组织机构代码证:********X | 2015-12-17 | |
组织机构变更 | 姓名: 顾铁军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2015-12-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****6XJ | 注册号:***** 组织机构代码证:58629026X | 2015-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 顾铁军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 王杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2015-12-16 |
法定代表人变更 | 顾铁军 | 潘德军 | 2015-12-16 |
组织机构变更 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-07-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-07-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 潘德军 | 郭洪波 | 2014-07-25 |
姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-07-25 | |
组织机构变更 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-07-25 |
法定代表人变更 | 潘德军 | 郭洪波 | 2014-07-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘德军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-07-24 |
组织机构变更 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 胡蕊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王晓强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2014-03-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 胡蕊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王晓强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2014-03-18 |
姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡蕊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王晓强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2014-03-18 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 郭洪波 | 王晓强 | 2014-03-18 |
组织机构变更 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 胡蕊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王晓强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 2014-03-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 郭洪波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [新增] 姓名: 罗东献; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 胡蕊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王晓强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理 [退出] | 2014-03-17 |
法定代表人变更 | 郭洪波 | 王晓强 | 2014-03-17 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江中技桩业有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更] | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2013-04-03 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 浙江中技桩业有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2013-04-03 |
注册资本(金)变更 | 3500 | 500 | 2012-05-03 |
实收资本变更 | 3500 | 500 | 2012-05-03 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: 3500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: 500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 2012-05-03 |
注册资本变更 | 3500( + 600% ) | 500 | 2012-05-03 |
投资人备案 | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 嘉兴中正桩业有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2012-05-03 |
实收资本变更 | 3500( + 600% ) | 500 | 2012-05-03 |
湖州中技桩业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
顾铁军 | 执行董事兼总经理 |
王杰 | 监事 |
本页是 [湖州中技桩业有限公司] 在顺企网湖州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。