变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | ****-******* | ******* | 2020-02-20 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2020-03-25 | 2020-02-20 |
住所变更 | 浙江省舟山市定海区文化路**号 | 舟山市定海文化路**号 | 2020-02-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-27 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 建筑物拆除(不含爆破工程服务);建筑装修装饰;土石方挖掘、施工承包;建筑装潢材料销售。 | 一般经营项目: 建筑物拆除、建筑装修装饰、土石方挖掘、施工承包(凭资质经营);建筑装潢材料销售。 | 2017-02-27 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-3-26 至 2020-3-25 | 营业期限: 2002-3-26 至 2017-3-25 | 2017-02-27 |
组织机构变更 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-27 |
变更注册号 | 注册号: ********62705 | 注册号: ********536 | 2011-04-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ************; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ************; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈拥军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ************; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ************; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 魏庆丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2005-11-18 |
投资人备案 | 姓名: 方贤良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 侯冬明; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 傅小刚; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ************; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 陈拥军; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [退出]
姓名: 方贤良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 高盛军; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [退出]
姓名: 张善良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 侯冬明; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 魏庆丰; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 傅小刚; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ************; 出资额: **; 百分比: **% | 2005-11-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 方贤良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5%姓名: 侯冬明; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 15%姓名: 傅小刚; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 出资额: 80; 百分比: 80% | 姓名: 陈拥军; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5%
姓名: 方贤良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5%
姓名: 高盛军; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5%
姓名: 张善良; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 侯冬明; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 15%
姓名: 魏庆丰; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 15%
姓名: 傅小刚; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 出资额: 45; 百分比: 45%
| 2005-11-18 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 方贤良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈拥军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 侯冬明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 魏庆丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理
| 2005-11-18 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 定海文化路39号; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 住所: 定海西园新村6幢103室; 邮政编码: 316000; 电话: ****** | 2004-09-06 |
住所变更 | 住所: 定海文化路39号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 定海西园新村6幢103室
邮政编码: ******
电话: ******* | 2004-09-06 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 姜维新; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 高盛军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 傅小刚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ************; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 方贤良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 魏庆丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 侯冬明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 侯冬明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈茂清; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 张善良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 方华亮; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 高盛军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [新增] | 姓名: 朱腾芳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 方贤良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [新增] | 姓名: 邬烈虎; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 姓名: 陈拥军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [新增] | 姓名: 张明召; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [退出] | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 魏庆丰;
证件名称: ;
证件号码: **************;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 傅小刚;
证件名称: 身份证;
证件号码: ************;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 陈拥军;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-06-19 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 傅小刚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 魏庆丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 张善良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2002-06-19 |
投资人备案 | 无 | 姓名: 陈拥军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: *; 百分比: *% [退出] | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 魏庆丰;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副总经理 | 姓名: 姜维新;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 侯冬明;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副董事长 | 姓名: 傅小刚;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副董事长 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 傅小刚;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 姓名: 陈茂清;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈拥军;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈茂清;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 董事长 | 2002-06-19 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 建筑物拆除、建筑装修装饰、土石方挖掘、施工承包(凭资质经营);建筑装潢材料销售。行业代码: 4790兼营: 毛竹及制品、农机具及配件。 | 经营范围: 房屋拆除、房屋装修、室内外装潢、工程承包、施工、土石方挖掘、爆破(凭资质经营);建筑装潢材料、水泥、钢材销售。行业代码: 4790兼营: 毛竹及制品、农机具及配件。 | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈拥军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5% | 姓名: 张明召; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 1.5; 百分比: 1.5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 方贤良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5% | 姓名: 邬烈虎; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 1.5; 百分比: 1.5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 高盛军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 5% | 姓名: 朱腾芳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 1.5; 百分比: 1.5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张善良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 10% | 姓名: 方华亮; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 1.5; 百分比: 1.5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 侯冬明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 15% | 姓名: 陈茂清; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 魏庆丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 15% | 姓名: 侯冬明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅小刚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********1479; 出资额: 45; 百分比: 45% | 姓名: 方贤良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 高盛军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 姜维新; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 陈拥军; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5; 百分比: 5% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 张善良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 12; 百分比: 12% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 魏庆丰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 12; 百分比: 12% | 2002-06-19 |
投资人(股权)变更 | 无 | 姓名: 傅小刚; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 40; 百分比: 40% | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈拥军; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈茂清; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 傅小刚; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 陈茂清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 傅小刚; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********1479; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 陈拥军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 侯冬明; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 姓名: 傅小刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 魏庆丰; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 姓名: 姜维新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 魏庆丰; 证件名称: ; 证件号码: ********021067; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 张善良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 无 | 姓名: 朱腾芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 张善良;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 傅小刚 | 陈茂清 | 2002-06-19 |
法定代表人变更 | 无 | 姓名: 朱腾芳;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2002-06-19 |