变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 杨伟祺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陆超越; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 徐坤仙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陆超越; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 陆超越; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2020-09-14 |
投资人备案 | 姓名: 陆超越; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 陆超越; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 徐坤仙; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2020-09-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-09-14 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:钟红梨;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陆超越;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:钱英;
原联络员固定电话:*******;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:钱英;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2020-09-14 |
法定代表人变更 | 陆超越 | 陆超越 | 2020-09-14 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********68534T | 注册号:********36560组织机构代码证:******** | 2017-07-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-08-19 |
投资人备案 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陆超越; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 沈建兴; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2013-08-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-08-19 |
名称变更 | 湖州松新钴业有限公司 | 湖州喜缘家纺有限公司 | 2013-08-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 硫酸钴、氯化钴、氧化钴、其他有色金属(除贵稀及放射性金属)、纺织品、针织品及原料(除蚕茧、棉花)经销。 | 一般经营项目: 纺织品、针织品及原料(除蚕茧、棉花)、硫酸钴、氯化钴、氧化钴、其他有色金属(除贵稀及放射性金属)经销。 | 2013-08-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陆超越 | 沈建兴 | 2013-08-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 陆超越; 出资额: 90; 百分比: 90% | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 沈建兴; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 2013-08-19 |
| 姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-08-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 陆超越; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2013-08-19 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 沈建兴; 出资额: 90; 百分比: 90% | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 陆立飞; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 2012-06-21 |
投资人备案 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 沈建兴; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陆立飞; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2012-06-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2012-04-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 纺织品、针织品及原料(除蚕茧、棉花)、硫酸钴、氯化钴、氧化钴、其他有色金属(除贵稀及放射性金属)经销。 | 一般经营项目: 硫酸钴、氯化钴、氧化钴、其他有色金属(除贵稀及放射性金属)经销。 | 2012-04-01 |
名称变更 | 湖州喜缘家纺有限公司 | 湖州松新钴业有限公司 | 2012-04-01 |
行业代码变更 | 行业代码:6331 | 行业代码:6364 | 2012-04-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 沈建兴 | 陆立飞 | 2012-04-01 |
行业代码变更 | 行业代码:6331 | 行业代码:6364 | 2012-04-01 |
| 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 沈建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-04-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陆立飞 | 归建红 | 2010-07-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%姓名: 陆立飞; 出资额: 90; 百分比: 90% | 姓名: 徐坤仙; 出资额: 10; 百分比: 10%
姓名: 归建红; 出资额: 90; 百分比: 90%
| 2010-07-22 |
| 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-07-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2010-07-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2010-07-22 |
投资人备案 | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陆立飞; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 徐坤仙; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 归建红; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2010-07-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 硫酸钴、氯化钴、氧化钴、其他有色金属(除贵稀及放射性金属)经销。 | 一般经营项目: 硫酸钴、氯化钴、氧化钴经销。 | 2010-07-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 陆立飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 归建红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐坤仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2010-07-22 |