变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
主营项目类别 | 通用设备制造业 | 研究和试验发展 | 2021-01-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-01-13 |
具体经营项目申报 | 工程和技术研究和试验发展;通用设备制造(不含特种设备制造);物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;普通机械设备安装服务;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;包装专用设备制造;金属密封件制造;金属密封件销售;紧固件制造;泵及真空设备制造;通用零部件制造;日用化工专用设备制造;工业自动控制系统装置销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;技术进出口;货物进出口 | 机器人的技术研究、技术开发;通用机械设备销售;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子工业专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);电工机械专用设备制造;连续搬运设备制造;电梯、自动扶梯及升降机销售;电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯、自动扶梯及升降机安装;灌装码垛系统搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;泵及真空设备制造;金属密封件制造;紧固件制造;机械零部件加工;日用化工专用设备制造;制药专用设备制造;机器人系统销售;机器人系统技术服务;机电设备安装服务;电子自动化工程安装服务; | 2021-01-13 |
工商登记联络员备案 | 伍群英 | - | 2020-11-06 |
董事备案 | 陈世古
韩丹领
伍群英
严卫东
张永震 | 陈世古
韩丹领
伍群英
严卫东
张永震 | 2020-11-06 |
监事备案 | 林国寿
岑慧彩 [新增]
姚梅 | 林国寿
马建华 [退出]
姚梅 | 2020-11-06 |
具体经营项目申报 | 机器人的技术研究、技术开发;通用机械设备销售;技术进出口;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子工业专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);电工机械专用设备制造;连续搬运设备制造;电梯、自动扶梯及升降机销售;电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯、自动扶梯及升降机安装;灌装码垛系统搬运设备制造;物料搬运设备零部件制造;泵及真空设备制造;金属密封件制造;紧固件制造;机械零部件加工;日用化工专用设备制造;制药专用设备制造;机器人系统销售;机器人系统技术服务;机电设备安装服务;电子自动化工程安装服务; | 电气机械设备销售;电子自动化工程安装服务;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);机电设备安装服务;通用机械设备销售;电子、通信与自动控制技术研究、开发; | 2018-09-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-04 |
住所变更 | 广州市经济技术开发区开发大道217号首层、二层01(广信厂房南塔) | 广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园内5号厂房第5层南506-507 | 2018-09-04 |
组织机构备案 | 陈世古,董事长兼经理,选举,是 [新增]
韩丹领,董事,选举, [新增]
林国寿,监事会主席,选举, [新增]
马建华,监事,选举, [新增]
伍群英,董事,选举, [新增]
严卫东,董事,选举, [新增]
姚梅,监事,选举, [新增]
张永震,董事,选举, [新增] | 陈世古,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
伍群英,监事,选举, [退出] | 2017-03-30 |
董事备案 | 陈世古,董事长兼经理,选举,是
韩丹领,董事,选举, [新增]
林国寿,监事会主席,选举, [新增]
马建华,监事,选举, [新增]
伍群英,监事,选举,
伍群英,董事,选举,
严卫东,董事,选举, [新增]
姚梅,监事,选举, [新增]
张永震,董事,选举, [新增] | 陈世古,执行董事兼经理,选举,是
伍群英,监事,选举, | 2017-03-30 |
监事备案 | 陈世古,董事长兼经理,选举,是 [新增]
韩丹领,董事,选举, [新增]
林国寿,监事会主席,选举, [新增]
马建华,监事,选举, [新增]
伍群英,董事,选举, [新增]
严卫东,董事,选举, [新增]
姚梅,监事,选举, [新增]
张永震,董事,选举, [新增] | 陈世古,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
伍群英,监事,选举, [退出] | 2017-03-30 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-03-30 |
名称变更 | 广州德莱克自动化设备股份有限公司 | 广州德莱克自动化设备有限公司 | 2017-03-30 |
监事备案 | 陈世古(董事长兼经理)
韩丹领(董事) [新增]
林国寿(监事会主席) [新增]
马建华(监事) [新增]
伍群英(董事)
严卫东(董事) [新增]
姚梅(监事) [新增]
张永震(董事) [新增] | 陈世古(执行董事兼经理)
伍群英(监事) | 2017-03-30 |
组织机构备案 | 陈世古(董事长兼经理)
韩丹领(董事) [新增]
林国寿(监事会主席) [新增]
马建华(监事) [新增]
伍群英(董事)
严卫东(董事) [新增]
姚梅(监事) [新增]
张永震(董事) [新增] | 陈世古(执行董事兼经理)
伍群英(监事) | 2017-03-30 |
董事备案 | 陈世古(董事长兼经理) [新增]
韩丹领(董事) [新增]
林国寿(监事会主席) [新增]
马建华(监事) [新增]
伍群英(监事)
伍群英(董事) [新增]
严卫东(董事) [新增]
姚梅(监事) [新增]
张永震(董事) [新增] | 陈世古(执行董事兼经理) [退出]
伍群英(监事) | 2017-03-30 |
董事备案 | 陈世古(董事长兼经理);韩丹领(董事);林国寿(监事会主席);马建华(监事);伍群英(监事);伍群英(董事);严卫东(董事);姚梅(监事);张永震(董事); | 陈世古(执行董事兼经理);伍群英(监事); | 2017-03-30 |
组织机构备案 | 陈世古(董事长兼经理);韩丹领(董事);林国寿(监事会主席);马建华(监事);伍群英(董事);严卫东(董事);姚梅(监事);张永震(董事); | 陈世古(执行董事兼经理);伍群英(监事); | 2017-03-30 |
监事备案 | 陈世古(董事长兼经理);韩丹领(董事);林国寿(监事会主席);马建华(监事);伍群英(董事);严卫东(董事);姚梅(监事);张永震(董事); | 陈世古(执行董事兼经理);伍群英(监事); | 2017-03-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-30 |
财务负责人 | 伍群英 | 财务负责人(变更前) | 2016-07-22 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-07-22 |
资金数额变更 | 520 (单位:万元)( + 333.33333% ) | 120 (单位:万元) | 2014-03-25 |
股东变更 | 陈世古,001,*****7,货币,286,55,66, , ;
伍群英,001,*****6,货币,234,45,54, , ; | 陈世古,001,*****7,货币,66,55,66, , ;
伍群英,001,*****6,货币,54,45,54, , ; | 2014-03-25 |