中源新能源科技(深圳)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区D1栋202,我公司主要提供为电动汽车提供电池充电服务;手机软件的技术开发、技术维护。互联网信息服务;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区D1栋202
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 徐宇文
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 180****3028 |
相关产品
工商信息和基本资料
中源新能源科技(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐宇阳 | 67% | 人民币67万元 |
长沙中源新能源科技有限公司 | 33% | 人民币33.0万元 |
中源新能源科技(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 长沙中源新能源科技有限公司 33(万元)33%徐宇阳 67(万元)67% | 徐宇阳 67(万元)67%深圳智信恒能技术有限公司 33(万元)33% | 2021-09-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-09-02 | 2021-03-31 | 2021-09-24 |
股权和公证书 | - | - | 2021-09-24 |
地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路70-19号101 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道国鸿9栋7层 | 2021-04-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-31 | 2021-01-26 | 2021-04-08 |
成员 | 吴广涛(总经理) | 徐宇阳(总经理) | 2021-01-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-26 | 2021-01-20 | 2021-01-27 |
总经理 | 吴广涛(总经理) [新增] | 徐宇阳(总经理) [退出] | 2021-01-27 |
负责人 | 吴广涛 | 徐宇阳 | 2021-01-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-20 | 2021-01-15 | 2021-01-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-22 |
投资人 | 徐宇阳 67(万元)67%深圳智信恒能技术有限公司 33(万元)33% | 徐宇阳 100(万元)100% | 2021-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-15 | 2020-05-09 | 2021-01-20 |
一般经营项目 | 为电动汽车提供电池充电服务;手机软件的技术开发、技术维护;新能源技术开发;充电桩设施上门安装,管理;电缆销售,代理,充电桩销售,代理;为电动汽车提供电池充电服务;从事广告业务;互联网区块链(不含虚拟货币)技术开发;节能技术咨询;充电桩销售;汽车充电模块销售 ;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 为电动汽车提供电池充电服务;手机软件的技术开发、技术维护;新能源技术开发;充电桩设施上门安装,管理;为电动汽车提供电池充电服务;从事广告业务;互联网区块链(不含虚拟货币)技术开发;节能技术咨询;充电桩销售;汽车充电模块销售 ;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-01-20 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-20 |
一般经营项目 | 为电动汽车提供电池充电服务;手机软件的技术开发、技术维护;新能源技术开发;充电桩设施上门安装,管理;为电动汽车提供电池充电服务;从事广告业务;互联网区块链(不含虚拟货币)技术开发;节能技术咨询;充电桩销售;汽车充电模块销售 ;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 为电动汽车提供电池充电服务;手机软件的技术开发、技术维护。 | 2020-05-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-09 | 2020-03-30 | 2020-05-11 |
章程 | - | - | 2020-05-11 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道国鸿9栋7层 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区D1栋202 | 2020-05-11 |
指定联系人 | 徐宇阳(执行董事), 徐宇阳(总经理) | 徐宇文(执行董事), 王波(总经理) | 2020-04-14 |
成员 | 徐宇阳(执行董事),徐宇阳(总经理) | 徐宇文(执行董事),王波(总经理) | 2020-04-14 |
负责人 | 徐宇阳 | 徐宇文 | 2020-04-14 |
董事长或执行董事成员 | 徐宇阳(执行董事), [新增] 徐宇阳(总经理) [新增] | 徐宇文(执行董事), [退出] 王波(总经理) [退出] | 2020-04-14 |
总经理 | 徐宇阳(执行董事), [新增] 徐宇阳(总经理) [新增] | 徐宇文(执行董事), [退出] 王波(总经理) [退出] | 2020-04-14 |
指定联系人 | 徐宇阳 | 徐宇文 | 2020-04-14 |
成员 | 徐宇阳 100(万元)100% | 徐宇文 90(万元)90% 王波 10(万元)10% | 2020-04-03 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-03 |
成员 | 刘伟(监事) | 徐浩(监事) | 2020-04-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-30 | 2019-08-22 | 2020-04-03 |
投资人 | 徐宇阳 100(万元)100% | 徐宇文 90(万元)90%王波 10(万元)10% | 2020-04-03 |
监事信息 | 刘伟(监事) [新增] | 徐浩(监事) [退出] | 2020-04-03 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-03 |
成员 | 徐宇文 90(万元)90% 王波 10(万元)10% | 李刚 10(万元)10% 徐宇文 70(万元)70% 赵邵彬 10(万元)10% 王波 10(万元)10% | 2019-08-28 |
成员 | 徐浩(监事) | 李刚(监事) | 2019-08-28 |
投资人 | 徐宇文 90(万元)90% 王波 10(万元)10% | 李刚 10(万元)10% 徐宇文 70(万元)70% 赵邵彬 10(万元)10% 王波 10(万元)10% | 2019-08-28 |
投资人变更 | - | - | 2019-08-28 |
章程备案 | 2019-08-22 | - | 2019-08-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-08-28 |
中源新能源科技(深圳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李刚 | 监事 |
徐宇文 | 执行董事 |
王波 | 总经理 |
本页是 [中源新能源科技(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。