上海黑拓农业发展有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市松江区新浜镇中心路347号150室,我公司主要提供:水产养殖;牲畜饲养;家禽饲养。:农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,谷物种植,水产品、食用农产品、牲畜、机械设备、饲料销售,企业形象策划,企业管理,货物或技术进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 上海市松江区新浜镇中心路347号150室
- 经理:
- 王飞宇
- 邮政编码:
- 200000
- 地区编码:
- 310117
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 180****8935 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海黑拓农业发展有限公司 |
简称: | 黑拓农业发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 许可项目:水产养殖;牲畜饲养;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,谷物种植,水产品、食用农产品、牲畜、机械设备、饲料销售,企业形象策划,企业管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91310117320723240J |
发证机关: | 松江区市场监督管理局 |
核准日期: | 2020-07-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年10月17日 |
所属分类: | 农业公司 » 松江区农业公司 |
所属城市: | 上海企业网 » 松江区 » 松江区新浜镇 |
顺企编码: | 96370934 |
上海黑拓农业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海黑拓控股集团有限公司 | 100% | 人民币5000万元 |
上海黑拓农业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-21 |
经营范围变更 | 许可项目:水产养殖;牲畜饲养;家禽饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,谷物种植,水产品、食用农产品、牲畜、机械设备、饲料销售,企业形象策划,企业管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术活动交流策划,摄影服务,礼仪服务,展览展示服务,会务服务,公关活动策划,市场营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,商务信息咨询,儿童娱乐设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,玩具、工艺礼品、日用百货、办公用品销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2020-07-21 |
注册资本变更 | 5000万人民币( + 24900% ) | 20万人民币 | 2020-07-21 |
监事备案 | 吉仕东 [新增] | 启荣琼 [退出] | 2020-07-21 |
章程备案 | 2020-06-28章程备案 | 无 | 2020-07-21 |
行业代码变更 | 其他未列明专业技术服务业 | 广告业 | 2020-07-21 |
法定代表人变更 | 王飞宇 | 芮明 | 2020-07-21 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2020-07-21 |
名称变更 | 上海黑拓农业发展有限公司 | 上海芙蕖文化传播有限公司 | 2020-07-21 |
投资人变更 | 上海黑拓投资管理有限公司; [新增] | 启荣琼; [退出] 芮明; [退出] | 2020-07-21 |
一般经营项目变更 | 农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,谷物种植,水产品、食用农产品、牲畜、机械设备、饲料销售,企业形象策划,企业管理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) | 设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术活动交流策划,摄影服务,礼仪服务,展览展示服务,会务服务,公关活动策划,市场营销策划,企业形象策划,企业管理咨询,商务信息咨询,儿童娱乐设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,玩具、工艺礼品、日用百货、办公用品销售 | 2020-07-21 |
投资人变更 | 芮明; [新增] 启荣琼; [新增] | 吕杏妹; [退出] 郑飞云; [退出] | 2016-05-30 |
章程备案 | 2016-05-25章程备案 | 无 | 2016-05-30 |
法定代表人变更 | 芮明 | 吕杏妹 | 2016-05-30 |
监事备案 | 启荣琼 [新增] | 郑飞云 [退出] | 2016-05-30 |
上海黑拓农业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王飞宇 | 执行董事 |
吉仕东 | 监事 |
本页是 [上海黑拓农业发展有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。