变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | 姓名:曾建坤,职务:董事;
姓名:李晓知,职务:经理;
姓名:李晓知,职务:董事长;
姓名:王军,职务:董事;
姓名:沈方斌,职务:监事; | 姓名:李晓知,职务:董事;
姓名:曾建坤,职务:经理;
姓名:沈方斌,职务:监事;
姓名:王军,职务:董事;
姓名:曾建坤,职务:董事长; | 2022-06-08 |
法定代表人变更 | 李晓知 | 曾建坤 | 2022-06-08 |
投资人变更 | 投资人:曾建坤,出资额:1440( - 70% )万,占11.4286%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:李晓知,出资额:1410( - 70% )万,占11.1905%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:吉安市井开区金庐陵国华股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资额:9600万,占76.1905%,出资方式:货币,出资时间:2030-03-24; [新增]
投资人:沈方斌,出资额:150( - 70% )万,占1.1905%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27; | 投资人:曾建坤,出资额:4800万,占48%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:沈方斌,出资额:500万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:李晓知,出资额:4700万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27; | 2020-04-10 |
其他变更 | 姓名:王军,职务:董事;
姓名:曾建坤,职务:董事长;
姓名:李晓知,职务:董事;
姓名:曾建坤,职务:经理;
姓名:沈方斌,职务:监事; | 姓名:曾建坤,职务:执行董事;
姓名:李小俏,职务:监事;
姓名:曾建坤,职务:经理; | 2020-04-10 |
经营范围变更 | 电力电子元器件制造及销售;集成电路制造及销售;光电子器件制造及销售;电子元器件及机电组件设备制造及销售;电子电路制造及销售;及以上产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 电力电子元器件制造及销售;集成电路制造及销售;光电子器件制造及销售;电子元器件及机电组件设备制造及销售;电子电路制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-04-10 |
投资人变更 | 投资人:曾建坤 ;
投资人:李晓知 ;
投资人:吉安市井开区金庐陵国华股权投资基金合伙企业(有限合伙) ; [新增]
投资人:沈方斌 ; | 投资人:曾建坤 ;
投资人:沈方斌 ;
投资人:李晓知 ; | 2020-04-10 |
注册资本变更 | 12600万元( + 26% ) | 10000万元 | 2020-04-10 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-10 |
法定代表人变更 | 曾建坤 | 曾建坤 | 2020-04-10 |
住所变更 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区罗家塘路99号 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会大楼320号 | 2019-10-12 |
投资人变更 | 投资人:曾建坤,出资额:4800万,占48%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:沈方斌,出资额:500万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:李晓知,出资额:4700万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27; [新增] | 投资人:李小俏,出资额:4700万,占47%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27; [退出]
投资人:曾建坤,出资额:4800万,占48%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27;
投资人:沈方斌,出资额:500万,占5%,出资方式:货币,出资时间:2028-08-27; | 2019-09-25 |
投资人变更 | 投资人:曾建坤 ;
投资人:沈方斌 ;
投资人:李晓知 ; [新增] | 投资人:李小俏 ; [退出]
投资人:曾建坤 ;
投资人:沈方斌 ; | 2019-09-25 |