欢迎来到西安丰艺一知商贸有限公司,自2019年02月18日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于西安这个充满活力和机遇的城市。西北地区第一大城市西安作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,::有色金属合金制造;食用农产品批发;针纺织品批发;服装服饰批发;劳保用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货批发;家用电器批发;文具用品批发;普通石油制品批发;非金属矿及制品批发;金属材料批发;建筑材料批发;其他化工产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;生态环境材料销售;机械设备批发;五金产品批发;化工产品批发;电气设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备批发;金属制品批发;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;人工智能硬件销售;轨道交通工程机械及部件销售;国内贸易代理;食用农产品零售;针纺织品零售;服装服饰零售;文具用品零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备零售;电子办公设备零售;五金产品零售;建筑装饰材料零售;软件开发;信息系统集成服务;机械设备租赁;信息咨询服务;社会经济咨询服务;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;新兴能源技术研发。。 是我们的强项 。
丰艺一知商贸以5000(万元)注册资本为基础,凭借着王幸福法人代表的领导力,成功走过6年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省西安市高新区丈八西路2号绿地蓝海大厦108141室
- 经理:
- 王幸福
- 经理手机:
- 187****0266 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610104
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 187****0266 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 西安丰艺一知商贸有限公司 |
简称: | 丰艺一知商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 一般项目:一般项目:有色金属合金制造;食用农产品批发;针纺织品批发;服装服饰批发;劳保用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货批发;家用电器批发;文具用品批发;普通石油制品批发;非金属矿及制品批发;金属材料批发;建筑材料批发;其他化工产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;生态环境材料销售;机械设备批发;五金产品批发;化工产品批发(不含危险化学品);电气设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备批发;金属制品批发;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;人工智能硬件销售;轨道交通工程机械及部件销售;国内贸易代理;食用农产品零售;针纺织品零售;服装服饰零售;文具用品零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备零售;电子办公设备零售;五金产品零售;建筑装饰材料零售;软件开发;信息系统集成服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
营业执照号码: | 91610104MA6WEKAU7F |
发证机关: | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
核准日期: | 2020-06-30 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年02月18日 |
注册资本: | 5000(万元) (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 莲湖区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 西安企业网 » 莲湖区 |
顺企编码: | 97726032 |
西安丰艺一知商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李龙 | 4500.0万 | |
杨时 | 500.0万 |
西安丰艺一知商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 李龙; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 杨时; 证件号码: *****************X; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 王凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 王幸福; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-11-12 |
投资人变更 | 姓名: 杨时; 出资额: 500; 百分比: 10 [新增] 姓名: 李龙; 出资额: 4500; 百分比: 90 [新增] | 姓名: 王凤; 出资额: 500; 百分比: 10 [退出] 姓名: 王幸福; 出资额: 4500; 百分比: 90 [退出] | 2021-11-12 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-11-12 |
负责人变更 | 李龙 | 王幸福 | 2021-11-12 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:王幸福, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:安兵兵, 现财务负责人固定电话:********, 现财务负责人移动电话:***********, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*****-*室, 现生产经营地所在行政区划:高新区 | 原联络人员姓名:宫艺源, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:***********, 原财务负责人姓名:安兵兵, 原财务负责人固定电话:********, 原财务负责人移动电话:***********, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*****-*室, 原生产经营地所在行政区划:高新区 | 2021-01-18 |
联系电话变更 | *********** | ***-******** | 2021-01-18 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710065 | 原邮政编码:710065 | 2020-06-30 |
住所变更 | 陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*****-*室 | 陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*****室 | 2020-06-30 |
联系电话变更 | ***-******** | ***-******** | 2020-06-30 |
管辖单位变更 | 新型工业园工商所 | 高新路工商所 | 2020-05-19 |
联系电话变更 | ***-******** | ***-******** | 2020-05-19 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710065 | 原邮政编码:710068 | 2020-05-19 |
住所变更 | 陕西省西安市高新区丈八西路*号绿地蓝海大厦*****室 | 西安市高新区丈八街办高新一路正信大厦***室 | 2020-05-19 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2020-05-19 |
名称变更 | 西安丰艺一知商贸有限公司 | 西安丰艺一知新能源有限公司 | 2020-01-14 |
经营范围变更 | 一般项目:一般项目:有色金属合金制造;食用农产品批发;针纺织品批发;服装服饰批发;劳保用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货批发;家用电器批发;文具用品批发;普通石油制品批发;非金属矿及制品批发;金属材料批发;建筑材料批发;其他化工产品批发;橡胶制品批发;塑料制品批发;生态环境材料销售;机械设备批发;五金产品批发;化工产品批发(不含危险化学品);电气设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备批发;金属制品批发;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;人工智能硬件销售;轨道交通工程机械及部件销售;国内贸易代理;食用农产品零售;针纺织品零售;服装服饰零售;文具用品零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备零售;电子办公设备零售;五金产品零售;建筑装饰材料零售;软件开发;信息系统集成服务;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;广告设计、制作、代理;会议及展览服务;新兴能源技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 安装:电力工程及设备;销售:电力设备、仪器仪表;服务:电力工程的技术咨询、电力设备调试及检修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-01-14 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局莲湖分局 | 2020-01-14 |
住所变更 | 西安市高新区丈八街办高新一路正信大厦***室 | 陕西省西安市莲湖区丰庆路望溪御城*号楼***室 | 2020-01-14 |
管辖单位变更 | 高新路工商所 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2020-01-14 |
登记机关变更 | 【变更后内容】登记机关:西安市工商行政管理局高新分局; | 【变更前内容】登记机关:西安市工商行政管理局莲湖分局; | 2020-01-09 |
负责人变更 | 王幸福 | 曲兆坤 | 2019-10-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 王幸福; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 曲兆坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 王倩; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2019-10-30 |
法定代表人变更 | 王幸福 | 曲兆坤 | 2019-10-30 |
投资人变更 | 姓名: 王凤; 出资额: 500; 百分比: 10 [新增] 姓名: 王幸福; 出资额: 4500; 百分比: 90 [新增] | 姓名: 安兵兵; 出资额: 500; 百分比: 10 [退出] 姓名: 曲兆坤; 出资额: 4500; 百分比: 90 [退出] | 2019-10-30 |
西安丰艺一知商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王幸福 | 执行董事兼总经理 |
王凤 | 监事 |
本页是 [西安丰艺一知商贸有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。