苏州客准光伏科技有限公司,办公室地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,苏州市高新区五台山路69号,我公司主要提供太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片的销售及服务,房产中介、维修与保养。
联系方式
- 公司地址:
- 苏州市高新区五台山路69号 -
- 经理:
- 袁洪
- 经理手机:
- 131****5676 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- SZWF@gcl-power.com
- 邮政编码:
- 215000
- 地区编码:
- 320505
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 苏州客准光伏科技有限公司 |
简称: | 客准光伏 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片的销售及服务,房产中介、维修与保养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91320505MA1XJ7503R |
发证机关: | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 |
核准日期: | 2020-10-16 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2018年11月29日 |
注册资本: | 13225(万元) (万元) |
所属分类: | 太阳能设备公司 » 苏州高新区虎丘区太阳能设备公司 |
所属城市: | 苏州企业网 » 苏州高新区虎丘区 |
顺企编码: | 97819962 |
苏州客准光伏科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
苏州亿芯潼新能源有限公司 | 100% | 人民币13225万元 |
苏州客准光伏科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 苏州市高新区五台山路169号 | 苏州市高新区五台山路69号 | 2022-09-27 |
投资人变更 | 苏州亿芯潼新能源有限公司 [新增] | 苏州泽业新能源有限公司 [退出] | 2022-09-27 |
投资人变更 | 苏州亿芯潼新能源有限公司 | 苏州泽业新能源有限公司 | 2022-09-27 |
负责人变更 | 胡建强 | 袁洪 | 2022-07-26 |
投资人变更 | 苏州泽业新能源有限公司 | 苏州泽业投资有限公司 | 2020-10-16 |
负责人变更 | 袁洪 | 蔡圆圆 | 2020-10-16 |
投资人变更 | 苏州泽业新能源有限公司 [新增] | 苏州泽业投资有限公司 [退出] | 2020-10-16 |
股东名称变更 | 苏州泽业新能源有限公司 [新增] | 苏州泽业投资有限公司 [退出] | 2020-10-16 |
法定代表人变更 | 袁洪 | 蔡圆圆 | 2020-10-16 |
投资人变更 | 苏州泽业投资有限公司 | 辽宁华君资产管理有限公司 | 2019-06-27 |
负责人变更 | 蔡圆圆 | 包丽敏 | 2019-06-27 |
股东变更 | 苏州泽业投资有限公司 [新增] | 辽宁华君资产管理有限公司 [退出] | 2019-06-27 |
法定代表人变更 | 蔡圆圆 | 包丽敏 | 2019-06-27 |
投资人变更 | 辽宁华君资产管理有限公司 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 | 2018-12-29 |
负责人变更 | 包丽敏 | 胡泽义 | 2018-12-29 |
股东变更 | 辽宁华君资产管理有限公司 [新增] | 苏州协鑫光伏科技有限公司 [退出] | 2018-12-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-12-29 |
股东变更 | - | 苏州协鑫光伏科技有限公司 [退出] | 2018-12-29 |
法定代表人变更 | 包丽敏 | 胡泽义 | 2018-12-29 |
投资人变更 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 | 苏州鑫科新能源有限公司 | 2018-12-25 |
股东变更 | 苏州协鑫光伏科技有限公司 [新增] | 苏州鑫科新能源有限公司 [退出] | 2018-12-25 |
苏州客准光伏科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
袁洪 | 执行董事 |
俞琦 | 监事 |
本页是 [苏州客准光伏科技有限公司] 在顺企网苏州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。