丽江生命谷文化旅游发展有限公司,办公室地址位于保留了宋、元以来形成的历史风貌的丽江,云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇雪山水城生态住宅一期110幢B8078号,我公司主要提供旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游商品开发销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资;房地产开发、销售;文化传播;园林绿化。
联系方式
- 公司地址:
- 云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇雪山水城生态住宅一期110幢B8078号
- 固定电话:
- 0888-5440631 未核实,仅供参考
- 经理:
- 侯伟
- 邮政编码:
- 674100
- 地区编码:
- 530721
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0888-5440631 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 丽江生命谷文化旅游发展有限公司 |
简称: | 生命谷文化旅游发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 旅游资源开发和经营管理;旅游宣传促销策划;旅游商品开发销售;旅游景区配套设施建设;景区游览服务;旅游项目投资;房地产开发、销售;文化传播;园林绿化。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91530721MA6P2F3NX4 |
发证机关: | 玉龙纳西族自治县市场监督管理局 |
核准日期: | 2019-08-27 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年08月27日 |
注册资本: | 1000(万元) (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 玉龙县旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 丽江企业网 » 玉龙县 » 玉龙县黄山镇 |
顺企编码: | 98104852 |
丽江生命谷文化旅游发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘航 | 50% | 人民币200万元 |
刘丙寅 | 50% | 人民币200万元 |
丽江生命谷文化旅游发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
名称变更 | 丽江数智生命谷文化旅游发展有限公司 | 丽江生命谷文化旅游发展有限公司 | 2022-04-12 |
联络员备案 | 杨文琳 *** 备案手机:*** (网上办理) | 刘航 *** 备案手机:*** | 2022-04-04 |
法定代表人变更 | 吴世红 | 刘航 | 2021-11-18 |
高级管理人员备案 | 吴世红 [新增] | 刘航 [退出] | 2021-11-18 |
高级管理人员备案 | 刘航 [新增] | 侯伟 [退出] | 2021-05-27 |
投资人变更 | 刘丙寅 出资 200万人民币; [新增] 刘航 出资 800( + 300% )万人民币; | 侯伟 出资 800万人民币; [退出] 刘航 出资 200万人民币; | 2021-05-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 刘丙寅; [新增] 刘航; | 侯伟; [退出] 刘航; | 2021-05-27 |
高级管理人员备案 | 范任芳 [新增] | 刘航 [退出] | 2021-05-27 |
法定代表人变更 | 刘航 | 侯伟 | 2021-05-27 |
联络员备案 | 刘航 *** 备案手机:*** | 李玉蓉 *** 备案手机:*** | 2021-05-21 |
联络员备案 | 李玉蓉 *** 备案手机:*** (网上办理) | 张晋雄 *** 备案手机:*** | 2020-07-30 |
联络员备案 | 张晋雄 *** 备案手机:*** (网上办理) | 肖晓 *** 备案手机:*** | 2020-07-29 |
联络员备案 | 肖晓 *** 备案手机:*** (网上办理) | 王丽娟 *** 备案手机:*** | 2020-04-14 |
丽江生命谷文化旅游发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
冯彪 | 执行董事 |
刘航 | 监事 |
侯伟 | 经理 |
本页是 [丽江生命谷文化旅游发展有限公司] 在顺企网丽江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。