朝阳市龙城区宝地新能源有限公司,办公室地址位于拥有灿烂的红山文化的朝阳,辽宁省朝阳市龙城区边张子镇边杖子村,我公司主要提供风力发电、光伏发电及生物质发电项目开发、建设、维护及运营管理;售电服务;太阳能发电设备、风力发电设备、节能设备销售、安装;光伏发电技术咨询。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
朝阳市龙城区宝地新能源有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
湖南玛塔科技有限公司 | 100% | 人民币3000万元 |
朝阳市龙城区宝地新能源有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 1湖南玛塔科技有限公司; | 1湖南亿能智慧能源有限公司; | 2021-08-13 |
投资人变更 | 湖南玛塔科技有限公司; [新增] | 湖南亿能智慧能源有限公司; [退出] | 2021-08-13 |
投资人变更 | 1湖南亿能智慧能源有限公司; | 1天能中投(北京)新能源科技有限公司; | 2021-08-09 |
负责人变更 | 陈虎 | 刘黎 | 2021-08-09 |
高级管理人员备案 | 1谢强监事;2陈虎经理;3陈虎执行董事; | 1王书灵监事;2刘黎经理;3刘黎执行董事; | 2021-08-09 |
投资人变更 | 湖南亿能智慧能源有限公司; [新增] | 天能中投(北京)新能源科技有限公司; [退出] | 2021-08-09 |
高级管理人员备案 | 谢强监事 [新增] 陈虎经理 [新增] 陈虎执行董事 [新增] | 王书灵监事 [退出] 刘黎经理 [退出] 刘黎执行董事 [退出] | 2021-08-09 |
高级管理人员备案 | 1王书灵监事;2刘黎经理;3刘黎执行董事; | 1李龙执行董事;2陈虎监事;3李龙经理; | 2021-04-09 |
投资人变更 | 1天能中投(北京)新能源科技有限公司; | 1湖南亿能智慧能源有限公司; | 2021-04-09 |
负责人变更 | 刘黎 | 李龙 | 2021-04-09 |
投资人变更 | 天能中投(北京)新能源科技有限公司; [新增] | 湖南亿能智慧能源有限公司; [退出] | 2021-04-09 |
高级管理人员备案 | 王书灵监事 [新增] 刘黎经理 [新增] 刘黎执行董事 [新增] | 李龙执行董事 [退出] 陈虎监事 [退出] 李龙经理 [退出] | 2021-04-09 |
高级管理人员备案 | 1李龙执行董事;2陈虎监事;3李龙经理; | 1王鹤执行董事;2王鹤经理;3徐圣熙监事; | 2020-12-07 |
投资人变更 | 湖南亿能智慧能源有限公司; [新增] | 山西晨醯新能源有限公司; [退出] 辽宁宝地新能源科技有限公司; [退出] | 2020-12-07 |
高级管理人员备案 | 李龙执行董事 [新增] 陈虎监事 [新增] 李龙经理 [新增] | 王鹤执行董事 [退出] 王鹤经理 [退出] 徐圣熙监事 [退出] | 2020-12-07 |
投资人变更 | 1湖南亿能智慧能源有限公司; | 1山西晨醯新能源有限公司;2辽宁宝地新能源科技有限公司; | 2020-12-07 |
负责人变更 | 李龙 | 王鹤 | 2020-12-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-07 |
地址变更 | 辽宁省朝阳市龙城区边杖子镇边杖子村 | 辽宁省朝阳市龙城区边张子镇边杖子村 | 2020-12-07 |
投资人变更 | 1山西晨醯新能源有限公司;2辽宁宝地新能源科技有限公司; | 1王鹤;2徐圣熙; | 2019-05-14 |
投资人变更 | 山西晨醯新能源有限公司; [新增] 辽宁宝地新能源科技有限公司; [新增] | 王鹤; [退出] 徐圣熙; [退出] | 2019-05-14 |
朝阳市龙城区宝地新能源有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李龙 | 执行董事 |
陈虎 | 监事 |
李龙 | 经理 |
本页是 [朝阳市龙城区宝地新能源有限公司] 在顺企网朝阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。