变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 大丰堆镇市场监管所 | 双塘镇市场监管所 | 2022-02-22 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区爱玛路6号;街道乡镇:大丰堆镇;生产经营地:天津市静海经济开发区南区爱玛路6号; | 住所(经营场所):天津市静海区双塘镇静陈路88号;街道乡镇:双塘镇;生产经营地:天津市静海区双塘镇静陈路88号; | 2022-02-22 |
地址变更 | 天津市静海经济开发区南区爱玛路6号 | 天津市静海区双塘镇静陈路88号 | 2022-02-22 |
属地监管工商所 | 大丰堆镇市场监管所 | 双塘镇市场监管所 | 2022-02-22 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区爱玛路6号
街道乡镇:大丰堆镇
生产经营地:天津市静海经济开发区南区爱玛路6号 | 住所(经营场所):天津市静海区双塘镇静陈路88号
街道乡镇:双塘镇
生产经营地:天津市静海区双塘镇静陈路88号 | 2022-02-22 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海区双塘镇静陈路88号;街道乡镇:双塘镇;生产经营地:天津市静海区双塘镇静陈路88号; | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口;街道乡镇:天津市静海区天宇科技园;生产经营地:天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口; | 2019-11-11 |
地址变更 | 天津市静海区双塘镇静陈路88号 | 天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口 | 2019-11-11 |
地址变更 | 双塘镇所 | 杨成庄乡所 | 2019-11-11 |
属地监管工商所 | 双塘镇所 | 杨成庄乡所 | 2019-11-11 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海区双塘镇静陈路88号
街道乡镇:双塘镇
生产经营地:天津市静海区双塘镇静陈路88号 | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口
街道乡镇:天津市静海区天宇科技园
生产经营地:天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口 | 2019-11-11 |
名称变更 | 希柯现代物流(天津)有限公司 | 天津希柯智程科技有限公司 | 2019-09-26 |
经营范围变更 | 普通货运;摩托车、汽车、助力车、自行车技术研发、技术咨询、技术服务;助力车租赁;摩托车、汽车、助力车、自行车及配件生产制造、销售;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术咨询、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-09-26 |
地址变更 | 天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口 | 天津市静海区静海镇双塘镇静陈路88号203室 | 2019-05-15 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口;街道乡镇:天津市静海区天宇科技园;生产经营地:天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口; | 住所(经营场所):天津市静海区静海镇双塘镇静陈路88号203室;街道乡镇:静海镇;生产经营地:天津市静海区静海镇双塘镇静陈路88号203室; | 2019-05-15 |
地址变更 | 杨成庄乡所 | 双塘镇所 | 2019-05-15 |
属地监管工商所 | 杨成庄乡所 | 双塘镇所 | 2019-05-15 |
地址变更 | 住所(经营场所):天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口
街道乡镇:天津市静海区天宇科技园
生产经营地:天津市静海经济开发区南区泰安道与爱玛路交口 | 住所(经营场所):天津市静海区静海镇双塘镇静陈路88号203室
街道乡镇:静海镇
生产经营地:天津市静海区静海镇双塘镇静陈路88号203室 | 2019-05-15 |
经营范围变更 | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术咨询、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。 | 2019-05-15 |
经营范围变更 | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术咨询、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-15 |
经营范围变更 | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运。 | 2018-10-26 |
经营范围变更 | 摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;摩托车、汽车、电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运;工业设计服务;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-10-26 |
投资人变更 | 无股权转让 [新增] | 空 | 2018-08-29 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元):900( + 400% ); | 认缴出资额(万元):180; | 2018-08-29 |
注册资本变更 | 1000( + 400% ) | 200 | 2018-08-29 |
经营范围变更 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运。 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售;普通货运。 | 2018-08-29 |
经营范围变更 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件生产制造、销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-29 |
经营范围变更 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-07-25 |
经营范围变更 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车、电动自行车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售;普通货运。 | 电动车、三轮车、自行车技术研发、技术服务;电动三轮车租赁;电动车、三轮车、自行车及配件销售。 | 2018-07-25 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元):180;出资比例(%):90; [新增] | 认缴出资额(万元):150;出资比例(%):75; [退出] | 2018-06-19 |
投资人变更 | 薄春海 [新增] | 空 | 2018-06-19 |
投资人变更 | 陶淑英 [新增] | 空 | 2018-06-19 |
投资人变更 | 投资人:陶淑英; [新增] | 投资人:薄翔尹; [退出] | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:于佳鹭; [新增] | 姓名:陶淑英; [退出] | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | 姓名:陶淑英; [新增] | 姓名:薄翔尹; [退出] | 2018-06-19 |
法定代表人 | 陶淑英 | 薄翔尹 | 2018-06-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2018-06-19;姓名:于佳鹭; | 任职截止日期:2021-05-04;任职起始日期:2018-05-04;姓名:陶淑英; | 2018-06-19 |
法定代表人信息 | 姓名:陶淑英;任职截止日期:空;任职起始日期:2018-06-19; | 姓名:薄翔尹;任职截止日期:2021-05-04;任职起始日期:2018-05-04; | 2018-06-19 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:空;任职起始日期:2018-06-19;姓名:陶淑英; | 任职截止日期:2021-05-04;任职起始日期:2018-05-04;姓名:薄翔尹; | 2018-06-19 |
负责人变更 | 姓名:陶淑英; [新增] | 姓名:薄翔尹; [退出] | 2018-06-19 |
负责人变更 | 陶淑英 [新增] | 薄翔尹 [退出] | 2018-06-19 |
其他事项备案 | 姓名:陶淑英; | 姓名:于佳鹭; | 2018-06-19 |