东阳百纳梦想文化传媒有限公司,办公室地址位于浙江省的第四个大都市区金华市,浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼F1140(自主申报),我公司主要提供制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;电影制作、发行;影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行;微电影、网络剧创作、制作、发行;影视服装、道具、器材租赁;影视剧本创作、策划和影视版权交易;影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易;影视类网络数字技术服务;组织策划综艺文化活动;艺人经纪;影视后期制作;制作、代理、发布:电子和数字媒体广告及影视广告。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼F1140(自主申报)
- 固定电话:
- (0579) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 董涛
- 邮政编码:
- 321000
- 地区编码:
- 330783
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 东阳百纳梦想文化传媒有限公司 |
简称: | 东阳百纳梦想文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;电影制作、发行;影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行;微电影、网络剧创作、制作、发行;影视服装、道具、器材租赁;影视剧本创作、策划和影视版权交易;影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易;影视类网络数字技术服务;组织策划综艺文化活动;艺人经纪;影视后期制作;制作、代理、发布:电子和数字媒体广告及影视广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 91330783MA2EA22E0Q |
发证机关: | 东阳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2021-03-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2019年06月06日 |
注册资本: | 100(万元) (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 东阳市传媒广电公司 |
所属城市: | 金华企业网 » 东阳市 » 东阳市横店镇 |
顺企编码: | 99804428 |
东阳百纳梦想文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
霍尔果斯梦想新创影视传媒有限公司 | 51% | 人民币51.0万元 |
北京百纳荟萃文化传媒有限公司 | 49% | 人民币49.0万元 |
东阳百纳梦想文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 刘星缘; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 董萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 袁伦斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 刘星缘; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张寰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 董萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 2019-12-17 |
法定代表人变更 | 董涛 | 方刚 | 2019-08-13 |
投资人备案 | 企业名称: 霍尔果斯梦想新创影视传媒有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 北京百纳荟萃文化传媒有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; | 企业名称: 北京百纳荟萃文化传媒有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; 企业名称: 霍尔果斯梦想新创影视传媒有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2019-08-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘星缘; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张寰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 董涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 董萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 姓名: 刘星缘; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张寰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 方刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 董萌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 董萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-08-13 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2039-06-05 | 营业期限至: 9999-09-09 | 2019-06-14 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-06-14 |
东阳百纳梦想文化传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
董萌 | 董事长 |
董涛 | 董事 |
袁伦斌 | 董事 |
刘星缘 | 监事 |
董涛 | 经理 |
本页是 [东阳百纳梦想文化传媒有限公司] 在顺企网金华黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。