变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区马鞍镇特色化工园*-*幢D***、D***、D***室 | 绍兴市越东南路***物流配送中心二A*区***号 | 2022-10-10 |
章程修正案备案 | - | - | 2022-10-10 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****4 | 注册号:*** 组织机构代码证:560989355 | 2016-01-06 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********893554 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-06 |
住所变更 | 住所: 绍兴市越东南路***物流配送中心二A*区***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 住所: 绍兴市袍江望海路***号内专线D区*号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:斗门镇 | 2016-01-06 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市越东南路328物流配送中心二A1区405号; 邮政编码: 312000; 电话: ********;住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 住所: 绍兴市袍江望海路169号内专线D区3号; 邮政编码: 312000; 电话: ********;住所所在行政区划:斗门镇 | 2016-01-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输; | 许可经营项目: 货运:普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2018年11月26日止); | 2016-01-06 |
| 统一社会信用代码:9********893554 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-01-06 |
住所变更 | 住所: 绍兴市越东南路***物流配送中心二A*区***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:绍兴市辖区 | 住所: 绍兴市袍江望海路***号内专线D区*号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:斗门镇 | 2016-01-05 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输; | 许可经营项目: 货运:普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2018年11月26日止); | 2016-01-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 符雪香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2014-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 周灵华; 出资额: **; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 陈文斌; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 王元平; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-11-28 |
组织机构变更 | 姓名: 符雪香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2014-11-28 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2018年11月26日止); | 许可经营项目: 货运:普通货物运输。(有效期至2014年09月01日止) | 2014-11-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周灵华 | 王元平 | 2014-11-28 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2014-11-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 国内货运代理、仓储服务。 | 一般经营项目: 货运代理、仓储服务。 | 2014-11-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周灵华; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 陈文斌; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 陈义恩; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 王元平; 出资额: 20; 百分比: 40%
| 2014-11-28 |
| 姓名: 符雪香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2014-11-28 |
组织机构变更 | 姓名: 符雪香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2014-11-28 |
法定代表人变更 | 周灵华 | 王元平 | 2014-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 符雪香; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 周灵华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2014-11-27 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2014-11-27 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运:普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2018年11月26日止); | 许可经营项目: 货运:普通货物运输。(有效期至2014年09月01日止) | 2014-11-27 |
投资人备案 | 姓名: 周灵华; 出资额: **; 百分比: ***% [新增] | 姓名: 陈文斌; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 王元平; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2014-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 张慧强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-06-04 |
投资人备案 | 姓名: 陈文斌; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王元平; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 张慧强; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **% | 2014-06-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 张慧强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-06-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 王元平 | 陈义恩 | 2014-06-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈文斌; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 陈义恩; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 王元平; 出资额: 20; 百分比: 40% | 姓名: 张慧强; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 陈义恩; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2014-06-04 |
| 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张慧强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-06-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 张慧强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2014-06-04 |
法定代表人变更 | 王元平 | 陈义恩 | 2014-06-03 |
投资人备案 | 姓名: 陈文斌; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王元平; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 张慧强; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈义恩; 出资额: **; 百分比: **% | 2014-06-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈文斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 王元平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 陈义恩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 张慧强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2014-06-03 |
住所变更 | 住所: 绍兴市袍江望海路***号内专线D区*号
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 住所: 绍兴市袍江马山宋家娄村绍兴服务区内(集亚物流基地内***室)
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 2013-03-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市袍江望海路169号内专线D区3号; 邮政编码: 312000; 电话: ********8;住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 住所: 绍兴市袍江马山宋家娄村绍兴服务区内(集亚物流基地内212室); 邮政编码: 312000; 电话: ********8;住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 2013-03-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市袍江马山宋家娄村绍兴服务区内(集亚物流基地内212室); 邮政编码: 312000; 电话: ********8;住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 住所: 绍兴市袍江三江路(集亚物流基地内)主楼1楼南面3室; 邮政编码: 312000; 电话: ********8;住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 2011-06-11 |
住所变更 | 住所: 绍兴市袍江马山宋家娄村绍兴服务区内(集亚物流基地内***室)
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 住所: 绍兴市袍江三江路(集亚物流基地内)主楼*楼南面*室
邮政编码: ******
电话: *********
住所所在行政区划:绍兴市越城区 | 2011-06-11 |