变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********97347P | 注册号:********50865
组织机构代码证:******** | 2016-04-29 |
经营期限变更 | 营业期限: 2010-8-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2010-8-16 至 2020-8-15 | 2016-04-29 |
住所变更 | 住所: 嵊州市三江街道领带园三路*号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市三江街道剡兴路**号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:三江街道 | 2016-04-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)。 | 许可经营项目: 货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理)(有效期至2016年3月31日);国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至2015年9月26日)。 | 2016-04-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市三江街道领带园三路7号; 邮政编码: 312400; 电话: ********;住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市三江街道剡兴路22号; 邮政编码: 312400; 电话: ********;住所所在行政区划:三江街道 | 2016-04-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2010-8-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2010-8-16 至 2020-8-15
| 2016-04-29 |
| 统一社会信用代码:9********97347P | 注册号:********50865
组织机构代码证:******** | 2016-04-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理)(有效期至2016年3月31日);国内快递(邮政企业专营业务除外)(有效期至2015年9月26日)。 | 许可经营项目: 货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理)(有效期至2016年3月31日)。 | 2014-04-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 汪晓梅; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 裘学群; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 尹洁琼; 出资额: 12.5; 百分比: 25%
姓名: 郑樟明; 出资额: 37.5; 百分比: 75%
| 2014-04-25 |
组织机构变更 | 姓名: 汪晓梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 裘学群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2014-04-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 汪晓梅; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 裘学群; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2014-04-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 汪晓梅; 出资额: ; 百分比: % [新增]
姓名: 裘学群; 出资额: ; 百分比: % [新增] | 姓名: 尹洁琼; 出资额: .; 百分比: % [退出]
姓名: 郑樟明; 出资额: .; 百分比: % [退出] | 2014-04-25 |
法定代表人变更 | 裘学群 | 郑樟明 | 2014-04-25 |
组织机构变更 | 姓名: 汪晓梅; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 裘学群; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2014-04-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 尹洁琼; 出资额: .; 百分比: % [新增]
姓名: 郑樟明; 出资额: .; 百分比: % [新增] | 姓名: 蒲福成; 出资额: .; 百分比: % [退出]
姓名: 王桂敏; 出资额: .; 百分比: % [退出]
姓名: 吴生华; 出资额: ; 百分比: % [退出] | 2012-11-26 |
法定代表人变更 | 郑樟明 | 吴生华 | 2012-11-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-11-26 |
组织机构变更 | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 尹洁琼; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 郑樟明; 出资额: 37.5; 百分比: 75% | 姓名: 蒲福成; 出资额: 12.5; 百分比: 25%
姓名: 王桂敏; 出资额: 12.5; 百分比: 25%
姓名: 吴生华; 出资额: 25; 百分比: 50%
| 2012-11-26 |
组织机构变更 | 姓名: 尹洁琼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑樟明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2012-11-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嵊州市三江街道剡兴路22号; 邮政编码: 312400; 电话: ********;住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市三江街道三江东街218号; 邮政编码: 312400; 电话: ********;住所所在行政区划:三江街道 | 2012-04-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴生华 | 吴春良 | 2012-04-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蒲福成; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 王桂敏; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 吴生华; 出资额: 25; 百分比: 50% | 姓名: 马美园; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 吴春良; 出资额: 35; 百分比: 70%
| 2012-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 马美园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴春良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2012-04-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 马美园; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴春良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-04-01 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 蒲福成; 出资额: .; 百分比: % [新增]
姓名: 王桂敏; 出资额: .; 百分比: % [新增]
姓名: 吴生华; 出资额: ; 百分比: % [新增] | 姓名: 马美园; 出资额: ; 百分比: % [退出]
姓名: 吴春良; 出资额: ; 百分比: % [退出] | 2012-04-01 |
住所变更 | 住所: 嵊州市三江街道剡兴路号
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:三江街道 | 住所: 嵊州市三江街道三江东街号
邮政编码:
电话:
住所所在行政区划:三江街道 | 2012-04-01 |
组织机构变更 | 姓名: 蒲福成; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 吴生华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 马美园; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 吴春良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2012-04-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理)(有效期至2016年3月31日)。 | 许可经营项目: 货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理)(有效期至2014年8月12日)。 | 2012-04-01 |