变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2022-05-10 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-06 | 2021-06-29 | 2022-05-10 |
一般经营项目 | 电子产品、数码产品、通讯产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子产品销售;国内贸易代理;销售代理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 电子产品、数码产品、通讯产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2022-05-10 |
投资人 | 毛挑红 1000(万元)100% | 毛挑红 100(万元)100% | 2022-05-10 |
期限 | 永续经营 | 自2011-01-04至2021-01-04 | 2021-07-01 |
期限 | 2011-01-04,, | 2011-01-04,2021-01-04,10 | 2021-07-01 |
章程修正案 | - | - | 2021-07-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-29 | 2019-04-04 | 2021-07-01 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼1202 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3001号彩福大厦嘉福阁10G | 2019-04-15 |
章程备案 | 2019-04-04 | 2018-07-25 | 2019-04-15 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-25 | 2017-03-25 | 2018-08-01 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路3001号彩福大厦嘉福阁10G | 深圳市宝安区新安街道40区安乐园4栋502房(办公场所) | 2018-08-01 |
成员 | 毛挑红
100(万元)100% | 毛胖良
3(万元)30%
毛松根
7(万元)70% | 2017-03-28 |
成员 | 毛挑红 | 毛松根 | 2017-03-28 |
投资人 | 名称:毛挑红,出资额:100,出资比例:100 | 名称:毛松根,出资额:7,出资比例:70名称:毛胖良,出资额:3,出资比例:30 | 2017-03-28 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-03-28 |
成员 | 毛挑红(总经理),毛挑红(执行董事),陈文星(监事) | 毛胖良(监事),毛松根(总经理),毛松根(执行董事) | 2017-03-28 |
投资人 | 毛挑红 100(万元)100% | 毛松根 7(万元)70% 毛胖良 3(万元)30% | 2017-03-28 |
负责人 | 毛挑红 | 毛松根 | 2017-03-28 |
负责人变更 | 总经理:毛挑红;
法定代表人:毛挑红;
董事长:毛挑红;
监事:陈文星;
股东:; | 监事:毛胖良;
总经理:毛松根;
法定代表人:毛松根;
董事长:毛松根;
股东:毛松根;
股东:毛胖良; | 2017-03-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:毛挑红 [新增]
执行董事:毛挑红 [新增]
监事:陈文星 [新增] | 监事:毛胖良 [退出]
执行董事:毛松根 [退出]
总经理:毛松根 [退出] | 2017-03-28 |
股东 | 毛挑红 100(万元) 100% [新增] | 毛松根 7(万元) 70% [退出]
毛胖良 3(万元) 30% [退出] | 2017-03-28 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 900% ) | 人民币10 万元 | 2017-03-28 |
投资人变更 | 股东名称:毛挑红、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:毛松根、出资额:7、出资比例:70; [退出]
股东名称:毛胖良、出资额:3、出资比例:30; [退出] | 2017-03-28 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 毛挑红(执行董事) [新增] | 毛松根(执行董事) [退出] | 2017-03-28 |
监事信息 | 陈文星(监事) [新增] | 毛胖良(监事) [退出] | 2017-03-28 |
总经理 | 毛挑红(总经理) [新增] | 毛松根(总经理) [退出] | 2017-03-28 |
投资人变更 | 名称:毛挑红,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:毛松根,出资额:7,出资比例:70 [退出]
名称:毛胖良,出资额:3,出资比例:30 [退出] | 2017-03-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-25 | 2016-10-13 | 2017-03-28 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2017-03-28 |
高管人员 | 陈文星(监事) [新增]
毛挑红(总经理) [新增]
毛挑红(执行(常务)董事) [新增] | 毛胖良(监事) [退出]
毛松根(执行(常务)董事) [退出]
毛松根(总经理) [退出] | 2017-03-28 |
监事成员 | 陈文星(监事) [新增]
毛挑红(总经理) [新增]
毛挑红(执行(常务)董事) [新增] | 毛胖良(监事) [退出]
毛松根(执行(常务)董事) [退出]
毛松根(总经理) [退出] | 2017-03-28 |
董事成员 | 陈文星(监事) [新增]
毛挑红(总经理) [新增]
毛挑红(执行(常务)董事) [新增] | 毛胖良(监事) [退出]
毛松根(执行(常务)董事) [退出]
毛松根(总经理) [退出] | 2017-03-28 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2017-03-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-28 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-28 |
法定代表人(负责人) | 毛挑红 | 毛松根 | 2017-03-28 |
股东(投资人) | 毛挑红 100(万元) 100% | 毛松根 7(万元) 70% 毛胖良 3(万元) 30% | 2017-03-28 |
董事成员 | 陈文星(监事) 毛挑红(总经理) 毛挑红(执行(常务)董事) | 毛胖良(监事) 毛松根(执行(常务)董事) 毛松根(总经理) | 2017-03-28 |
监事成员 | 陈文星(监事) 毛挑红(总经理) 毛挑红(执行(常务)董事) | 毛胖良(监事) 毛松根(执行(常务)董事) 毛松根(总经理) | 2017-03-28 |
高管人员 | 陈文星(监事) 毛挑红(总经理) 毛挑红(执行(常务)董事) | 毛胖良(监事) 毛松根(执行(常务)董事) 毛松根(总经理) | 2017-03-28 |
补照 | | | 2017-02-28 |
补照 | - | - | 2017-02-28 |
股权 | 毛松根 [新增] | 毛挑红 [退出] | 2016-10-19 |
股权 | 毛松根(总经理), [新增]
毛松根(执行董事), [新增]
毛胖良(监事) | 毛胖良(监事),
毛挑红(执行董事), [退出]
毛挑红(总经理) [退出] | 2016-10-19 |
成员 | 毛松根(总经理),毛松根(执行董事),毛胖良(监事) | 毛胖良(监事),毛挑红(执行董事),毛挑红(总经理) | 2016-10-19 |
负责人 | 毛松根 | 毛挑红 | 2016-10-19 |
负责人变更 | 监事:毛胖良;
法定代表人:毛松根;
总经理:毛松根;
董事长:毛松根;
股东:毛胖良;
股东:毛松根; | 法定代表人:毛挑红;
股东:毛胖良;
董事长:毛挑红;
股东:毛挑红;
监事:毛胖良;
总经理:毛挑红; | 2016-10-19 |
其他事项备案 | 股东名称:毛松根、出资额:7、出资比例:70;股东名称:毛胖良、出资额:3、出资比例:30; | 股东名称:毛胖良、出资额:3、出资比例:30;股东名称:毛挑红、出资额:7、出资比例:70; | 2016-10-19 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-10-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:毛松根 [新增]
总经理:毛松根 [新增]
监事:毛胖良 | 执行董事:毛挑红 [退出]
监事:毛胖良
总经理:毛挑红 [退出] | 2016-10-19 |
董事长或执行董事成员 | 毛松根(执行董事) [新增] | 毛挑红(执行董事) [退出] | 2016-10-19 |
高管人员 | 毛松根(总经理) [新增] | 毛挑红(总经理) [退出] | 2016-10-19 |
股权 | 毛松根 7(万元) 70% [新增]
毛胖良 3(万元) 30% | 毛胖良 3(万元) 30%
毛挑红 7(万元) 70% [退出] | 2016-10-19 |
董事成员 | 毛胖良(监事)
毛松根(执行(常务)董事) [新增]
毛松根(总经理) [新增] | 毛胖良(监事)
毛挑红(执行(常务)董事) [退出]
毛挑红(总经理) [退出] | 2016-10-19 |
高管人员 | 毛胖良(监事)
毛松根(执行(常务)董事) [新增]
毛松根(总经理) [新增] | 毛胖良(监事)
毛挑红(执行(常务)董事) [退出]
毛挑红(总经理) [退出] | 2016-10-19 |
法定代表人 | 毛松根 | 毛挑红 | 2016-10-19 |
章程 | - | - | 2016-10-19 |
高管人员 | 毛胖良(监事) 毛松根(执行(常务)董事) 毛松根(总经理) | 毛胖良(监事) 毛挑红(执行(常务)董事) 毛挑红(总经理) | 2016-10-19 |
董事成员 | 毛胖良(监事) 毛松根(执行(常务)董事) 毛松根(总经理) | 毛胖良(监事) 毛挑红(执行(常务)董事) 毛挑红(总经理) | 2016-10-19 |
股权 | 毛松根 7(万元) 70% 毛胖良 3(万元) 30% | 毛胖良 3(万元) 30% 毛挑红 7(万元) 70% | 2016-10-19 |
章程 | | | 2016-10-19 |
一照一码换照 | | | 2016-03-01 |
一照一码升级 | | | 2016-03-01 |
统一社会信用代码 | *****5 | - | 2016-03-01 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-01 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-03-01 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-01 |