变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 杨寿清(执行董事),池慈云(监事),杨寿清(总经理) | 高傲祥(监事),黄承和(执行董事),李晓波(总经理) | 2021-05-26 |
投资人 | 杨寿清 5(万元)5%池慈云 95(万元)95% | 杨寿清 95(万元)95%黄承和 5(万元)5% | 2021-05-26 |
董事长或执行董事成员 | 杨寿清(执行董事), [新增]
池慈云(监事), [新增]
杨寿清(总经理) [新增] | 高傲祥(监事), [退出]
黄承和(执行董事), [退出]
李晓波(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
监事信息 | 杨寿清(执行董事), [新增]
池慈云(监事), [新增]
杨寿清(总经理) [新增] | 高傲祥(监事), [退出]
黄承和(执行董事), [退出]
李晓波(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
升级换照 | - | - | 2021-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-21 | 2018-12-12 | 2021-05-26 |
负责人 | 杨寿清 | 黄承和 | 2021-05-26 |
总经理 | 杨寿清(执行董事), [新增]
池慈云(监事), [新增]
杨寿清(总经理) [新增] | 高傲祥(监事), [退出]
黄承和(执行董事), [退出]
李晓波(总经理) [退出] | 2021-05-26 |
指定联系人 | 杨寿清 | 高傲祥 | 2018-12-13 |
其他事项备案 | 工商联络员:杨寿清; | 工商联络员:高傲祥; | 2018-12-13 |
章程备案 | 2018-12-12 | 1900-01-01 | 2018-12-13 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道荣华路中加名园1号楼101 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A508 | 2018-12-13 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2016-10-20 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-10-20 |
其他事项备案 | *****N | - | 2016-10-20 |
一照一码升级 | - | - | 2016-10-20 |
一照一码升级 | | | 2016-10-20 |
一照一码换照 | | | 2016-10-20 |
股东(投资人) | 黄承和 5(万元) 5% 杨寿清 95(万元) 95% | 杨寿清 95(万元) 95% 杨小彩 5(万元) 5% | 2015-03-24 |
住所 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A508 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A506 | 2015-03-24 |
投资人 | 黄承和 5(万元)5% 杨寿清 95(万元)95% | 杨寿清 95(万元)95% 杨小彩 5(万元)5% | 2015-03-24 |
投资人 | 名称:黄承和,出资额:5,出资比例:5名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95 | 名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95名称:杨小彩,出资额:5,出资比例:5 | 2015-03-24 |
投资人变更 | 股东名称:黄承和、出资额:5、出资比例:5; [新增]
股东名称:杨寿清、出资额:95、出资比例:95; | 股东名称:杨寿清、出资额:95、出资比例:95;
股东名称:杨小彩、出资额:5、出资比例:5; [退出] | 2015-03-24 |
投资人变更 | 名称:黄承和,出资额:5,出资比例:5 [新增]
名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95 | 名称:杨小彩,出资额:5,出资比例:5 [退出]
名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95 | 2015-03-24 |
股东 | 黄承和 5(万元) 5% [新增]
杨寿清 95(万元) 95% | 杨寿清 95(万元) 95%
杨小彩 5(万元) 5% [退出] | 2015-03-24 |
住所 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A506 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A508 | 2015-03-20 |
股东(投资人) | 杨寿清 95(万元) 95% 杨小彩 5(万元) 5% | 高傲祥 100(万元) 100% | 2014-08-20 |
董事成员 | 黄承和(执行(常务)董事) 李晓波(总经理) 高傲祥(监事) | 李晓波(总经理) 高傲祥(监事) 李晓波(执行(常务)董事) | 2014-08-20 |
法定代表人(负责人) | 黄承和 | 李晓波 | 2014-08-20 |
投资人 | 杨寿清 95(万元)95% 杨小彩 5(万元)5% | 高傲祥 100(万元)100% | 2014-08-20 |
负责人 | 黄承和 | 李晓波 | 2014-08-20 |
成员 | 李晓波(总经理),黄承和(执行董事),高傲祥(监事) | 高傲祥(监事),李晓波(执行董事),李晓波(总经理) | 2014-08-20 |
成员 | 杨寿清
95(万元)95%
杨小彩
5(万元)5% | 高傲祥
100(万元)100% | 2014-08-20 |
期限 | 永续经营 | 从2007-01-10至2017-01-10 | 2014-08-20 |
投资人 | 名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95名称:杨小彩,出资额:5,出资比例:5 | 名称:高傲祥,出资额:100,出资比例:100 | 2014-08-20 |
期限 | 自2007-01-10至5000-01-01 | 自2007-01-10至2017-01-10 | 2014-08-20 |
成员 | 黄承和 | 李晓波 | 2014-08-20 |
投资人变更 | 股东名称:杨寿清、出资额:95、出资比例:95; [新增]
股东名称:杨小彩、出资额:5、出资比例:5; [新增] | 股东名称:高傲祥、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2014-08-20 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄承和 [新增]
总经理:李晓波
监事:高傲祥 | 执行董事:李晓波 [退出]
总经理:李晓波
监事:高傲祥 | 2014-08-20 |
负责人变更 | 总经理:李晓波;
股东:杨小彩;
董事长:黄承和;
法定代表人:黄承和;
股东:杨寿清;
监事:高傲祥; | 总经理:李晓波;
董事长:李晓波;
法定代表人:李晓波;
股东:高傲祥;
监事:高傲祥; | 2014-08-20 |
期限变更 | 2007-01-10,5000-01-01 | 2007-01-10,2017-01-10 | 2014-08-20 |
期限变更 | 永续经营 | 从2007-01-10至2017-01-10 | 2014-08-20 |
投资人变更 | 名称:杨小彩,出资额:5,出资比例:5 [新增]
名称:杨寿清,出资额:95,出资比例:95 [新增] | 名称:高傲祥,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2014-08-20 |
董事长或执行董事成员 | 黄承和(执行董事) [新增] | 李晓波(执行董事) [退出] | 2014-08-20 |
经营期限 | 永续经营 | 自2007年1月10日起至2017年1月10日止 | 2014-08-20 |
住所 | 深圳市盐田区深盐路1115号荣丰大厦A508 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区石观工业区联润路安丰工业区二期B2栋六楼 | 2014-08-20 |
董事成员 | 黄承和(执行(常务)董事) [新增]
李晓波(总经理)
高傲祥(监事) | 李晓波(总经理)
高傲祥(监事)
李晓波(执行(常务)董事) | 2014-08-20 |
股东 | 杨寿清 95(万元) 95% [新增]
杨小彩 5(万元) 5% [新增] | 高傲祥 100(万元) 100% [退出] | 2014-08-20 |
成员 | 高傲祥(监事),李晓波(执行董事),李晓波(总经理) | 高傲祥(监事),高晨光(执行董事),高晨光(总经理) | 2014-05-29 |
负责人 | 李晓波 | 高晨光 | 2014-05-29 |
股权 | 高傲祥(监事),
李晓波(执行董事), [新增]
李晓波(总经理) [新增] | 高傲祥(监事),
高晨光(执行董事), [退出]
高晨光(总经理) [退出] | 2014-05-29 |
股权 | 李晓波 [新增] | 高晨光 [退出] | 2014-05-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-05-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:李晓波 [新增]
监事:高傲祥
总经理:李晓波 [新增] | 监事:高傲祥
执行董事:高晨光 [退出]
总经理:高晨光 [退出] | 2014-05-29 |
其他事项备案 | 股东名称:高傲祥、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:高晨光、出资额:10、出资比例:10;股东名称:高傲祥、出资额:60、出资比例:60;股东名称:易华、出资额:30、出资比例:30; | 2014-05-29 |
负责人变更 | 总经理:李晓波;
董事长:李晓波;
股东:高傲祥;
监事:高傲祥;
法定代表人:李晓波; | 监事:高傲祥;
股东:高晨光;
股东:易华;
董事长:高晨光;
总经理:高晨光;
股东:高傲祥;
法定代表人:高晨光; | 2014-05-29 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-05-29 |
高管人员 | 李晓波(总经理) [新增] | 高晨光(总经理) [退出] | 2014-05-29 |
董事长或执行董事成员 | 李晓波(执行董事) [新增] | 高晨光(执行董事) [退出] | 2014-05-29 |
董事成员 | 李晓波(总经理) [新增]
高傲祥(监事)
李晓波(执行(常务)董事) [新增] | 高晨光(执行(常务)董事) [退出]
高晨光(总经理) [退出]
高傲祥(监事) | 2014-05-29 |
高管人员 | 李晓波(总经理) [新增]
高傲祥(监事)
李晓波(执行(常务)董事) [新增] | 高晨光(执行(常务)董事) [退出]
高晨光(总经理) [退出]
高傲祥(监事) | 2014-05-29 |
章程 | - | - | 2014-05-29 |
法定代表人 | 李晓波 | 高晨光 | 2014-05-29 |
股权 | 高傲祥 100( + 66.66667% )(万元) 100% | 易华 30(万元) 30% [退出]
高晨光 10(万元) 10% [退出]
高傲祥 60(万元) 60% | 2014-05-29 |
股权 | 高傲祥 100(万元) 100% | 易华 30(万元) 30% 高晨光 10(万元) 10% 高傲祥 60(万元) 60% | 2014-05-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-05-29 |
章程 | | | 2014-05-29 |
高管人员 | 李晓波(总经理) 高傲祥(监事) 李晓波(执行(常务)董事) | 高晨光(执行(常务)董事) 高晨光(总经理) 高傲祥(监事) | 2014-05-29 |
董事成员 | 李晓波(总经理) 高傲祥(监事) 李晓波(执行(常务)董事) | 高晨光(执行(常务)董事) 高晨光(总经理) 高傲祥(监事) | 2014-05-29 |
经营范围变更 | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发与销售;国内贸易;兴办实业(具体项目另行申报)。^ | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发、生产与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-01-02 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-02 |
审批项目 | - | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2014-01-02 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-24 |
其他事项备案 | - | - | 2012-09-06 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 验资报告 | 2012-09-06 |
地址变更 | 深圳市宝安区大浪街道高峰社区石观工业区联润路安丰工业区二期B2栋六楼 | 深圳市福田区梅林路42号深政汽修大厦5楼515室 | 2012-09-06 |
经营范围变更 | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发、生产与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发、生产与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2011-06-21 |
经营范围变更 | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发、生产与销售(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发,国内贸易。(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2010-10-28 |
投资人 | 高傲祥 60(万元)60% 高晨光 10(万元)10% 易华 30(万元)30% | 易华 15(万元)30% 高晨光 5(万元)10% 高傲祥 30(万元)60% | 2009-09-15 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-09-15 |
投资人 | 名称:高傲祥,出资额:60,出资比例:60名称:高晨光,出资额:10,出资比例:10名称:易华,出资额:30,出资比例:30 | 名称:易华,出资额:15,出资比例:30名称:高晨光,出资额:5,出资比例:10名称:高傲祥,出资额:30,出资比例:60 | 2009-09-15 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-09-15 |
其他事项备案 | ***** | *****51 | 2009-09-15 |
投资人变更 | 名称:高晨光,出资额:10( + 100% ),出资比例:10
名称:高傲祥,出资额:60( + 100% ),出资比例:60
名称:易华,出资额:30( + 100% ),出资比例:30 | 名称:高傲祥,出资额:30,出资比例:60
名称:易华,出资额:15,出资比例:30
名称:高晨光,出资额:5,出资比例:10 | 2009-09-15 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****51 | 2009-09-15 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2009-09-15 |
地址变更 | 深圳市福田区梅林路42号深政汽修大厦5楼515室(仅限办公) | 深圳市福田区新洲路华丰大厦1501-B(仅限办公) | 2009-09-15 |