变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 蒋明容(董事),李黎玲(董事) | 林美霞(董事),邱艳芬(董事) | 2022-02-16 |
其他董事信息 | 蒋明容(董事), [新增]
李黎玲(董事) [新增] | 林美霞(董事), [退出]
邱艳芬(董事) [退出] | 2022-02-16 |
章程修正案 | - | - | 2021-04-14 |
一般经营项目 | 微电子、集成电路及相关电子产品的技术开发、销售;信息系统集成服务;网络、软件的技术开发;经营电子商务;无线射频识别相关设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 电子产品的技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 2021-04-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-22 | 2020-08-11 | 2021-04-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-11 | 2020-04-03 | 2020-09-16 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-16 |
地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留芳路2号凌云研发楼901 | 深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天济大厦F4.87C739室 | 2020-09-16 |
升级换照 | - | - | 2020-09-16 |
成员 | 田润波(董事长),林美霞(董事),田润波(总经理),邱艳芬(董事) | 李励谦(董事),周奇峰(董事),李颖(董事),田立军(董事),田润波(董事长),张红伟(董事),周奇峰(总经理) | 2020-05-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-08 |
董事长或执行董事成员 | 田润波(董事长),
林美霞(董事), [新增]
田润波(总经理),
邱艳芬(董事) [新增] | 李励谦(董事), [退出]
周奇峰(董事), [退出]
李颖(董事), [退出]
田立军(董事), [退出]
田润波(董事长),
张红伟(董事), [退出]
周奇峰(总经理) [退出] | 2020-05-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2020-05-08 |
总经理 | 田润波(董事长),
林美霞(董事), [新增]
田润波(总经理),
邱艳芬(董事) [新增] | 李励谦(董事), [退出]
周奇峰(董事), [退出]
李颖(董事), [退出]
田立军(董事), [退出]
田润波(董事长),
张红伟(董事), [退出]
周奇峰(总经理) [退出] | 2020-05-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-24 |
投资人 | 李励谦 2.21(万元)1.10%
田润波 197.79(万元)98.90% | 张红伟 18(万元)9% [退出]
李励谦 2.21(万元)1.10%
李颖 15.79(万元)7.90% [退出]
田立军 18(万元)9% [退出]
田润波 40(万元)20%
楚振全 18(万元)9% [退出]
周奇峰 88(万元)44% [退出] | 2020-04-24 |
投资人 | 楚振全 18(万元)9%
李励谦 2.21(万元)1.10%
田润波 40(万元)20%
周奇峰 88(万元)44%
李颖 15.79(万元)7.90%
田立军 18(万元)9%
张红伟 18(万元)9% | 楚振全 18(万元)9%
李励谦 2.21(万元)1.10%
田润波 40(万元)20%
周奇峰 88(万元)44%
李颖 15.79(万元)7.90%
田立军 18(万元)9%
张红伟 18(万元)9% | 2020-04-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-03 | 2019-05-23 | 2020-04-13 |
投资人 | 周奇峰 88(万元)44% 李颖 15.79(万元)7.90% 李励谦 2.21(万元)1.10% 田润波 40(万元)20% 张红伟 18(万元)9% 楚振全 18(万元)9% 田立军 18(万元)9% | 周奇峰 88(万元)44% 李励谦 2.21(万元)1.10% 张红伟 18(万元)9% 楚振全 18(万元)9% 李颖 15.79(万元)7.90% 田润波 40(万元)20% 田立军 18(万元)9% | 2019-06-06 |
投资人变更 | - | - | 2019-06-06 |
章程备案 | 2019-05-23 | 1900-01-01 | 2019-06-06 |
统一社会信用代码 | *****5 | - | 2016-11-10 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-11-10 |
一照一码升级 | - | - | 2016-11-10 |
一照一码升级 | | | 2016-11-10 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天济大厦F4.87C 739室 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1501 | 2016-11-10 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-28 |
期限变更 | 1999-06-10,2024-06-10 | 1999-06-10,2014-06-10 | 2013-11-28 |
期限 | 自1999-06-10至2024-06-10 | 自1999-06-10至2014-06-10 | 2013-11-28 |
期限变更 | 从1999-06-10至2024-06-10 | 从1999-06-10至2014-06-10 | 2013-11-28 |
地址变更 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1501 | 深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座901(仅限办公) | 2013-11-28 |
负责人变更 | - | - | 2013-05-08 |
股权 | 周奇峰(总经理),
田立军(董事),
周奇峰(董事),
钟志宏(监事),
李励谦(董事),
张红伟(董事),
田润波(董事长), [新增]
李颖(董事) | 李励谦(董事),
周奇峰(董事),
楚振全(董事长), [退出]
周奇峰(总经理),
李颖(董事),
田立军(董事),
张红伟(董事),
钟志宏(监事) | 2013-05-08 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-08 |
股权 | 田润波 [新增] | 楚振全 [退出] | 2013-05-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-05-08 |
股权 | 楚振全 18(万元)9%
田润波 40( + 100% )(万元)20%
张红伟 18(万元)9%
周奇峰 88( - 18.51852% )(万元)44%
李励谦 2.21(万元)1.10%
李颖 15.79(万元)7.90%
田立军 18(万元)9% | 周奇峰 108(万元)54%
田润波 20(万元)10%
张红伟 18(万元)9%
楚振全 18(万元)9%
李颖 15.79(万元)7.90%
田立军 18(万元)9%
李励谦 2.21(万元)1.10% | 2013-05-08 |
成员 | 周奇峰(总经理),田立军(董事),周奇峰(董事),钟志宏(监事),李励谦(董事),张红伟(董事),田润波(董事长),李颖(董事) | 李励谦(董事),周奇峰(董事),楚振全(董事长),周奇峰(总经理),李颖(董事),田立军(董事),张红伟(董事),钟志宏(监事) | 2013-05-08 |
负责人 | 田润波 | 楚振全 | 2013-05-08 |
董事长或执行董事成员 | 田润波(董事长) [新增] | 楚振全(董事长) [退出] | 2013-05-08 |
实收资本 | 200( + 11.11111% ) | 180 | 2009-01-16 |
注册资本 | 200( + 11.11111% ) | 180 | 2009-01-16 |
投资人 | 周奇峰 108(万元)54% 田润波 20(万元)10% 张红伟 18(万元)9% 楚振全 18(万元)9% 李颖 15.79(万元)7.90% 田立军 18(万元)9% 李励谦 2.21(万元)1.10% | 田立军 18(万元)10% 周奇峰 108(万元)60% 李励谦 2.21(万元)1.2277% 张红伟 18(万元)10% 楚振全 18(万元)10% 李颖 15.79(万元)8.7722% | 2009-01-16 |
投资人变更 | 名称:田润波,出资额:20,出资比例:10 [新增]
名称:李颖,出资额:15.79,出资比例:7.9
名称:周奇峰,出资额:108,出资比例:54
名称:田立军,出资额:18,出资比例:9
名称:李励谦,出资额:2.21,出资比例:1.1
名称:张红伟,出资额:18,出资比例:9
名称:楚振全,出资额:18,出资比例:9 | 名称:楚振全,出资额:18,出资比例:10
名称:田立军,出资额:18,出资比例:10
名称:李颖,出资额:15.79,出资比例:8.7722
名称:李励谦,出资额:2.21,出资比例:1.2277
名称:张红伟,出资额:18,出资比例:10
名称:周奇峰,出资额:108,出资比例:60 | 2009-01-16 |
注册资本变更 | 200( + 11.11111% ) | 180 | 2009-01-16 |
其他事项备案 | ***** | *****08 | 2007-07-27 |
地址变更 | 深圳市福田区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座901(仅限办公) | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座1616房 | 2007-07-27 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****08 | 2007-07-27 |
地址变更 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座1616房 | 深圳市福田区振兴路109号华康大厦一栋507B | 2003-07-18 |
成员 | 田立军
18(万元)10%
周奇峰
108(万元)60%
李励谦
2.21(万元)1.2277%
张红伟
18(万元)10%
楚振全
18(万元)10%
李颖
15.79(万元)8.7722% | 李励谦
60(万元)33.3333%
吴亚亮
60(万元)33.3333%
周奇峰
60(万元)33.3333% | 2003-04-18 |
成员 | 楚振全 | 李励谦 | 2003-04-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-04-18 |
负责人变更 | - | - | 2003-04-18 |
实收资本 | 180 | 0 | 2003-04-18 |
投资人 | 田立军 18(万元)10% 周奇峰 108(万元)60% 李励谦 2.21(万元)1.2277% 张红伟 18(万元)10% 楚振全 18(万元)10% 李颖 15.79(万元)8.7722% | 李励谦 60(万元)33.3333% 吴亚亮 60(万元)33.3333% 周奇峰 60(万元)33.3333% | 2003-04-18 |
成员 | 周奇峰(总经理),李励谦(董事),田立军(董事),楚振全(董事长),张红伟(董事),钟志宏(监事),李颖(董事),周奇峰(董事) | 周奇峰(总经理),李励谦(董事长),周奇峰(董事),钟志宏(监事),吴亚亮(董事) | 2003-04-18 |
负责人 | 楚振全 | 李励谦 | 2003-04-18 |
董事长或执行董事成员 | 楚振全(董事长) [新增] | 李励谦(董事长) [退出] | 2003-04-18 |
投资人变更 | 名称:楚振全,出资额:18,出资比例:10 [新增]
名称:田立军,出资额:18,出资比例:10 [新增]
名称:李颖,出资额:15.79,出资比例:8.7722 [新增]
名称:李励谦,出资额:2.21( - 96.31667% ),出资比例:1.2277
名称:张红伟,出资额:18,出资比例:10 [新增]
名称:周奇峰,出资额:108( + 80% ),出资比例:60 | 名称:周奇峰,出资额:60,出资比例:33.3333
名称:吴亚亮,出资额:60,出资比例:33.3333 [退出]
名称:李励谦,出资额:60,出资比例:33.3333 | 2003-04-18 |
名称变更 | 深圳市励致电子技术有限公司 | 深圳市赛高电子技术有限公司 | 2002-06-04 |
其他事项备案 | - | - | 2002-06-04 |