变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 郑景森(总经理),郑景森(执行董事) | 林绿芸(执行董事),林绿芸(总经理) | 2018-08-23 |
投资人 | 郑景森 65(万元)65% 顾玉娟 35(万元)35% | 林绿芸 65(万元)65% 顾玉娟 35(万元)35% | 2018-08-23 |
负责人 | 郑景森 | 林绿芸 | 2018-08-23 |
负责人变更 | 总经理:郑景森;
法定代表人:郑景森;
股东:;
股东:;
董事长:郑景森; | 董事长:林绿芸;
法定代表人:林绿芸;
股东:林绿芸;
总经理:林绿芸;
股东:顾玉娟; | 2018-08-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:郑景森 [新增]
执行董事:郑景森 [新增] | 执行董事:林绿芸 [退出]
总经理:林绿芸 [退出] | 2018-08-23 |
投资人变更 | 股东名称:郑景森、出资额:65、出资比例:65; [新增]
股东名称:顾玉娟、出资额:35、出资比例:35; | 股东名称:林绿芸、出资额:65、出资比例:65; [退出]
股东名称:顾玉娟、出资额:35、出资比例:35; | 2018-08-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-08-17 | 2018-01-09 | 2018-08-23 |
投资人变更 | 名称:郑景森,出资额:65,出资比例:65 [新增]
名称:顾玉娟,出资额:35,出资比例:35 | 名称:林绿芸,出资额:65,出资比例:65 [退出]
名称:顾玉娟,出资额:35,出资比例:35 | 2018-08-23 |
董事长或执行董事成员 | 郑景森(执行董事) [新增] | 林绿芸(执行董事) [退出] | 2018-08-23 |
总经理 | 郑景森(总经理) [新增] | 林绿芸(总经理) [退出] | 2018-08-23 |
投资人 | 顾玉娟 35(万元)35% 林绿芸 65(万元)65% | 林宇 65(万元)65% 顾玉娟 35(万元)35% | 2018-02-05 |
投资人变更 | 股东名称:顾玉娟、出资额:35、出资比例:35;
股东名称:林绿芸、出资额:65、出资比例:65; [新增] | 股东名称:林宇、出资额:65、出资比例:65; [退出]
股东名称:顾玉娟、出资额:35、出资比例:35; | 2018-02-05 |
投资人变更 | 名称:顾玉娟,出资额:35,出资比例:35
名称:林绿芸,出资额:65,出资比例:65 [新增] | 名称:林宇,出资额:65,出资比例:65 [退出]
名称:顾玉娟,出资额:35,出资比例:35 | 2018-02-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-09 | 1900-01-01 | 2018-02-05 |
成员 | 林绿芸(执行董事),林绿芸(总经理) | 林文奇(执行董事),姚丹琪(总经理) | 2017-06-28 |
负责人 | 林绿芸 | 林文奇 | 2017-06-28 |
负责人变更 | 法定代表人:林绿芸;
总经理:林绿芸;
董事长:林绿芸; | 董事长:林文奇;
法定代表人:林文奇;
总经理:姚丹琪; | 2017-06-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林绿芸 [新增]
总经理:林绿芸 [新增] | 总经理:姚丹琪 [退出]
执行董事:林文奇 [退出] | 2017-06-28 |
董事长或执行董事成员 | 林绿芸(执行董事) [新增] | 林文奇(执行董事) [退出] | 2017-06-28 |
总经理 | 林绿芸(总经理) [新增] | 姚丹琪(总经理) [退出] | 2017-06-28 |
高管人员 | 林绿芸(执行(常务)董事) [新增]
连鸿州(监事)
林绿芸(总经理) [新增] | 连鸿州(监事)
姚丹琪(总经理) [退出]
林文奇(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-28 |
董事成员 | 林绿芸(执行(常务)董事) [新增]
连鸿州(监事)
林绿芸(总经理) [新增] | 连鸿州(监事)
姚丹琪(总经理) [退出]
林文奇(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-28 |
法定代表人 | 林绿芸 | 林文奇 | 2017-06-28 |
统一社会信用代码 | *****R | - | 2016-04-29 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-29 |
其他事项备案 | *****R | - | 2016-04-29 |
一照一码换照 | - | - | 2016-04-29 |
一照一码换照 | | | 2016-04-29 |
一照一码升级 | | | 2016-04-29 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-22 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口;自有房屋租赁;物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)。^ | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);自有房屋租赁;物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)。 | 2013-03-22 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);自有房屋租赁;物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2012-12-06 |
期限变更 | 2000-09-27,2020-09-27 | 2000-09-27,2010-09-27 | 2010-06-23 |
其他事项备案 | 2020-09-27 | 2010-09-27 | 2010-06-23 |
期限 | 自2000-09-27至2020-09-27 | 自2000-09-27至2010-09-27 | 2010-06-23 |
期限变更 | 从2000-09-27至2020-09-27 | 从2000-09-27至2010-09-27 | 2010-06-23 |
证照有效期限 | 2020-09-27 | 2010-09-27 | 2010-06-23 |
其他事项备案 | ***** | *****48 | 2009-09-03 |
股权 | 林宇 65(万元)65% [新增]
顾玉娟 35(万元)35% | 顾玉娟 35(万元)35%
林文奇 65(万元)65% [退出] | 2009-09-03 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****48 | 2009-09-03 |
投资人 | 顾玉娟 35(万元)35% 林文奇 65(万元)65% | 连鸿州 20(万元)20% 姚丹琪 80(万元)80% | 2006-09-29 |
投资人变更 | 名称:林文奇,出资额:65,出资比例:65 [新增]
名称:顾玉娟,出资额:35,出资比例:35 [新增] | 名称:连鸿州,出资额:20,出资比例:20 [退出]
名称:姚丹琪,出资额:80,出资比例:80 [退出] | 2006-09-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-10-16 |
负责人变更 | - | - | 2001-10-16 |
成员 | 连鸿州(监事),姚丹琪(总经理),林文奇(执行董事) | 姚丹琪(总经理),连鸿州(监事),姚丹琪(执行董事) | 2001-10-16 |
负责人 | 林文奇 | 姚丹琪 | 2001-10-16 |
董事长或执行董事成员 | 林文奇(执行董事) [新增] | 姚丹琪(执行董事) [退出] | 2001-10-16 |
地址变更 | 深圳市福田区北环路辅道下梅林汽修厂六楼3—4号房 | 深圳市罗湖区解放路3017号时珍大厦1807室 | 2001-09-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2001-06-29 |
负责人变更 | - | - | 2001-06-29 |
成员 | 姚丹琪(执行董事),连鸿州(监事),姚丹琪(总经理) | 林玉娥(监事),林玉文(总经理),林玉文(执行董事) | 2001-06-29 |
投资人 | 姚丹琪 80(万元)80% 连鸿州 20(万元)20% | 林玉娥 20(万元)20% 林玉文 80(万元)80% | 2001-06-29 |
负责人 | 姚丹琪 | 林玉文 | 2001-06-29 |
董事长或执行董事成员 | 姚丹琪(执行董事) [新增] | 林玉文(执行董事) [退出] | 2001-06-29 |
投资人变更 | 名称:姚丹琪,出资额:80,出资比例:80 [新增]
名称:连鸿州,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:林玉文,出资额:80,出资比例:80 [退出]
名称:林玉娥,出资额:20,出资比例:20 [退出] | 2001-06-29 |