变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 姚焕春(监事),赵建忠(执行董事),赵建忠(总经理) | 姚焕春(执行董事),姚焕春(总经理),赵建忠(监事) | 2021-11-05 |
负责人 | 赵建忠 | 姚焕春 | 2021-11-05 |
监事信息 | 姚焕春(监事),
赵建忠(执行董事),
赵建忠(总经理) | 姚焕春(执行董事),
姚焕春(总经理),
赵建忠(监事) | 2021-11-05 |
升级换照 | - | - | 2021-11-05 |
总经理 | 姚焕春(监事),
赵建忠(执行董事),
赵建忠(总经理) | 姚焕春(执行董事),
姚焕春(总经理),
赵建忠(监事) | 2021-11-05 |
董事长或执行董事成员 | 姚焕春(监事),
赵建忠(执行董事),
赵建忠(总经理) | 姚焕春(执行董事),
姚焕春(总经理),
赵建忠(监事) | 2021-11-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-14 | 2015-12-23 | 2018-03-28 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门路水门逸欣园2栋2805 | 深圳市福田区华富街道福中路福景大厦3号楼901号 | 2018-03-28 |
成员 | 姚焕春(执行董事),姚焕春(总经理),赵建忠(监事) | 姚焕春(总经理),姚焕春(执行董事),赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:姚焕春
监事:赵建忠
执行董事:姚焕春 | 监事:赵建忠
执行董事:姚焕春
总经理:姚焕春 | 2016-01-07 |
高管人员 | 姚焕春(总经理) | 姚焕春(总经理) | 2016-01-07 |
监事信息 | 赵建忠(监事) | 赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
高管人员 | 姚焕春(总经理)
姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事) | 姚焕春(总经理)
姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
监事成员 | 姚焕春(总经理)
姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事) | 姚焕春(总经理)
姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
监事成员 | 姚焕春(总经理) 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) | 姚焕春(总经理) 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
高管人员 | 姚焕春(总经理) 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) | 姚焕春(总经理) 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) | 2016-01-07 |
股东(投资人) | 姚焕春 25(万元) 50% 赵建忠 25(万元) 50% | 姚焕春 25(万元) 50% 赵建忠 25(万元) 50% | 2015-12-25 |
一照一码升级 | | | 2015-12-25 |
董事成员 | 姚焕春(总经理) 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) | 姚焕春(执行(常务)董事) 赵建忠(监事) 姚焕春(总经理) | 2015-12-25 |
章程 | | | 2015-12-25 |
成员 | 姚焕春 | 姚焕春 | 2015-12-25 |
成员 | 赵建忠
25(万元)50%
姚焕春
25(万元)50% | 姚焕春
25(万元)50%
赵建忠
25(万元)50% | 2015-12-25 |
统一社会信用代码 | *****E | - | 2015-12-25 |
成员 | 姚焕春(总经理),姚焕春(执行董事),赵建忠(监事) | 姚焕春(执行董事),姚焕春(总经理),赵建忠(监事) | 2015-12-25 |
投资人 | 姚焕春 25(万元)50% 赵建忠 25(万元)50% | 赵建忠 25(万元)50% 姚焕春 25(万元)50% | 2015-12-25 |
负责人 | 姚焕春 | 姚焕春 | 2015-12-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:姚焕春
执行董事:姚焕春
监事:赵建忠 | 监事:赵建忠
执行董事:姚焕春
总经理:姚焕春 | 2015-12-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-25 |
负责人变更 | 总经理:姚焕春;
监事:赵建忠;
法定代表人:姚焕春;
董事长:姚焕春;
股东:赵建忠;
股东:姚焕春; | 法定代表人:姚焕春;
董事长:姚焕春;
股东:赵建忠;
股东:姚焕春;
监事:赵建忠;
总经理:姚焕春; | 2015-12-25 |
投资人变更 | 股东名称:姚焕春、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:赵建忠、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:赵建忠、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:姚焕春、出资额:25、出资比例:50; | 2015-12-25 |
其他事项备案 | *****E | - | 2015-12-25 |
投资人变更 | 名称:赵建忠,出资额:25,出资比例:50
名称:姚焕春,出资额:25,出资比例:50 | 名称:赵建忠,出资额:25,出资比例:50
名称:姚焕春,出资额:25,出资比例:50 | 2015-12-25 |
董事长或执行董事成员 | 姚焕春(执行董事) | 姚焕春(执行董事) | 2015-12-25 |
住所 | 深圳市福田区华富街道福中路福景大厦3号楼901号 | 深圳市福田区福中路福景大厦3号楼911号 | 2015-12-25 |
法定代表人 | 姚焕春 | 姚焕春 | 2015-12-25 |
章程 | - | - | 2015-12-25 |
董事成员 | 姚焕春(总经理)
姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事) | 姚焕春(执行(常务)董事)
赵建忠(监事)
姚焕春(总经理) | 2015-12-25 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-25 |
股东 | 姚焕春 25(万元) 50%
赵建忠 25(万元) 50% | 姚焕春 25(万元) 50%
赵建忠 25(万元) 50% | 2015-12-25 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-13 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2011-12-20 | 2011-11-21 |
其他事项备案 | ***** | *****90 | 2011-11-21 |
期限变更 | 2001-12-20,5000-01-01 | 2001-12-20,2011-12-20 | 2011-11-21 |
期限 | 自2001-12-20至5000-01-01 | 自2001-12-20至2011-12-20 | 2011-11-21 |
期限变更 | 永续经营 | 从2001-12-20至2011-12-20 | 2011-11-21 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****90 | 2011-11-21 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2011-12-20 | 2011-11-21 |