深圳市东晨星科技有限公司创建於二零零零年,主要经营电子元器件. 经过多年的拓展,在国內建立了良好的信誉及优质的服务, 为了适应公司日益增长的业务需求, 在深圳宝华电子配套市场和华强电子配套市场设有分销点,产品辐射面广,近年來, 公司实力和规模与日俱增, 加上公司健全的管理体制, 已奠定了东晨星在本行业中无可比擬的优越地位.
本公司专业代理的SMD元器件主要是三极管、二极管、以及,包括军品级、工业级、偏冷门及一系列民用元器件。品种齐全、並拥有大量库存现贷。
公司以“信誉第一,品质至上”的宗旨。期待与客戶建立长期、友好的合作关系。让我们携手共进,共同发展!
本公司专业代理的SMD元器件主要是三极管、二极管、以及,包括军品级、工业级、偏冷门及一系列民用元器件。品种齐全、並拥有大量库存现贷。
公司以“信誉第一,品质至上”的宗旨。期待与客戶建立长期、友好的合作关系。让我们携手共进,共同发展!
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区民治街道龙塘社区隔圳路85栋507房(办公场所)
- 固定电话:
- 0755-81132658 未核实,仅供参考
- 经理:
- 贾艳
- 经理手机:
- 134****9595 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- zhonghong801@163.com
- 邮政编码:
- 518031
- 传真号码:
- 86 0755 82544449
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | zhonghong801@163.com |
手机号码 | 136****5211 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市东晨星科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市畅源达供应链有限公司 | 50% | 人民币25万元 |
深圳市金顺行进出口有限公司 | 50% | 人民币25万元 |
深圳市东晨星科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | *****E | - | 2016-03-04 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-04 |
其他事项备案 | *****E | - | 2016-03-04 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-04 |
一照一码升级 | 2016-03-04 | ||
一照一码换照 | 2016-03-04 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-04-22 |
股权 | 深圳市畅源达供应链有限公司 25(万元)50% [新增] 深圳市金顺行进出口有限公司 25(万元)50% [新增] | 钟宏 25(万元)50% [退出] 黄诗健 25(万元)50% [退出] | 2012-05-16 |
成员 | 贾艳(执行董事),贾艳(总经理),韩金玲(监事) | 钟宏(总经理),黄诗健(监事),钟宏(执行董事) | 2012-05-16 |
负责人 | 贾艳 | 钟宏 | 2012-05-16 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-05-16 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2019-11-10 | 2012-05-16 |
负责人变更 | - | - | 2012-05-16 |
监事信息 | 韩金玲(监事) [新增] | 黄诗健(监事) [退出] | 2012-05-16 |
高管人员 | 贾艳(总经理) [新增] | 钟宏(总经理) [退出] | 2012-05-16 |
董事长或执行董事成员 | 贾艳(执行董事) [新增] | 钟宏(执行董事) [退出] | 2012-05-16 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2019-11-10 | 2012-05-16 |
地址变更 | 深圳市宝安区民治街道龙塘社区隔圳路85栋507房(办公场所) | 深圳市福田区振中路与中航路交汇处新亚洲国利大厦2921(仅限办公) | 2012-05-16 |
成员 | 钟宏(总经理),黄诗健(监事),钟宏(执行董事) | 许海亮(监事),钟宏(执行董事),苏伟丰(总经理) | 2010-08-18 |
投资人 | 钟宏 25(万元)50% 黄诗健 25(万元)50% | 许海亮 50(万元)100% | 2010-08-18 |
投资人 | 名称:钟宏,出资额:25,出资比例:50名称:黄诗健,出资额:25,出资比例:50 | 名称:许海亮,出资额:50,出资比例:100 | 2010-08-18 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-08-18 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2010-08-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-08-18 |
投资人变更 | 名称:钟宏,出资额:25,出资比例:50 [新增] 名称:黄诗健,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:许海亮,出资额:50,出资比例:100 [退出] | 2010-08-18 |
高管人员 | 钟宏(总经理) [新增] | 苏伟丰(总经理) [退出] | 2010-08-18 |
监事信息 | 黄诗健(监事) [新增] | 许海亮(监事) [退出] | 2010-08-18 |
成员 | 许海亮(监事),钟宏(执行董事),苏伟丰(总经理) | 许海亮(监事),苏伟丰(执行董事),苏伟丰(总经理) | 2010-07-29 |
负责人 | 钟宏 | 苏伟丰 | 2010-07-29 |
负责人变更 | - | - | 2010-07-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-07-29 |
董事长或执行董事成员 | 钟宏(执行董事) [新增] | 苏伟丰(执行董事) [退出] | 2010-07-29 |
深圳市东晨星科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
韩金玲 | 监事 |
贾艳 | 执行(常务)董事 |
贾艳 | 总经理 |
本页是 [深圳市东晨星科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。