变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 梁钊 100(万元)20%罗梁娜 400(万元)80% | 梁钊 100(万元)20%钱银旺 400(万元)80% | 2021-10-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-26 | 1900-01-01 | 2021-10-28 |
股权和公证书 | - | - | 2021-10-28 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2016-08-19 |
成员 | 梁钊(董事),郑峤(监事),罗梁斌(董事长),罗梁斌(总经理),钱银旺(董事) | 梁钊(董事),罗梁斌(董事长),郑峤(监事),钱银旺(董事),罗梁斌(总经理) | 2016-08-19 |
投资人 | 钱银旺 400(万元)80% 梁钊 100(万元)20% | 钱银旺 80(万元)80% 梁钊 20(万元)20% | 2016-08-19 |
负责人 | 罗梁斌 | 罗梁斌 | 2016-08-19 |
投资人变更 | 股东名称:梁钊、出资额:100( + 400% )、出资比例:20;
股东名称:钱银旺、出资额:400( + 400% )、出资比例:80; | 股东名称:梁钊、出资额:20、出资比例:20;
股东名称:钱银旺、出资额:80、出资比例:80; | 2016-08-19 |
负责人变更 | 其他董事:钱银旺;
法定代表人:罗梁斌;
其他董事:梁钊;
监事:郑峤;
总经理:罗梁斌;
股东:钱银旺;
董事长:罗梁斌;
股东:梁钊; | 总经理:罗梁斌;
法定代表人:罗梁斌;
其他董事:梁钊;
股东:梁钊;
其他董事:钱银旺;
股东:钱银旺;
董事长:罗梁斌;
监事:郑峤; | 2016-08-19 |
投资人变更 | 名称:梁钊,出资额:100( + 400% ),出资比例:20
名称:钱银旺,出资额:400( + 400% ),出资比例:80 | 名称:钱银旺,出资额:80,出资比例:80
名称:梁钊,出资额:20,出资比例:20 | 2016-08-19 |
高管人员 | 罗梁斌(总经理) | 罗梁斌(总经理) | 2016-08-19 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2016-08-19 |
董事长或执行董事成员 | 罗梁斌(董事长) | 罗梁斌(董事长) | 2016-08-19 |
董事成员 | 郑峤(监事)
罗梁斌(董事长)
钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
梁钊(董事) | 钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
梁钊(董事)
罗梁斌(董事长)
郑峤(监事) | 2016-08-19 |
高管人员 | 郑峤(监事)
罗梁斌(董事长)
钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
梁钊(董事) | 钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
梁钊(董事)
罗梁斌(董事长)
郑峤(监事) | 2016-08-19 |
注册资本 | 人民币500 万元( + 400% ) | 人民币100 万元 | 2016-08-19 |
股东 | 钱银旺 400( + 400% )(万元) 80%
梁钊 100( + 400% )(万元) 20% | 钱银旺 80(万元) 80%
梁钊 20(万元) 20% | 2016-08-19 |
法定代表人 | 罗梁斌 | 罗梁斌 | 2016-08-19 |
股东(投资人) | 钱银旺 400(万元) 80% 梁钊 100(万元) 20% | 钱银旺 80(万元) 80% 梁钊 20(万元) 20% | 2016-08-19 |
注册资本 | 人民币500 万元 | 人民币100 万元 | 2016-08-19 |
高管人员 | 郑峤(监事) 罗梁斌(董事长) 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 梁钊(董事) | 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 梁钊(董事) 罗梁斌(董事长) 郑峤(监事) | 2016-08-19 |
董事成员 | 郑峤(监事) 罗梁斌(董事长) 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 梁钊(董事) | 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 梁钊(董事) 罗梁斌(董事长) 郑峤(监事) | 2016-08-19 |
章程 | | | 2016-06-03 |
股东(投资人) | 钱银旺 80(万元) 80% 梁钊 20(万元) 20% | 徐莉华 50(万元) 50% 钱银旺 50(万元) 50% | 2016-06-03 |
一照一码升级 | | | 2016-06-03 |
董事成员 | 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 梁钊(董事) 罗梁斌(董事长) 郑峤(监事) | 罗梁斌(董事长) 钱银旺(董事) 罗梁斌(总经理) 徐莉华(董事) 郑峤(监事) | 2016-06-03 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-06-03 |
成员 | 梁钊(董事),罗梁斌(总经理),罗梁斌(董事长),郑峤(监事),钱银旺(董事) | 钱银旺(董事),罗梁斌(总经理),罗梁斌(董事长),郑峤(监事),徐莉华(董事) | 2016-06-03 |
投资人 | 钱银旺 80(万元)80% 梁钊 20(万元)20% | 钱银旺 50(万元)50% 徐莉华 50(万元)50% | 2016-06-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-03 |
投资人变更 | 股东名称:梁钊、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:钱银旺、出资额:80( + 60% )、出资比例:80; | 股东名称:徐莉华、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:钱银旺、出资额:50、出资比例:50; | 2016-06-03 |
高级管理人员备案 | 董事:钱银旺
董事:梁钊 [新增]
总经理:罗梁斌
董事长:罗梁斌
监事:郑峤 | 董事长:罗梁斌
总经理:罗梁斌
董事:钱银旺
监事:郑峤
董事:徐莉华 [退出] | 2016-06-03 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-06-03 |
投资人变更 | 名称:钱银旺,出资额:80( + 60% ),出资比例:80
名称:梁钊,出资额:20,出资比例:20 [新增] | 名称:徐莉华,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:钱银旺,出资额:50,出资比例:50 | 2016-06-03 |
董事长或执行董事成员 | 罗梁斌(董事长) | 罗梁斌(董事长) | 2016-06-03 |
董事成员 | 钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
梁钊(董事) [新增]
罗梁斌(董事长)
郑峤(监事) | 罗梁斌(董事长)
钱银旺(董事)
罗梁斌(总经理)
徐莉华(董事) [退出]
郑峤(监事) | 2016-06-03 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-03 |
住所 | 深圳市宝安区宝城二十八区轻工厂房1栋创业二路北二巷5号创业楼401-A | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座3A08-A | 2016-06-03 |
股东 | 钱银旺 80( + 60% )(万元) 80%
梁钊 20(万元) 20% [新增] | 徐莉华 50(万元) 50% [退出]
钱银旺 50(万元) 50% | 2016-06-03 |
章程 | - | - | 2016-06-03 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-05-16 |
商事登记换照 | - | - | 2014-05-16 |
商事登记换照 | | | 2014-05-16 |
其他事项备案 | ***** | *****54 | 2008-06-23 |
地址变更 | 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦北座3A08-A | 深圳市福田区泰然6路苍松大厦南座16-16单元 | 2008-06-23 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****54 | 2008-06-23 |
地址变更 | 深圳市福田区泰然6路苍松大厦南座16-16单元 | 深圳市罗湖区笋岗路同乐大厦同德阁1905室 | 2006-07-05 |