本公司主要经营车载影音系列IC,品质保证,价格合理。“诚者不伪,善者不欺”!希望我们能够成为长期友好合作伙伴!
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区沙河街道香山中街南纯水岸(十六期)1403
- 固定电话:
- 0755-83740372 未核实,仅供参考
- 经理:
- 夏潇
- 电子邮件:
- yml@belon.cn
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-83740372 |
手机号码 | 180****5203 |
电子邮箱 | fusang@belon.cn |
电子邮箱 | davidwang@szsymstar.com |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳芯微星科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
谯琴 | 100% | 人民币100万元 |
深圳芯微星科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-30 | 2022-06-13 | 2022-09-04 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道固兴社区朱坳第三工业区89号507 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区宝安80区好运来广场河东大厦F9-004 | 2022-09-04 |
投资人 | 谯琴 47(万元)47%章琼月 53(万元)53% | 谯琴 100(万元)100% | 2022-06-20 |
章程 | - | - | 2022-06-20 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-20 |
总经理 | 章琼月(总经理) [新增] | 谯琴(总经理) [退出] | 2022-06-20 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-20 |
成员 | 章琼月(总经理) | 谯琴(总经理) | 2022-06-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-13 | 2022-03-16 | 2022-06-20 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-20 |
投资人 | 章琼月 53(万元)53% 谯琴 47(万元)47% | 谯琴 100(万元)100% | 2022-06-20 |
负责人 | 章琼月 | 谯琴 | 2022-06-20 |
成员 | 谯琴(执行董事),谯琴(总经理),陈陆军(监事) | 刘文瑶(执行董事),刘文瑶(总经理),夏潇(监事) | 2022-03-21 |
指定联系人 | 谯琴 | 刘文瑶 | 2022-03-21 |
负责人 | 谯琴 | 刘文瑶 | 2022-03-21 |
章程 | - | - | 2022-03-21 |
董事长或执行董事成员 | 谯琴(执行董事), [新增] 谯琴(总经理), [新增] 陈陆军(监事) [新增] | 刘文瑶(执行董事), [退出] 刘文瑶(总经理), [退出] 夏潇(监事) [退出] | 2022-03-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-03-16 | 2022-01-14 | 2022-03-21 |
投资人 | 谯琴 100(万元)100% | 刘文瑶 22(万元)22%谯琴 78(万元)78% | 2022-03-21 |
股权和公证书 | - | - | 2022-03-21 |
监事信息 | 谯琴(执行董事), [新增] 谯琴(总经理), [新增] 陈陆军(监事) [新增] | 刘文瑶(执行董事), [退出] 刘文瑶(总经理), [退出] 夏潇(监事) [退出] | 2022-03-21 |
总经理 | 谯琴(执行董事), [新增] 谯琴(总经理), [新增] 陈陆军(监事) [新增] | 刘文瑶(执行董事), [退出] 刘文瑶(总经理), [退出] 夏潇(监事) [退出] | 2022-03-21 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2022-03-21 |
投资人 | 刘文瑶 22(万元)22%谯琴 78(万元)78% | 刘文瑶 22(万元)22%夏潇 53(万元)53%谯琴 25(万元)25% | 2022-01-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-14 | 2021-05-20 | 2022-01-18 |
股权和公证书 | - | - | 2022-01-18 |
章程 | - | - | 2022-01-18 |
指定联系人 | 刘文瑶 | 刘文瑶 | 2022-01-18 |
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2021-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-20 | 2021-05-18 | 2021-05-24 |
投资人 | 谯琴 25(万元)25%夏潇 53(万元)53%刘文瑶 22(万元)22% | 谯琴 12.5(万元)25%夏潇 26.5(万元)53%刘文瑶 11(万元)22% | 2021-05-24 |
章程 | - | - | 2021-05-24 |
期限 | 永续经营 | 自2008-05-23至2018-05-23 | 2021-05-20 |
成员 | 刘文瑶(总经理),刘文瑶(执行董事),夏潇(监事) | 夏潇(执行董事),胡建宇(监事),夏潇(总经理) | 2021-05-20 |
章程 | - | - | 2021-05-20 |
指定联系人 | 刘文瑶 | null | 2021-05-20 |
董事长或执行董事成员 | 夏潇(监事), 刘文瑶(总经理), [新增] 刘文瑶(执行董事) [新增] | 夏潇(执行董事), 胡建宇(监事), [退出] 夏潇(总经理) | 2021-05-20 |
期限 | 2008-05-23,, | 2008-05-23,2018-05-23,10 | 2021-05-20 |
投资人 | 谯琴 12.5(万元)25%夏潇 26.5(万元)53%刘文瑶 11(万元)22% | 王亚斌 30(万元)60%夏潇 20(万元)40% | 2021-05-20 |
升级换照 | *****5XJ | *****5XJ | 2021-05-20 |
股权和公证书 | - | - | 2021-05-20 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道河东社区宝安80区好运来广场河东大厦F9-004 | 深圳市南山区沙河街道香山中街南纯水岸(十六期)1403 | 2021-05-20 |
一般经营项目 | 计算机软硬件的开发销售;计算机、电子、生物、医药、汽车技术领域的技术服务;计算机网络工程;电脑网络开发;国内贸易;经营进出口业务。 | 家用电器所用的功率器件的销售与技术服务,国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2021-05-20 |
监事信息 | 夏潇(监事), 刘文瑶(总经理), [新增] 刘文瑶(执行董事) [新增] | 夏潇(执行董事), 胡建宇(监事), [退出] 夏潇(总经理) | 2021-05-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-18 | 1900-01-01 | 2021-05-20 |
负责人 | 刘文瑶 | 夏潇 | 2021-05-20 |
总经理 | 夏潇(监事), 刘文瑶(总经理), [新增] 刘文瑶(执行董事) [新增] | 夏潇(执行董事), 胡建宇(监事), [退出] 夏潇(总经理) | 2021-05-20 |
名称 | 深圳鑫京彩科技有限公司 | 深圳芯微星科技有限公司 | 2021-05-20 |
统一社会信用代码 | *****5XJ | - | 2015-08-21 |
其他事项备案 | *****5XJ | - | 2015-08-21 |
住所 | 深圳市南山区沙河街道香山中街南纯水岸(十六期)1403 | 深圳市福田区滨河路爱地大厦公寓写字楼10C | 2015-08-21 |
经营范围 | 家用电器所用的功率器件的销售与技术服务,国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 电子产品的技术开发与销售,电子元器件的购销及其它,国内贸易(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 2015-08-21 |
一照一码升级 | 2015-08-21 | ||
董事成员 | 胡建宇(监事) 夏潇(总经理) 夏潇(执行(常务)董事) | 王亚斌(总经理) 王亚斌(执行(常务)董事) 胡建宇(监事) | 2015-05-27 |
商事登记换照 | 2015-05-27 | ||
高管人员 | 胡建宇(监事) 夏潇(总经理) 夏潇(执行(常务)董事) | 王亚斌(总经理) 王亚斌(执行(常务)董事) 胡建宇(监事) | 2015-05-27 |
法定代表人(负责人) | 夏潇 | 王亚斌 | 2015-05-27 |
负责人变更 | 夏潇 | 王亚斌 | 2015-05-27 |
成员 | 夏潇(总经理),胡建宇(监事),夏潇(执行董事) | 王亚斌(总经理),王亚斌(执行董事),胡建宇(监事) | 2015-05-27 |
负责人 | 夏潇 | 王亚斌 | 2015-05-27 |
负责人变更 | 法定代表人:夏潇; 董事长:夏潇; 总经理:夏潇; 监事:胡建宇; | 法定代表人:王亚斌; 总经理:王亚斌; 董事长:王亚斌; 监事:胡建宇; | 2015-05-27 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2015-05-27 |
高级管理人员备案 | 监事:胡建宇 执行董事:夏潇 [新增] 总经理:夏潇 [新增] | 执行董事:王亚斌 [退出] 总经理:王亚斌 [退出] 监事:胡建宇 | 2015-05-27 |
董事长或执行董事成员 | 夏潇(执行董事) [新增] | 王亚斌(执行董事) [退出] | 2015-05-27 |
高管人员 | 夏潇(总经理) [新增] | 王亚斌(总经理) [退出] | 2015-05-27 |
高管人员 | 胡建宇(监事) 夏潇(总经理) [新增] 夏潇(执行(常务)董事) [新增] | 王亚斌(总经理) [退出] 王亚斌(执行(常务)董事) [退出] 胡建宇(监事) | 2015-05-27 |
商事登记换照 | - | - | 2015-05-27 |
董事成员 | 胡建宇(监事) 夏潇(总经理) [新增] 夏潇(执行(常务)董事) [新增] | 王亚斌(总经理) [退出] 王亚斌(执行(常务)董事) [退出] 胡建宇(监事) | 2015-05-27 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)夏潇,20,40王亚斌,30,60 | 名称,出资额,出资比例(%)胡建宇,20,40王亚斌,30,60 | 2012-09-07 |
股权 | 夏潇 20(万元)40% [新增] 王亚斌 30(万元)60% | 胡建宇 20(万元)40% [退出] 王亚斌 30(万元)60% | 2012-09-07 |
其他事项备案 | - | - | 2012-09-07 |
地址变更 | 深圳市福田区滨河路爱地大厦公寓写字楼10C | 深圳市福田区福虹路东华强花园B座15D(仅限办公) | 2010-08-04 |
深圳芯微星科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
胡建宇 | 监事 |
夏潇 | 执行(常务)董事 |
夏潇 | 总经理 |
本页是 [深圳芯微星科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关音响IC公司