变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路天安创新科技广场一期B座808-18C | 深圳市福田区福田街道深南中路中国凤凰大厦2栋28D | 2019-04-25 |
章程备案 | 2019-04-23 | 2017-11-28 | 2019-04-25 |
投资人 | 刘李立 200(万元)100% | 陈萍 80(万元)40% 刘李立 120(万元)60% | 2017-12-05 |
投资人变更 | 股东名称:刘李立、出资额:200( + 66.66667% )、出资比例:100; | 股东名称:陈萍、出资额:80、出资比例:40; [退出]
股东名称:刘李立、出资额:120、出资比例:60; | 2017-12-05 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2017-12-05 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道深南中路中国凤凰大厦2栋28D | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径上坑社区牛角龙工业区A10栋二楼三楼 | 2017-12-05 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-12-05 |
投资人变更 | 名称:刘李立,出资额:200( + 66.66667% ),出资比例:100 | 名称:陈萍,出资额:80,出资比例:40 [退出]
名称:刘李立,出资额:120,出资比例:60 | 2017-12-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-28 | 1900-01-01 | 2017-12-05 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:环保批文、审批文件号:深宝环批[2010]603658号; | 2015-12-15 |
审批项目 | - | 环保批文 | 2015-12-15 |
审批项目 | - | 环保批文 深宝环批[2010]603658号 | 2015-12-15 |
经营范围 | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业;计算机硬件及其外设、网络产品、家用电器、通讯器材、手机及手机配件的销售;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目)。^ | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业;计算机硬件及其外设、网络产品、家用电器、通讯器材的生产销售;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目)^ | 2015-12-15 |
审批项目 | | 环保批文 深宝环批[2010]603658号 | 2015-12-15 |
一照一码升级 | | | 2015-08-05 |
法定代表人(负责人) | 刘李立 | 刘志刚 | 2015-08-05 |
监事成员 | 刘李立(总经理) 陈萍(监事) 刘李立(执行(常务)董事) | 赖建城(监事) 刘志刚(总经理) 刘志刚(执行(常务)董事) | 2015-08-05 |
董事成员 | 刘李立(总经理) 陈萍(监事) 刘李立(执行(常务)董事) | 赖建城(监事) 刘志刚(总经理) 刘志刚(执行(常务)董事) | 2015-08-05 |
高管人员 | 刘李立(总经理) 陈萍(监事) 刘李立(执行(常务)董事) | 赖建城(监事) 刘志刚(总经理) 刘志刚(执行(常务)董事) | 2015-08-05 |
股权 | 陈萍 80(万元) 40% 刘李立 120(万元) 60% | 皮丽萍 10(万元) 5% 刘志刚 190(万元) 95% | 2015-08-05 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径上坑社区牛角龙工业区A10栋二楼三楼 | 深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第五栋厂房2楼 | 2015-08-05 |
统一社会信用代码 | *****7 | - | 2015-08-05 |
成员 | 刘李立(总经理),刘李立(执行董事),陈萍(监事) | 刘志刚(总经理),赖建城(监事),刘志刚(执行董事) | 2015-08-05 |
负责人 | 刘李立 | 刘志刚 | 2015-08-05 |
负责人变更 | 监事:陈萍;
董事长:刘李立;
总经理:刘李立;
股东:陈萍;
股东:刘李立;
法定代表人:刘李立; | 法定代表人:刘志刚;
股东:皮丽萍;
股东:刘志刚;
董事长:刘志刚;
监事:赖建城;
总经理:刘志刚; | 2015-08-05 |
其他事项备案 | 股东名称:刘李立、出资额:120、出资比例:60;股东名称:陈萍、出资额:80、出资比例:40; | 股东名称:皮丽萍、出资额:10、出资比例:5;股东名称:刘志刚、出资额:190、出资比例:95; | 2015-08-05 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘李立 [新增]
监事:陈萍 [新增]
执行董事:刘李立 [新增] | 监事:赖建城 [退出]
总经理:刘志刚 [退出]
执行董事:刘志刚 [退出] | 2015-08-05 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2015-08-05 |
高管人员 | 刘李立(总经理) [新增] | 刘志刚(总经理) [退出] | 2015-08-05 |
董事长或执行董事成员 | 刘李立(执行董事) [新增] | 刘志刚(执行董事) [退出] | 2015-08-05 |
监事信息 | 陈萍(监事) [新增] | 赖建城(监事) [退出] | 2015-08-05 |
股权 | 陈萍 80(万元) 40% [新增]
刘李立 120(万元) 60% [新增] | 皮丽萍 10(万元) 5% [退出]
刘志刚 190(万元) 95% [退出] | 2015-08-05 |
高管人员 | 刘李立(总经理) [新增]
陈萍(监事) [新增]
刘李立(执行(常务)董事) [新增] | 赖建城(监事) [退出]
刘志刚(总经理) [退出]
刘志刚(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-05 |
董事成员 | 刘李立(总经理) [新增]
陈萍(监事) [新增]
刘李立(执行(常务)董事) [新增] | 赖建城(监事) [退出]
刘志刚(总经理) [退出]
刘志刚(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-05 |
监事成员 | 刘李立(总经理) [新增]
陈萍(监事) [新增]
刘李立(执行(常务)董事) [新增] | 赖建城(监事) [退出]
刘志刚(总经理) [退出]
刘志刚(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-05 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-10-23 |
其他事项备案 | 2030-09-21 | 2010-09-21 | 2010-09-13 |
期限变更 | 2000-09-21,2030-09-21 | 2000-09-21,2010-09-21 | 2010-09-13 |
期限 | 自2000-09-21至2030-09-21 | 自2000-09-21至2010-09-21 | 2010-09-13 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第五栋厂房2楼 | 深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第五栋2楼 | 2010-09-13 |
期限变更 | 从2000-09-21至2030-09-21 | 从2000-09-21至2010-09-21 | 2010-09-13 |
证照有效期限 | 2030-09-21 | 2010-09-21 | 2010-09-13 |
其他事项备案 | ***** | *****20 | 2007-08-14 |
实收资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2007-08-14 |
注册资本 | 200( + 100% ) | 100 | 2007-08-14 |
投资人 | 皮丽萍 10(万元)5% 刘志刚 190(万元)95% | 刘志刚 90(万元)90% 皮丽萍 10(万元)10% | 2007-08-14 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业;计算机硬件及其外设、网络产品、家用电器、通讯器材的生产销售;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目) | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);计算机硬件及其外设、网络产品、家用电器、通讯器材的生产销售(不含限制项目)。 | 2007-08-14 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路金美威工业园第五栋2楼 | 深圳市宝安区新安四十七区翻身路570号二楼北侧 | 2007-08-14 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****20 | 2007-08-14 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2007-08-14 |
投资人变更 | 名称:刘志刚,出资额:190( + 111.11111% ),出资比例:95
名称:皮丽萍,出资额:10,出资比例:5 | 名称:皮丽萍,出资额:10,出资比例:10
名称:刘志刚,出资额:90,出资比例:90 | 2007-08-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-06-20 |
成员 | 刘志刚(总经理),赖建城(监事),刘志刚(执行董事) | 刘志刚(执行董事),李戎飞(监事),刘志刚(总经理) | 2005-06-20 |
董事长或执行董事成员 | 刘志刚(执行董事) | 刘志刚(执行董事) | 2005-06-20 |
投资人 | 皮丽萍 10(万元)10% 刘志刚 90(万元)90% | 刘志刚 90(万元)90% 李 建 10(万元)10% | 2005-06-17 |
投资人变更 | 名称:皮丽萍,出资额:10,出资比例:10 [新增]
名称:刘志刚,出资额:90,出资比例:90 | 名称:李 建,出资额:10,出资比例:10 [退出]
名称:刘志刚,出资额:90,出资比例:90 | 2005-06-17 |
其他事项备案 | - | - | 2005-06-17 |
实收资本 | 100 | 0 | 2002-10-25 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安四十七区翻身路570号二楼北侧 | 深圳市福田区华强北路1016号赛格宝华大厦A座402室 | 2002-10-25 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);计算机硬件及其外设、网络产品、家用电器、通讯器材的生产销售(不含限制项目)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);计算机软硬件、电子元器件、电子产品、通讯器材的技术开发;信息咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 2002-10-25 |