深圳市美畅科技有限公司 自成立以来一直致力于汽车车载导航领域、集产品研发、生产和销售于一体的民营高新技术企业,也是中国较早投身于车载音响产业的企业之一。
美畅科技主要从事车载dvd、车载导航影音、车载数字电视、车载mp3、车载mp5等汽车电子产品的研发、制造与销售。拥有强大的自主研发队伍和出色的制造能力,依靠核心技术及关键部件的精密制造形成了自己独特的优势, 凭借强大的资本后盾,产品覆盖全国二十多个省市,远销欧美以及东南亚等三十多个国家和地区。并与众多国际知名品牌公司建立了长期战略合作关系。美畅科技吸引了大批充满激情和梦想的汽车电子行业精英。公司现在拥有科研、生产、销售人员500人左右,拥有大批专业的产业技工人员,先进的技术支持和完备的硬件配置保证了产品的高品质性。
美畅科技有着和谐的企业文化和优良的作风传统,企业团队多年来始终坚持“以技术创新为发展源泉,以市场需求为发展导向”的企业经营战略,秉承“科技、创新、高效”的经营理念,立足国际前沿技术,整合本土资源优势,坚持诚信合作,和谐发展,力求以领先的技术优势,高品质的产品和服务满足广大客户的需求。这也是企业经久不衰,走向成功的秘决。
专业的团队,科学的管理,的产品。美畅以规范的现代企业管理制度为准则,坚持以产业的未来指导企业的长远发展规,严格推行以iso/ts16949为代表的汽车行业质量标准,以iso14000环保体系规范为基本约束, 美畅与您携手迸进、绿色共赢及分担社会责任的长远发展之路。
美畅科技主要从事车载dvd、车载导航影音、车载数字电视、车载mp3、车载mp5等汽车电子产品的研发、制造与销售。拥有强大的自主研发队伍和出色的制造能力,依靠核心技术及关键部件的精密制造形成了自己独特的优势, 凭借强大的资本后盾,产品覆盖全国二十多个省市,远销欧美以及东南亚等三十多个国家和地区。并与众多国际知名品牌公司建立了长期战略合作关系。美畅科技吸引了大批充满激情和梦想的汽车电子行业精英。公司现在拥有科研、生产、销售人员500人左右,拥有大批专业的产业技工人员,先进的技术支持和完备的硬件配置保证了产品的高品质性。
美畅科技有着和谐的企业文化和优良的作风传统,企业团队多年来始终坚持“以技术创新为发展源泉,以市场需求为发展导向”的企业经营战略,秉承“科技、创新、高效”的经营理念,立足国际前沿技术,整合本土资源优势,坚持诚信合作,和谐发展,力求以领先的技术优势,高品质的产品和服务满足广大客户的需求。这也是企业经久不衰,走向成功的秘决。
专业的团队,科学的管理,的产品。美畅以规范的现代企业管理制度为准则,坚持以产业的未来指导企业的长远发展规,严格推行以iso/ts16949为代表的汽车行业质量标准,以iso14000环保体系规范为基本约束, 美畅与您携手迸进、绿色共赢及分担社会责任的长远发展之路。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区西丽街道西丽留仙洞工业区综合楼B栋七楼—A
- 经理:
- 赖冬香
- 经理手机:
- 136****8070 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- zhangrongsheng1@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市美畅科技有限公司 |
简称: | 美畅 |
主要经营产品: | 车载DVD , 汽车影音导航 , GPS , 车载MP5 ,伸缩机MP5,专车专用, 通用机 ,单锭伸缩DVD, 车载CD , 车载MP3 |
经营范围: | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收... |
营业执照号码: | 440306105652993 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2016-09-06 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年08月19日 |
注册资本: | 300万元人民币 (万元) |
所属分类: | 汽车影音公司 » 南山区汽车影音公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区西丽 |
顺企编码: | 11050216 |
深圳市美畅科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
农开雄 | 100% | 人民币1000万元 |
深圳市美畅科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
前置许可信息 | 《建设工程消防验收意见书》() | 《成品油零售经营批准证书》(),《煤炭生产许可证》;《煤炭经营许可证》(),《危险化学品经营许可证》(),《危险化学品经营许可证(非乙种)》() | 2019-07-18 |
许可信息 | 《建设工程消防验收意见书》 | 《成品油零售经营批准证书》《危险化学品经营许可证(非乙种)》《危险化学品经营许可证》《煤炭生产许可证》;《煤炭经营许可证》 | 2019-07-18 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-07-18 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道流塘社区62区麻布村1栋4连发大厦408 | 深圳市南山区西丽街道西丽留仙洞工业区综合楼B栋七楼—A | 2019-07-18 |
章程备案 | 2019-07-17 | 2019-04-22 | 2019-07-18 |
许可经营 | 汽油、成品油的销售;煤炭的销售。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2019-05-08 |
成员 | 农开雄(执行董事),李佳颖(监事),农开雄(总经理) | 吴丽燕(监事),赖冬香(执行董事),赖冬香(总经理) | 2019-05-08 |
投资人 | 农开雄 1000(万元)100% | 赖冬香 300(万元)100% | 2019-05-08 |
负责人 | 农开雄 | 赖冬香 | 2019-05-08 |
一般经营项目 | 五金制品、塑胶制品、橡胶制品、电子产品、机电设备、照明设备、包装材料、包装用品、装饰材料﹑日用百货、玻璃制品、玩具、办公用品、汽车配件、工程机械配件设备、建筑材料、钢材、金属材料、矿产品的销售;服装服饰的销售;机械设备的销售及租赁;电脑软硬件的研发与销售;化工原料及产品(不含危险化学品)、一类医疗器械的销售;润滑油的销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2019-05-08 |
指定联系人 | 农开雄 | 赖冬香 | 2019-05-08 |
董事长或执行董事成员 | 农开雄(执行董事) [新增] | 赖冬香(执行董事) [退出] | 2019-05-08 |
总经理 | 农开雄(总经理) [新增] | 赖冬香(总经理) [退出] | 2019-05-08 |
注册资本 | 1000人民币( + 233.33333% ) | 300人民币 | 2019-05-08 |
前置许可信息 | 农开雄(执行董事),李佳颖(监事),农开雄(总经理) | 吴丽燕(监事),赖冬香(执行董事),赖冬香(总经理) | 2019-05-08 |
前置许可信息 | 农开雄 | 赖冬香 | 2019-05-08 |
许可信息 | 《煤炭生产许可证》;《煤炭经营许可证》《危险化学品经营许可证》《危险化学品经营许可证(非乙种)》《成品油零售经营批准证书》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2019-05-08 |
投资人 | 名称:农开雄,出资额:1000,出资比例:100 | 名称:赖冬香,出资额:300,出资比例:100 | 2019-05-08 |
前置许可信息 | 《煤炭生产许可证》;《煤炭经营许可证》(),《成品油零售经营批准证书》(),《危险化学品经营许可证(非乙种)》(),《危险化学品经营许可证》() | 《建设项目环境影响审查批复》(无) | 2019-05-08 |
许可经营项目 | 汽油、成品油的销售;煤炭的销售。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2019-05-08 |
前置许可信息 | 农开雄 1000(万元)100% | 赖冬香 300(万元)100% | 2019-05-08 |
投资人变更 | 股东名称:农开雄、出资额:1000、出资比例:100; [新增] | 股东名称:赖冬香、出资额:300、出资比例:100; [退出] | 2019-05-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《煤炭生产许可证》;《煤炭经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《成品油零售经营批准证书》、审批文件号:;审批文件名称:《危险化学品经营许可证(非乙种)》、审批文件号:;审批文件名称:《危险化学品经营许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2019-05-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:农开雄 [新增] 监事:李佳颖 [新增] 总经理:农开雄 [新增] | 监事:吴丽燕 [退出] 执行董事:赖冬香 [退出] 总经理:赖冬香 [退出] | 2019-05-08 |
负责人变更 | 董事长:农开雄; 法定代表人:农开雄; 监事:李佳颖; 股东:; 工商联络员:农开雄; 总经理:农开雄; | 工商联络员:赖冬香; 董事长:赖冬香; 股东:赖冬香; 总经理:赖冬香; 监事:吴丽燕; 法定代表人:赖冬香; | 2019-05-08 |
章程备案 | 2019-04-22 | 2017-03-24 | 2019-05-08 |
- | 五金制品、塑胶制品、橡胶制品、电子产品、机电设备、照明设备、包装材料、包装用品、装饰材料﹑日用百货、玻璃制品、玩具、办公用品、汽车配件、工程机械配件设备、建筑材料、钢材、金属材料、矿产品的销售;服装服饰的销售;机械设备的销售及租赁;电脑软硬件的研发与销售;化工原料及产品(不含危险化学品)、一类医疗器械的销售;润滑油的销售(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2019-05-08 |
注册资本变更 | 1000( + 233.33333% ) | 300 | 2019-05-08 |
- | 汽油、成品油的销售;煤炭的销售。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2019-05-08 |
监事信息 | 李佳颖(监事) [新增] | 吴丽燕(监事) [退出] | 2019-05-08 |
注册资本 | 1000,156( + 233.21206% ) | 300,156 | 2019-05-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-27 | ||
章程 | 2017-03-27 | ||
许可经营 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2017-03-27 |
许可经营项目 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2017-03-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-24 | 1900-01-01 | 2017-03-27 |
一般经营项目 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-03-27 |
章程 | - | - | 2017-03-27 |
经营范围 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 2017-03-27 |
成员 | 吴丽燕(监事),赖冬香(执行董事),赖冬香(总经理) | 赖冬香(执行董事),赖冬香(总经理),何世龙(监事) | 2016-09-06 |
高级管理人员备案 | 执行董事:赖冬香 总经理:赖冬香 监事:吴丽燕 [新增] | 总经理:赖冬香 监事:何世龙 [退出] 执行董事:赖冬香 | 2016-09-06 |
监事信息 | 吴丽燕(监事) [新增] | 何世龙(监事) [退出] | 2016-09-06 |
监事成员 | 赖冬香(执行(常务)董事) 吴丽燕(监事) [新增] 赖冬香(总经理) | 何世龙(监事) [退出] 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 2016-09-06 |
监事成员 | 赖冬香(执行(常务)董事) 吴丽燕(监事) 赖冬香(总经理) | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 2016-09-06 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-09-01 |
监事成员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
高管人员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
董事成员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
成员 | 赖冬香(执行董事),赖冬香(总经理),何世龙(监事) | 何世龙(总经理),赖冬香(监事),何世龙(执行董事) | 2016-09-01 |
负责人 | 赖冬香 | 何世龙 | 2016-09-01 |
指定联系人 | 赖冬香 | 何世龙 | 2016-09-01 |
指定联系人 | 赖冬香(执行董事), 赖冬香(总经理), 何世龙(监事) | 何世龙(总经理), 赖冬香(监事), 何世龙(执行董事) | 2016-09-01 |
负责人变更 | 监事:何世龙; 工商联络员:赖冬香; 法定代表人:赖冬香; 总经理:赖冬香; 董事长:赖冬香; | 监事:赖冬香; 总经理:何世龙; 董事长:何世龙; 工商联络员:陈才胜; 法定代表人:何世龙; | 2016-09-01 |
高级管理人员备案 | 执行董事:赖冬香 [新增] 总经理:赖冬香 [新增] 监事:何世龙 [新增] | 总经理:何世龙 [退出] 监事:赖冬香 [退出] 执行董事:何世龙 [退出] | 2016-09-01 |
监事信息 | 何世龙(监事) [新增] | 赖冬香(监事) [退出] | 2016-09-01 |
董事长或执行董事成员 | 赖冬香(执行董事) [新增] | 何世龙(执行董事) [退出] | 2016-09-01 |
高管人员 | 赖冬香(总经理) [新增] | 何世龙(总经理) [退出] | 2016-09-01 |
指定联系人 | 赖冬香 | 陈才胜 | 2016-09-01 |
董事成员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
高管人员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
监事成员 | 何世龙(监事) 赖冬香(执行(常务)董事) 赖冬香(总经理) | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 2016-09-01 |
法定代表人 | 赖冬香 | 何世龙 | 2016-09-01 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-09-01 |
统一社会信用代码 | *****5 | - | 2016-05-18 |
投资人 | 赖冬香 300(万元)100% | 陈才豪 30(万元)10% 陈才胜 270(万元)90% | 2016-05-18 |
负责人 | 何世龙 | 陈才胜 | 2016-05-18 |
成员 | 赖冬香 300(万元)100% | 陈才豪 30(万元)10% 陈才胜 270(万元)90% | 2016-05-18 |
成员 | 何世龙(总经理),赖冬香(监事),何世龙(执行董事) | 陈才胜(总经理),陈才胜(执行董事),陈才豪(监事) | 2016-05-18 |
投资人 | 名称:赖冬香,出资额:300,出资比例:100 | 名称:陈才豪,出资额:30,出资比例:10名称:陈才胜,出资额:270,出资比例:90 | 2016-05-18 |
成员 | 何世龙 | 陈才胜 | 2016-05-18 |
负责人变更 | 监事:赖冬香; 董事长:何世龙; 总经理:何世龙; 股东:赖冬香; 法定代表人:何世龙; | 董事长:陈才胜; 股东:陈才胜; 监事:陈才豪; 股东:陈才豪; 法定代表人:陈才胜; 总经理:陈才胜; | 2016-05-18 |
投资人变更 | 股东名称:赖冬香、出资额:300、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈才豪、出资额:30、出资比例:10; [退出] 股东名称:陈才胜、出资额:270、出资比例:90; [退出] | 2016-05-18 |
高级管理人员备案 | 监事:赖冬香 [新增] 执行董事:何世龙 [新增] 总经理:何世龙 [新增] | 总经理:陈才胜 [退出] 执行董事:陈才胜 [退出] 监事:陈才豪 [退出] | 2016-05-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-05-18 |
其他事项备案 | *****5 | - | 2016-05-18 |
董事长或执行董事成员 | 何世龙(执行董事) [新增] | 陈才胜(执行董事) [退出] | 2016-05-18 |
投资人变更 | 名称:赖冬香,出资额:300,出资比例:100 [新增] | 名称:陈才豪,出资额:30,出资比例:10 [退出] 名称:陈才胜,出资额:270,出资比例:90 [退出] | 2016-05-18 |
高管人员 | 何世龙(总经理) [新增] | 陈才胜(总经理) [退出] | 2016-05-18 |
监事信息 | 赖冬香(监事) [新增] | 陈才豪(监事) [退出] | 2016-05-18 |
董事成员 | 赖冬香(监事) [新增] 何世龙(总经理) [新增] 何世龙(执行(常务)董事) [新增] | 陈才胜(总经理) [退出] 陈才豪(监事) [退出] 陈才胜(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-18 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-18 |
监事成员 | 赖冬香(监事) [新增] 何世龙(总经理) [新增] 何世龙(执行(常务)董事) [新增] | 陈才胜(总经理) [退出] 陈才豪(监事) [退出] 陈才胜(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-18 |
股东 | 赖冬香 300(万元) 100% [新增] | 陈才胜 270(万元) 90% [退出] 陈才豪 30(万元) 10% [退出] | 2016-05-18 |
高管人员 | 赖冬香(监事) [新增] 何世龙(总经理) [新增] 何世龙(执行(常务)董事) [新增] | 陈才胜(总经理) [退出] 陈才豪(监事) [退出] 陈才胜(执行(常务)董事) [退出] | 2016-05-18 |
住所 | 深圳市南山区西丽街道西丽留仙洞工业区综合楼B栋七楼—A | 深圳市福田区新闻路华富大厦2107 | 2016-05-18 |
监事成员 | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 陈才胜(总经理) 陈才豪(监事) 陈才胜(执行(常务)董事) | 2016-05-18 |
高管人员 | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 陈才胜(总经理) 陈才豪(监事) 陈才胜(执行(常务)董事) | 2016-05-18 |
股东(投资人) | 赖冬香 300(万元) 100% | 陈才胜 270(万元) 90% 陈才豪 30(万元) 10% | 2016-05-18 |
董事成员 | 赖冬香(监事) 何世龙(总经理) 何世龙(执行(常务)董事) | 陈才胜(总经理) 陈才豪(监事) 陈才胜(执行(常务)董事) | 2016-05-18 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-05-18 |
一照一码升级 | 2016-05-18 | ||
法定代表人(负责人) | 何世龙 | 陈才胜 | 2016-05-18 |
股东(投资人) | 陈才胜 270(万元) 90% 陈才豪 30(万元) 10% | 陈才豪 5(万元) 10% 陈才胜 45(万元) 90% | 2015-08-24 |
注册资本 | 人民币300 万元 | 人民币50 万元 | 2015-08-24 |
投资人 | 陈才豪 30(万元)10% 陈才胜 270(万元)90% | 陈才豪 5(万元)10% 陈才胜 45(万元)90% | 2015-08-24 |
注册资本 | 300( + 500% ) | 50 | 2015-08-24 |
投资人 | 名称:陈才豪,出资额:30,出资比例:10名称:陈才胜,出资额:270,出资比例:90 | 名称:陈才豪,出资额:5,出资比例:10名称:陈才胜,出资额:45,出资比例:90 | 2015-08-24 |
投资人变更 | 股东名称:陈才豪、出资额:30( + 500% )、出资比例:10; 股东名称:陈才胜、出资额:270( + 500% )、出资比例:90; | 股东名称:陈才胜、出资额:45、出资比例:90; 股东名称:陈才豪、出资额:5、出资比例:10; | 2015-08-24 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2015-08-24 |
投资人变更 | 名称:陈才豪,出资额:30( + 500% ),出资比例:10 名称:陈才胜,出资额:270( + 500% ),出资比例:90 | 名称:陈才胜,出资额:45,出资比例:90 名称:陈才豪,出资额:5,出资比例:10 | 2015-08-24 |
注册资本 | 人民币300 万元( + 500% ) | 人民币50 万元 | 2015-08-24 |
股东 | 陈才胜 270( + 500% )(万元) 90% 陈才豪 30( + 500% )(万元) 10% | 陈才豪 5(万元) 10% 陈才胜 45(万元) 90% | 2015-08-24 |
住所 | 深圳市福田区新闻路华富大厦2107 | 深圳市福田区中航路4号都会100大厦银都23B | 2014-05-26 |
成员 | 陈才胜(总经理),陈才胜(执行董事),陈才豪(监事) | 余莉(总经理),陈双军(监事),余莉(执行董事) | 2013-08-05 |
投资人 | 陈才豪 5(万元)10% 陈才胜 45(万元)90% | 余莉 5(万元)10% 陈双军 45(万元)90% | 2013-08-05 |
负责人 | 陈才胜 | 余莉 | 2013-08-05 |
指定联系人 | 陈才豪 5(万元)10% 陈才胜 45(万元)90% | 余莉 5(万元)10% 陈双军 45(万元)90% | 2013-08-05 |
指定联系人 | 陈才胜(总经理), 陈才胜(执行董事), 陈才豪(监事) | 余莉(总经理), 陈双军(监事), 余莉(执行董事) | 2013-08-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-05 |
指定联系人 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳市宝安区环境保护局建设项目环境影响审查批复 | 2013-08-05 |
负责人变更 | - | - | 2013-08-05 |
投资人 | 名称:陈才豪,出资额:5,出资比例:10名称:陈才胜,出资额:45,出资比例:90 | 名称:余莉,出资额:5,出资比例:10名称:陈双军,出资额:45,出资比例:90 | 2013-08-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-08-05 |
经营范围变更 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的技术开发、上门施工安装;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、音视频产品、网络通讯产品、强弱电产品的生产。 | 电子产品、车载DVD、汽车影音导航(不含卫星地面接收设施)、网络通讯产品的技术开发、生产、销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2013-08-05 |
深圳市美畅科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴丽燕 | 监事 |
赖冬香 | 执行(常务)董事 |
赖冬香 | 总经理 |
本页是 [深圳市美畅科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。