变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 邱志豪(总经理),邱志豪(执行董事) | 洪凯(总经理),洪凯(执行董事) | 2018-12-14 |
投资人 | 深圳市前海中天汇金资本管理有限公司 15(万元)30% 邱志豪 12.5(万元)25% 梁丽 22.5(万元)45% | 梁丽 5(万元)10% 洪凯 45(万元)90% | 2018-12-14 |
负责人 | 邱志豪 | 洪凯 | 2018-12-14 |
高级管理人员备案 | 总经理:邱志豪 [新增]
执行董事:邱志豪 [新增] | 执行董事:洪凯 [退出]
总经理:洪凯 [退出] | 2018-12-14 |
负责人变更 | 股东:;
董事长:邱志豪;
总经理:邱志豪;
法定代表人:邱志豪;
股东:;
股东:; | 总经理:洪凯;
董事长:洪凯;
法定代表人:洪凯;
股东:洪凯;
股东:梁丽; | 2018-12-14 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市前海中天汇金资本管理有限公司、出资额:15、出资比例:30; [新增]
股东名称:梁丽、出资额:22.500000( + 350% )、出资比例:45;
股东名称:邱志豪、出资额:12.500000、出资比例:25; [新增] | 股东名称:梁丽、出资额:5、出资比例:10;
股东名称:洪凯、出资额:45、出资比例:90; [退出] | 2018-12-14 |
章程备案 | 2018-11-26 | 1900-01-01 | 2018-12-14 |
统一社会信用代码 | *****D | - | 2016-06-23 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-23 |
其他事项备案 | *****D | - | 2016-06-23 |
一照一码换照 | - | - | 2016-06-23 |
一照一码换照 | | | 2016-06-23 |
一照一码升级 | | | 2016-06-23 |
董事成员 | 洪凯(总经理) 梁丽(监事) 洪凯(执行(常务)董事) | 王劲松(总经理) 梁丽(监事) 王劲松(执行(常务)董事) | 2014-12-18 |
法定代表人(负责人) | 洪凯 | 王劲松 | 2014-12-18 |
高管人员 | 洪凯(总经理) 梁丽(监事) 洪凯(执行(常务)董事) | 王劲松(总经理) 梁丽(监事) 王劲松(执行(常务)董事) | 2014-12-18 |
股东(投资人) | 梁丽 5(万元) 10% 洪凯 45(万元) 90% | 王劲松 45(万元) 90% 梁丽 5(万元) 10% | 2014-12-18 |
成员 | 洪凯(总经理),洪凯(执行董事),梁丽(监事) | 王劲松(执行董事),王劲松(总经理),梁丽(监事) | 2014-12-18 |
投资人 | 洪凯 45(万元)90% 梁丽 5(万元)10% | 梁丽 5(万元)10% 王劲松 45(万元)90% | 2014-12-18 |
负责人 | 洪凯 | 王劲松 | 2014-12-18 |
投资人变更 | 股东名称:梁丽、出资额:5、出资比例:10;
股东名称:洪凯、出资额:45、出资比例:90; [新增] | 股东名称:梁丽、出资额:5、出资比例:10;
股东名称:王劲松、出资额:45、出资比例:90; [退出] | 2014-12-18 |
高级管理人员备案 | 监事:梁丽
执行董事:洪凯 [新增]
总经理:洪凯 [新增] | 总经理:王劲松 [退出]
监事:梁丽
执行董事:王劲松 [退出] | 2014-12-18 |
负责人变更 | 股东:梁丽;
总经理:洪凯;
董事长:洪凯;
法定代表人:洪凯;
股东:洪凯;
监事:梁丽; | 总经理:王劲松;
股东:梁丽;
法定代表人:王劲松;
董事长:王劲松;
股东:王劲松;
监事:梁丽; | 2014-12-18 |
高管人员 | 洪凯(总经理) [新增] | 王劲松(总经理) [退出] | 2014-12-18 |
投资人变更 | 名称:洪凯,出资额:45,出资比例:90 [新增]
名称:梁丽,出资额:5,出资比例:10 | 名称:王劲松,出资额:45,出资比例:90 [退出]
名称:梁丽,出资额:5,出资比例:10 | 2014-12-18 |
董事长或执行董事成员 | 洪凯(执行董事) [新增] | 王劲松(执行董事) [退出] | 2014-12-18 |
股东 | 梁丽 5(万元) 10%
洪凯 45(万元) 90% [新增] | 王劲松 45(万元) 90% [退出]
梁丽 5(万元) 10% | 2014-12-18 |
高管人员 | 洪凯(总经理) [新增]
梁丽(监事)
洪凯(执行(常务)董事) [新增] | 王劲松(总经理) [退出]
梁丽(监事)
王劲松(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-18 |
董事成员 | 洪凯(总经理) [新增]
梁丽(监事)
洪凯(执行(常务)董事) [新增] | 王劲松(总经理) [退出]
梁丽(监事)
王劲松(执行(常务)董事) [退出] | 2014-12-18 |
住所 | 深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦8-东座(806室)(仅限办公) | 深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦第十层东西座1-3号房(1011室)(仅限办公) | 2014-11-26 |
股权 | 梁丽 5(万元)10%
王劲松 45(万元)90% [新增] | 霍力 45(万元)90% [退出]
梁丽 5(万元)10% | 2013-06-14 |
成员 | 王劲松(执行董事),王劲松(总经理),梁丽(监事) | 霍力(执行董事),霍力(总经理),梁丽(监事) | 2013-06-14 |
负责人 | 王劲松 | 霍力 | 2013-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 王劲松(执行董事) [新增] | 霍力(执行董事) [退出] | 2013-06-14 |
高管人员 | 王劲松(总经理) [新增] | 霍力(总经理) [退出] | 2013-06-14 |
地址变更 | 深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦第十层东西座1-3号房(1011室)(仅限办公) | 深圳市福田区深南中路华富路口南光大厦8-东座(819室)(仅限办公) | 2012-12-18 |