变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-06-29 |
注册资本 | 300 人民币( + 200% ) | 100 人民币 | 2021-06-29 |
成员 | 张黎明(执行董事),张黎明(总经理),李劲松(监事) | 陈文光(监事),周东芳(执行董事),周东芳(总经理) | 2021-06-29 |
董事长或执行董事成员 | 张黎明(执行董事), [新增]
张黎明(总经理), [新增]
李劲松(监事) [新增] | 陈文光(监事), [退出]
周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理) [退出] | 2021-06-29 |
投资人 | 张黎明 300(万元)100% | 陈文光 50(万元)50%周东芳 50(万元)50% | 2021-06-29 |
监事信息 | 张黎明(执行董事), [新增]
张黎明(总经理), [新增]
李劲松(监事) [新增] | 陈文光(监事), [退出]
周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理) [退出] | 2021-06-29 |
股权和公证书 | - | - | 2021-06-29 |
指定联系人 | 张黎明 | 冯平康 | 2021-06-29 |
总经理 | 张黎明(执行董事), [新增]
张黎明(总经理), [新增]
李劲松(监事) [新增] | 陈文光(监事), [退出]
周东芳(执行董事), [退出]
周东芳(总经理) [退出] | 2021-06-29 |
地址 | 深圳市罗湖区东湖街道金湖社区翠荫路488号山湖居D栋一单元201 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路8号恒运豪庭1栋25A | 2021-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-24 | 2020-06-09 | 2021-06-29 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-06-29 |
负责人 | 张黎明 | 周东芳 | 2021-06-29 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-09 | 2020-04-07 | 2020-06-09 |
地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路8号恒运豪庭1栋25A | 深圳市福田区华强北路群星广场A1006室 | 2020-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-07 | 2020-03-23 | 2020-04-08 |
一般经营项目 | 计算机软硬件的技术开发;经营电子商务;国内贸易;化妆品、卫生用品、卫生洁具、化妆品零售;木制、塑料、皮革日用品、汽车零配件、体育用品及器材、文具用品、钟表、眼镜、电子产品、五金产品、纺织品、针织品及原料、灯具、装饰物品、家用电器、日用家电设备、家具、帽、鞋、箱、包、服装辅料、服装、人造首饰、饰品、乐器、计算机、头饰、礼品鲜花、婴儿用品的销售;网络信息技术推广、技术服务。 | 电子产品、数码产品、手机、手机配件及其周边配件、电脑、电脑配件、3C数码配件的技术开发及销售;室内外灯具;LED灯具;照明灯具设备;灯用电器附件及其它照明灯具的研发与销售;经营电子商务;计算机技术咨询;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-04-08 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-08 |
成员 | 陈文光(监事),周东芳(总经理),周东芳(执行董事) | 林伟杰(执行董事),林伟杰(总经理),林伟妮(监事) | 2020-03-31 |
成员 | 周东芳
50(万元)50%
陈文光
50(万元)50% | 林伟杰
1(万元)1%
林伟妮
99(万元)99% | 2020-03-31 |
成员 | 周东芳 | 林伟杰 | 2020-03-31 |
负责人 | 周东芳 [新增] | 林伟杰 [退出] | 2020-03-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-23 | 2018-11-28 | 2020-03-31 |
总经理 | 陈文光(监事), [新增]
周东芳(总经理), [新增]
周东芳(执行董事) [新增] | 林伟杰(执行董事), [退出]
林伟杰(总经理), [退出]
林伟妮(监事) [退出] | 2020-03-31 |
监事信息 | 陈文光(监事), [新增]
周东芳(总经理), [新增]
周东芳(执行董事) [新增] | 林伟杰(执行董事), [退出]
林伟杰(总经理), [退出]
林伟妮(监事) [退出] | 2020-03-31 |
董事长或执行董事成员 | 陈文光(监事), [新增]
周东芳(总经理), [新增]
周东芳(执行董事) [新增] | 林伟杰(执行董事), [退出]
林伟杰(总经理), [退出]
林伟妮(监事) [退出] | 2020-03-31 |
投资人 | 周东芳 50(万元)50% [新增]
陈文光 50(万元)50% [新增] | 林伟杰 1(万元)1% [退出]
林伟妮 99(万元)99% [退出] | 2020-03-31 |
升级换照 | - | - | 2020-03-31 |
投资人 | 林伟杰 1(万元)1% 林伟妮 99(万元)99% | 冯平康 100(万元)100% | 2018-11-28 |
负责人 | 林伟杰 | 冯平康 | 2018-11-28 |
成员 | 林伟杰(执行董事),林伟杰(总经理),林伟妮(监事) | 冯平康(总经理),冯平康(执行董事),张娅菲(监事) | 2018-11-28 |
成员 | 林伟杰
1(万元)1%
林伟妮
99(万元)99% | 冯平康
100(万元)100% | 2018-11-28 |
成员 | 林伟杰 | 冯平康 | 2018-11-28 |
投资人变更 | 股东名称:林伟杰、出资额:1、出资比例:1; [新增]
股东名称:林伟妮、出资额:99、出资比例:99; [新增] | 股东名称:冯平康、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-11-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-28 |
负责人变更 | 董事长:林伟杰;
总经理:林伟杰;
股东:;
股东:;
监事:林伟妮;
法定代表人:林伟杰; | 总经理:冯平康;
股东:冯平康;
法定代表人:冯平康;
董事长:冯平康;
监事:张娅菲; | 2018-11-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林伟杰 [新增]
监事:林伟妮 [新增]
总经理:林伟杰 [新增] | 总经理:冯平康 [退出]
监事:张娅菲 [退出]
执行董事:冯平康 [退出] | 2018-11-28 |
章程备案 | 2018-11-28 | 1900-01-01 | 2018-11-28 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-11-28 |
统一社会信用代码 | *****8XJ | - | 2016-07-26 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-26 |
其他事项备案 | *****8XJ | - | 2016-07-26 |
一照一码升级 | - | - | 2016-07-26 |
一照一码升级 | | | 2016-07-26 |
一照一码换照 | | | 2016-07-26 |
经营范围 | 电子产品、数码产品、手机、手机配件及其周边配件、电脑、电脑配件、3C数码配件的技术开发及销售;室内外灯具;LED灯具;照明灯具设备;灯用电器附件及其它照明灯具的研发与销售;经营电子商务;计算机技术咨询;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 电子产品、数码产品、手机、手机配件及其周边配件、电脑、电脑配件、3C数码配件的技术开发及销售;经营电子商务;计算机技术咨询;国内贸易;经营进出口业务。^ | 2016-07-22 |