台州市暄鼎广告有限公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,台州市路桥区金清镇文昌西路250号,我公司主要提供设计、制作、代理、发布国内各类广告;室内装潢服务。
联系方式
- 公司地址:
- 台州市路桥区金清镇文昌西路250号
- 固定电话:
- (0576)2880009 未核实,仅供参考
- 经理:
- 江荣禹
- 邮政编码:
- 318058
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0576-8820819 |
相关产品
工商信息和基本资料
台州市暄鼎广告有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴询伟 | 80% | 人民币32万元 |
陈秋红 | 20% | 人民币8万元 |
台州市暄鼎广告有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 应素娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 陈秋红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陈秋红; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 姓名: 吴询伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 吴询伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] 姓名: 陈秋红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-12-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈秋红; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:陈秋红; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:吴询伟; 原联络员固定电话:********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:吴询伟; 原财务负责人固定电话:********; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-12-25 |
法定代表人变更 | 陈秋红 | 吴询伟 | 2020-12-25 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区金清镇西街居和平街**号(自主申报) | 台州市路桥区金清镇文昌西路***号 | 2020-12-25 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2020-12-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********88498P | 注册号:********64991 组织机构代码证:无 | 2015-10-12 |
经营期限变更 | 营业期限: 2004-11-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2004-11-16 至 2014-11-15 | 2015-10-12 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2004-11-16 至 9999-9-9 | 营业期限: 2004-11-16 至 2014-11-15 | 2015-10-12 |
统一社会信用代码:9********88498P | 注册号:********64991 组织机构代码证:无 | 2015-10-12 | |
变更注册号 | 注册号: ********64991 | 注册号: ********992 | 2010-11-18 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****92 | 2010-11-18 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****92 | 2010-11-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈秋红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 江荣禹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 江荣禹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] 姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-11-15 |
投资人备案 | 姓名: 陈秋红; 出资额: *; 百分比: **% [新增] 姓名: 吴询伟; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 江荣禹; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 吴询伟; 出资额: **; 百分比: **% | 2010-11-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴询伟 | 江荣禹 | 2010-11-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈秋红; 出资额: 8; 百分比: 20%姓名: 吴询伟; 出资额: 32; 百分比: 80% | 姓名: 江荣禹; 出资额: 20; 百分比: 50% 姓名: 吴询伟; 出资额: 20; 百分比: 50% | 2010-11-15 |
组织机构变更 | 姓名: 陈秋红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 江荣禹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 江荣禹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 吴询伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-11-15 |
经营范围变更 | 经营范围: 设计、制作、代理、发布国内各类广告;室内装潢服务。行业代码: 7440 | 经营范围: 设计、制作、代理、发布国内各类广告。行业代码: 7440 | 2007-02-08 |
台州市暄鼎广告有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴询伟 | 执行董事 |
陈秋红 | 监事 |
吴询伟 | 经理 |
本页是 [台州市暄鼎广告有限公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。