变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********870 | 2009-03-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 黄正秋 | 葛学明 | 2009-02-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林巧; 出资额: 24; 百分比: 40%姓名: 黄正秋; 出资额: 36; 百分比: 60% | 姓名: 林巧; 出资额: 24; 百分比: 40%
姓名: 葛学明; 出资额: 36; 百分比: 60%
| 2009-02-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄正秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄正秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2009-02-27 |
投资人变更 | 姓名: 林巧; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 黄正秋; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 林巧; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 葛学明; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2009-02-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 黄正秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 黄正秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2009-02-27 |
投资人变更 | 姓名: 林巧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 葛学明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 葛卫国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2006-03-27 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 葛卫国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-03-27 |
改制变更 | 无 | 无 | 2006-03-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 葛学明 | 胡富德 | 2006-03-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 林巧; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 24; 百分比: 40%姓名: 葛学明; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 36; 百分比: 60% | 姓名: 葛卫国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12; 百分比: 20%
姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 48; 百分比: 80%
| 2006-03-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 葛学明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 林巧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 葛卫国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
| 2006-03-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 葛卫国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12; 百分比: 20% | 姓名: 陈素莲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********240429; 出资额: 30; 百分比: 50% | 2004-09-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 48; 百分比: 80% | 姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50% | 2004-09-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 葛卫国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈素莲; 证件名称: ; 证件号码: ********240429; 性别: 女; 职务: 监事 | 2004-09-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2004-09-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 胡富德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-09-20 |
投资人变更 | 姓名: 葛卫国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈素莲; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: **************; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-09-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 胡富德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 胡富德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2004-09-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 胡富德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 胡富德;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2004-09-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 葛卫国;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 陈素莲;
证件名称: ;
证件号码: **************;
性别: 女;
职务: 监事 | 2004-09-20 |
投资人变更 | 姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 胡富德; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2004-09-20 |