变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本变更 | 30( + 200% ) | 10 | 2019-01-30 |
注册资本变更 | ** | ** | 2019-01-30 |
投资人备案 | 姓名: 黄秀熙; 出资额: **万; 百分比: ***% | 姓名: 黄秀熙; 出资额: **万; 百分比: ***% | 2019-01-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 黄秀熙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 杨曦; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 黄秀熙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 2018-06-27 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-6-13 至 9999-9-9 | 营业期限: 1996-6-13 至 2016-6-12 | 2016-10-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄秀熙; 出资额: 10; 百分比: 100% | 姓名: 杨曦; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 黄秀熙; 出资额: 9; 百分比: 90% | 2016-10-10 |
| 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-10-10 |
| 统一社会信用代码:9********25640Y | 注册号:********496
组织机构代码证:******** | 2016-10-10 |
组织机构变更 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-10-10 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********25640Y | 注册号:********496
组织机构代码证:******** | 2016-10-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-10-10 |
投资人备案 | 姓名: 黄秀熙; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 杨曦; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 黄秀熙; 出资额: *; 百分比: **% | 2016-10-10 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2016-10-10 |
组织机构变更 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2016-10-10 |
投资人备案 | 姓名: 杨曦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 杨日晨; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: *; 百分比: **% | 2006-07-10 |
投资人备案 | 姓名: 杨曦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 姓名: 杨日晨; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% | 2006-07-10 |
住所变更 | 住所: 台州市椒江区青年路*号
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 台州市椒江区桥闸路*号
邮政编码: ******
电话: ******* | 2006-07-10 |
法定代表人变更 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 杨日晨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-07-10 |
经营范围变更 | 经营范围: 设计、制作国内户外广告兼自有媒体广告发布;室内外装潢。行业代码: 7440 | 经营范围: 室内外装璜、铝合金门窗制造、加工,铝合金材料、装饰材料批发、零售。
行业代码: 4900 | 2006-07-10 |
改制变更 | 无 | 无 | 2006-07-10 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 台州市椒江区青年路5号; 邮政编码: 318000; 电话: ****** | 住所: 台州市椒江区桥闸路1号; 邮政编码: 318000; 电话: ****** | 2006-07-10 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-6-13 至 2016-6-12 | 营业期限: 1996-6-13 至 2006-6-12
| 2006-07-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨曦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 90% | 姓名: 杨日晨; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1; 百分比: 10%
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 90%
| 2006-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 杨日晨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
| 2006-07-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 杨曦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 黄秀熙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 杨日晨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2006-07-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨曦; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1; 百分比: 10%
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 90% | 姓名: 杨日晨; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1; 百分比: 10%
姓名: 黄秀熙; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9; 百分比: 90% | 2006-07-10 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1996-6-13 至 2016-6-12 | 营业期限: 1996-6-13 至 2006-6-12 | 2006-07-10 |