变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 周广鸿; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%;
姓名: 杨学井; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; | 姓名: 陈潘梅; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
姓名: 杨学井; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%;
姓名: 陈先勤; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出]
姓名: 陈蒙蒙; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [退出] | 2020-07-27 |
法定代表人变更 | 周广鸿 | 陈潘梅 | 2020-07-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 周广鸿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 周广鸿; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 杨学井; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 杨学井; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陈潘梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 陈潘梅; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出] | 2020-07-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********674262 | 注册号:********37521
组织机构代码证:******** | 2016-11-29 |
| 统一社会信用代码:9********674262 | 注册号:********37521
组织机构代码证:******** | 2016-11-29 |
住所变更 | 平阳县萧江镇上周村 | 平阳县萧江镇麻步上周村 | 2015-08-27 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 有储存场所经营:2-丁酮(15t);2-丙醇(25t);环已酮(15t);N,N-二甲基甲酰胺(27m3);丙酮(27m3);甲苯(27m3);乙酸乙酯(45m3);粗苯(45m3);混醇(45m3)。无储存场所经营:正丁醇;二甲苯异构体混合物;二甲氧基甲烷;含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃];二氯甲烷;1,1-二氯乙烷;1,2-二氯乙烷;碳酸二甲酯;乙酸甲酯;乙酸正丁酯。(在危险化学品经营许可证有效期内经营)。 | 许可经营项目: 2-丁酮15000kg、2-丙醇25000kg、环已酮15000kg、N,N-二甲基甲酰胺27m3、丙酮27m3、甲基苯27m3、乙酸乙酯45m3、混合苯45m3、乙醇[无水]、正丁醇批发、零售。(在危险化学品经营许可证有效期内经营) | 2015-08-27 |
投资人变更 | 姓名: 陈蒙蒙; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 陈先勤; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 杨学井; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈潘梅; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 陈先画; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 陈先勤; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 杨学井; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈潘梅; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2014-09-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈蒙蒙; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%姓名: 陈先勤; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%姓名: 杨学井; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 周广鸿; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 陈潘梅; 出资额: 72.72; 百分比: 36.36% | 姓名: 陈先画; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%
姓名: 陈先勤; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%
姓名: 杨学井; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%
姓名: 周广鸿; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%
姓名: 陈潘梅; 出资额: 72.72; 百分比: 36.36%
| 2014-09-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 平阳县萧江镇麻步上周村; 邮政编码: 325402; 电话: ********;住所所在行政区划:萧江镇 | 住所: 平阳县麻步镇上周村; 邮政编码: 325403; 电话: ********;住所所在行政区划:麻步镇 | 2014-08-29 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 2-丁酮15000kg、2-丙醇25000kg、环已酮15000kg、N,N-二甲基甲酰胺27m3、丙酮27m3、甲基苯27m3、乙酸乙酯45m3、混合苯45m3、乙醇[无水]、正丁醇批发、零售。(在危险化学品经营许可证有效期内经营) | 许可经营项目: 2-丁酮15000kg、2-丙醇25000kg、环已酮15000kg、N,N-二甲基甲酰胺27m3、丙酮27m3、甲基苯27m3、乙酸乙酯45m3、混合苯45m3、乙醇[无水]、正丁醇批发、零售。(危险化学品经营许可证有效期限至2012年8月28日止) | 2014-08-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2006-9-7 至 2036-9-6 | 营业期限: 2006-9-7 至 2016-9-6
| 2014-08-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈先画; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%姓名: 陈先勤; 出资额: 27.28; 百分比: 13.64%姓名: 杨学井; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 周广鸿; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 陈潘梅; 出资额: 72.72; 百分比: 36.36% | 姓名: 杨学井; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%
姓名: 周广鸿; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%
姓名: 陈先勤; 出资额: 127.28; 百分比: 63.64%
| 2014-08-29 |
投资人变更 | 姓名: 陈先画; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增]
姓名: 陈先勤; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 杨学井; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈潘梅; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 杨学井; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈先勤; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 2014-08-29 |
住所变更 | 住所: 平阳县萧江镇麻步上周村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:萧江镇 | 住所: 平阳县麻步镇上周村
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:麻步镇 | 2014-08-29 |
营业期限变更 | 营业期限: 2006-9-7 至 2036-9-6 | 营业期限: 2006-9-7 至 2016-9-6 | 2014-08-29 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:72.72 出资时间:2006-09-04 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2014-08-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-12-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: | 一般经营项目: 许可经营项目:正丁醇27m3 、甲基苯27m3、乙醇[无水]27m3、2-丙醇25000kg、2-丁酮15000kg、环已酮15000kg批发、零售。(危险化学品经营许可证有效期限至2012年8月28日止) | 2010-12-01 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 2-丁酮15000kg、2-丙醇25000kg、环已酮15000kg、N,N-二甲基甲酰胺27m3、丙酮27m3、甲基苯27m3、乙酸乙酯45m3、混合苯45m3、乙醇[无水]、正丁醇批发、零售。(危险化学品经营许可证有效期限至2012年8月28日止) | 许可经营项目: | 2010-12-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2010-12-01 |
| 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-12-01 |
组织机构变更 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2010-12-01 |
| 注册号: ********37521 | 注册号: ********172 | 2009-09-14 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****72 | 2009-09-14 |
变更注册号 | 注册号: ********37521 | 注册号: ********172 | 2009-09-14 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈先画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈先画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-09-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈潘梅 | 陈先画 | 2009-09-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:正丁醇27m3 、甲基苯27m3、乙醇[无水]27m3、2-丙醇25000kg、2-丁酮15000kg、环已酮15000kg批发、零售。(危险化学品经营许可证有效期限至2012年8月28日止)行业代码: 6369 | 经营范围: 甲苯、丁醇、乙醇、异丙醇、丁酮、环已酮、120#汽油零售、批发(许可证有效期限至2009年8月28日止)行业代码: 6369 | 2009-09-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 陈潘梅 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈先画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈先画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 杨学井; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2009-09-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨学井; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 周广鸿; 出资额: 36.36; 百分比: 18.18%姓名: 陈先勤; 出资额: 127.28; 百分比: 63.64% | 姓名: 周广鸿; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 陈先勤; 出资额: 80; 百分比: 40%
姓名: 杨学井; 出资额: 80; 百分比: 40%
| 2006-11-07 |
投资人变更 | 姓名: 杨学井; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 周广鸿; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈先勤; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 周广鸿; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 陈先勤; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 杨学井; 出资额: **; 百分比: **% | 2006-11-07 |