中国汽摩配制造业基地--浙江温州塘下.
本企业自2011年创建至今,一直致力于汽车雨刮片的研发和生产.技术力量雄厚,开发能力强劲,生产初具规模,拥有完善的质量管理体系,为产品质量和及时供货提供了可靠的保障.本着互惠互利的原则,已与国内外客商建立了长期友好的合作关系.
为国内外客商提供的产品和良好的服务,以满足竞争日趋激烈,发展日益壮大的汽车零部件市场和新老客户的需求.
鑫通将竭诚欢迎国内外新老客户前来洽谈合作,共创双赢
联系方式
- 公司地址:
- 瑞安市汀田街道香桥村横浃上 -
- 固定电话:
- (0577)65111168 未核实,仅供参考
- 销售经理:
- 陈强强
- 电子邮件:
- info@chinanlk.com
- 邮政编码:
- 325000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0577-65111168 |
电子邮箱 | info@chinanlk.com |
相关产品
工商信息和基本资料
瑞安市奥耐车辆附件有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海匠先智能科技集团股份有限公司 | 100% | 人民币50万元 |
瑞安市奥耐车辆附件有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 陈肖微 | 陈肖微 | 2020-08-31 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-08-31 |
投资人备案 | 企业名称: 上海匠先智能科技集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增] | 姓名: 陈焕道; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 陈肖微; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出] | 2020-08-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈焕道; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 陈肖微; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 张阿六; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出] 姓名: 陈肖微; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-08-19 |
投资人备案 | 姓名: 陈焕道; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 陈肖微; 出资额: **.*万; 百分比: **%; | 姓名: 张阿六; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 陈肖微; 出资额: **.*万; 百分比: **%; | 2020-08-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈肖微; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:陈肖微; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:张阿六; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:张阿六; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-08-19 |
法定代表人变更 | 陈肖微 | 张阿六 | 2020-08-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:张阿六; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:张阿六; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈肖微; 原联络员固定电话:; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:陈肖微; 原财务负责人固定电话:; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-04-10 |
投资人备案 | 姓名: 张阿六; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增] 姓名: 陈肖微; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈晓丹; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出] 姓名: 蔡黎忠; 出资额: *.*万; 百分比: *% [退出] | 2019-04-10 |
法定代表人变更 | 张阿六 | 张阿六 | 2019-04-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张阿六; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 陈肖微; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 张阿六; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 蔡黎忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] 姓名: 陈晓丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出] | 2019-04-10 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈肖微; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:陈肖微; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈肖微、陈修杰; 原联络员固定电话:*********** *********** ********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:; 原联络人员证件号码:; 原财务负责人姓名:陈修杰; 原财务负责人固定电话:********; 原财务负责人移动电话:; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:; 原财务负责人身份证件号码: | 2017-05-08 |
管辖单位变更 | 塘下市监分局 | 汀田市监所 | 2017-05-08 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2017-05-08 |
住所变更 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇罗凤花园工业区 | 瑞安市汀田街道香桥村横浃上 | 2017-05-08 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****U | 注册号:***** 组织机构代码证:788811385 | 2016-03-02 |
统一社会信用代码:9********11385U | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-03-02 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张阿六 | 陈晓丹 | 2015-02-11 |
注册资本(金)变更 | 50 | 5 | 2015-02-11 |
姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张阿六; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-02-11 | |
组织机构变更 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 张阿六; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-02-11 |
注册资本变更 | ** | * | 2015-02-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 张阿六; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-02-11 |
投资人备案 | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 陈晓丹; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: *.**; 百分比: *% 姓名: 陈晓丹; 出资额: *.**; 百分比: **% | 2015-02-11 |
注册资本变更 | 50( + 900% ) | 5 | 2015-02-11 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 张阿六; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-02-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: 2.5; 百分比: 5%姓名: 陈晓丹; 出资额: 47.5; 百分比: 95% | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: 0.25; 百分比: 5% 姓名: 陈晓丹; 出资额: 4.75; 百分比: 95% | 2015-02-11 |
住所变更 | 住所: 瑞安市汀田街道香桥村横浃上 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:汀田镇 | 住所: 瑞安市国际汽摩配产业基地(沙渎村) 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:塘下镇 | 2014-07-04 |
投资人备案 | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: *.**; 百分比: *% [新增] 姓名: 陈晓丹; 出资额: *.**; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈肖微; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出] 姓名: 陈焕道; 出资额: *.**; 百分比: **% [退出] | 2014-07-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2014-07-04 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2014-07-04 |
实收资本变更 | 0 | 5 | 2014-07-04 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市汀田街道香桥村横浃上; 邮政编码: 325204; 电话: ********;住所所在行政区划:汀田镇 | 住所: 瑞安市国际汽摩配产业基地(沙渎村); 邮政编码: 325204; 电话: ********;住所所在行政区划:塘下镇 | 2014-07-04 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈晓丹 | 陈焕道 | 2014-07-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蔡黎忠; 出资额: 0.25; 百分比: 5%姓名: 陈晓丹; 出资额: 4.75; 百分比: 95% | 姓名: 陈肖微; 出资额: 2.45; 百分比: 49% 姓名: 陈焕道; 出资额: 2.55; 百分比: 51% | 2014-07-04 |
姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-07-04 | |
组织机构变更 | 姓名: 蔡黎忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈晓丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2014-07-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈肖微; 出资额: 2.45; 百分比: 49%姓名: 陈焕道; 出资额: 2.55; 百分比: 51% | 姓名: 陈志兰; 出资额: 2; 百分比: 40% 姓名: 陈修杰; 出资额: 3; 百分比: 60% | 2013-03-26 |
姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈修杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 陈志兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-03-26 | |
组织机构变更 | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 陈修杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 陈志兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2013-03-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈修杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 陈志兰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2013-03-26 |
组织机构变更 | 姓名: 陈焕道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 陈肖微; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈修杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 陈志兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2013-03-26 |
法定代表人变更 | 陈焕道 | 陈修杰 | 2013-03-26 |
住所变更 | 住所: 瑞安市国际汽摩配产业基地(沙渎村) 邮政编码: 325204 电话: ******** 住所所在行政区划:塘下镇 | 住所: 塘下镇陈宅村塘下北街 邮政编码: 325204 电话: ******** 住所所在行政区划:塘下镇 | 2012-06-18 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 瑞安市国际汽摩配产业基地(沙渎村); 邮政编码: 325204; 电话: ********;住所所在行政区划:塘下镇 | 住所: 塘下镇陈宅村塘下北街; 邮政编码: 325204; 电话: ********;住所所在行政区划:塘下镇 | 2012-06-18 |
注册号: ******** | 注册号: ********550 | 2011-04-14 | |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********550 | 2011-04-14 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****50 | 2011-04-14 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****50 | 2011-04-14 |
瑞安市奥耐车辆附件有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈晓丹 | 执行董事 |
蔡黎忠 | 监事 |
张阿六 | 经理 |
本页是 [瑞安市奥耐车辆附件有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。