本公司集足浴、棋牌为一体的休闲、娱乐场所。成立于2013年11月1日、坐落于西安市高新区科技六路中段橡树街区百事特威酒店二楼。
联系方式
- 公司地址:
- 西安市高新区沣惠南路36号橡树街区商铺号4-10203、4-10205号
- 经理:
- 崔安民
- 经理手机:
- 150****4333 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 710000
- 地区编码:
- 610131
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 150****4333 |
手机号码 | 139****0679 |
相关产品
工商信息和基本资料
西安驿静轩足浴有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
崔安民 | 101万 |
西安驿静轩足浴有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 崔安民,张红英; 清算组组长: 崔安民; 地址: 西安市高新区沣惠南路**号橡树街区商铺号*-*****、*-*****号; 联系方式: ***********; 债务承接人: ; 债权承接人: | - | 2018-09-18 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络人员姓名:崔安民, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2016-03-18 |
主要人员备案 | 姓名: 崔安民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 李珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 崔安民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 杨旸; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2016-03-18 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:崔安民, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划: | 2016-03-18 |
联络员备案变更 | 现联络人员姓名:崔安民; 电话:******电话:******现财务负责人姓名:; 电话:******电话:******现办税人姓名:; 电话:******电话:******现生产经营地:; 现生产经营地所在行政区划: | 原联络人员姓名:; 电话:******电话:******原财务负责人姓名:; 电话:******电话:******原办税人姓名:; 电话:******电话:******原生产经营地:; 原生产经营地所在行政区划: | 2016-03-18 |
董事备案 | 姓名: 崔安民;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 李珊;证件号码*********; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 崔安民;证件号码*********; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 杨旸;证件号码*********; 职位: 监事 [退出] | 2016-03-18 |
投资人变更 | 姓名: 崔安民; 出资额: 101; 百分比: 100 | 姓名: 崔安民; 出资额: 101; 百分比: 100 | 2016-03-18 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 2016-03-18 |
投资人变更 | 姓名: 崔安民; 出资额: 101( + 900% ); 百分比: 100 | 姓名: 崔安民; 出资额: 10.1; 百分比: 10 姓名: 杨旸; 出资额: 90.9; 百分比: 90 [退出] | 2016-03-18 |
企业类型变更 | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-03-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 崔安民; 出资额: 101; 百分比: 100 | 姓名: 崔安民; 出资额: 10.1; 百分比: 10 姓名: 杨旸; 出资额: 90.9; 百分比: 90 | 2016-03-18 |
换照 | 办理换照业务 | - | 2014-11-24 |
换照 | 办理换照业务 | 办理换照业务 | 2014-11-24 |
西安驿静轩足浴有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
崔安民 | 执行董事兼总经理 |
李珊 | 监事 |
本页是 [西安驿静轩足浴有限公司] 在顺企网西安黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。